PAVEL KUČERA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
09.01.2020 |
Adresa: |
70800, 3296318, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 1295, 21 |
|
Ing. OLDŘICH VLACH
|
Aktivní
|
člen představenstva |
09.01.2020 |
Adresa: |
70800, 3296326, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 1295, 23 |
|
Ing. JANA ŠINDLEROVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
09.01.2020 |
Adresa: |
70800, 3296334, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 1297, 25 |
|
PAVEL KUČERA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
09.01.2020 |
Adresa: |
70800, 3296318, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 1295, 21, Karla Pokorného 1295/21, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. OLDŘICH VLACH
|
Aktivní
|
člen představenstva |
09.01.2020 |
Adresa: |
70800, 3296326, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 1295, 23, Karla Pokorného 1295/23, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. JANA ŠINDLEROVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
09.01.2020 |
Adresa: |
70800, 3296334, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 1297, 25, Karla Pokorného 1297/25, Poruba, 70800 Ostrava |
|
ŠÁRKA KOTZMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 09.01.2020
|
předseda představenstva |
19.07.2018 |
Adresa: |
70800, 3296326, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 1295, 23 |
|
Ing. JANA ŠINDLEROVÁ
|
Neaktivní
od 09.01.2020
|
místopředseda představenstva |
19.07.2018 |
Adresa: |
70800, 3296334, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 1297, 25 |
|
ZDENĚK POHLÍDAL
|
Neaktivní
od 09.01.2020
|
člen představenstva |
19.07.2018 |
Adresa: |
70800, 3296334, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 1297, 25 |
|
ŠÁRKA KOTZMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 09.01.2020
|
předseda představenstva |
19.07.2018 |
Adresa: |
70800, 3296326, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 1295, 23, Karla Pokorného 1295/23, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. JANA ŠINDLEROVÁ
|
Neaktivní
od 09.01.2020
|
místopředseda představenstva |
19.07.2018 |
Adresa: |
70800, 3296334, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 1297, 25, Karla Pokorného 1297/25, Poruba, 70800 Ostrava |
|
ZDENĚK POHLÍDAL
|
Neaktivní
od 09.01.2020
|
člen představenstva |
19.07.2018 |
Adresa: |
70800, 3296334, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 1297, 25, Karla Pokorného 1297/25, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JANA ŠINDLEROVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
místopředseda představenstva |
10.11.2016 |
Adresa: |
70800, 3296334, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 1297, 25 |
|
JANA ŠINDLEROVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
místopředseda představenstva |
10.11.2016 |
Adresa: |
70800, 3296334, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 1297, 25, Karla Pokorného 1297/25, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JANA ŠINDLEROVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
místopředseda představenstva |
12.09.2013 |
Adresa: |
70800, 3296326, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 1295, 23 |
|
ŠÁRKA KOTZMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
předseda představenstva |
12.09.2013 |
Adresa: |
70800, 3296326, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 1295, 23 |
|
ZDENĚK POHLÍDAL
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
člen představenstva |
12.09.2013 |
Adresa: |
70800, 3296334, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 1297, 25 |
|
JANA ŠINDLEROVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
místopředseda představenstva |
12.09.2013 |
Adresa: |
70800, 3296326, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 1295, 23, Karla Pokorného 1295/23, Poruba, 70800 Ostrava |
|
ZDENĚK POHLÍDAL
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
člen představenstva |
12.09.2013 |
Adresa: |
70800, 3296334, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 1297, 25, Karla Pokorného 1297/25, Poruba, 70800 Ostrava |
|
ŠÁRKA KOTZMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
předseda představenstva |
12.09.2013 |
Adresa: |
70800, 3296326, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 1295, 23, Karla Pokorného 1295/23, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Jana Šindlerová
|
Neaktivní
od 12.09.2013
|
místopředseda představenstva |
06.04.2010 |
Adresa: |
70800, Ostrava, Poruba, K. Pokorného, 1295, 23 |
|
Zdeněk Pohlídal
|
Neaktivní
od 12.09.2013
|
člen představenstva |
06.04.2010 |
Adresa: |
70800, Ostrava, Poruba, K. Pokorného, 1297, 25 |
|
Ing. Jana Šindlerová
|
Neaktivní
od 12.09.2013
|
místopředseda představenstva |
06.04.2010 |
Adresa: |
Ostrava, Poruba, K. Pokorného, 70800, 23, K. Pokorného 1295/23, 70800 Ostrava - Poruba, Česká republika |
|
Zdeněk Pohlídal
|
Neaktivní
od 12.09.2013
|
člen představenstva |
06.04.2010 |
Adresa: |
Ostrava, Poruba, K. Pokorného, 70800, 25, K. Pokorného 1297/25, 70800 Ostrava - Poruba, Česká republika |
|
Pavel Bobek
|
Neaktivní
od 06.04.2010
|
člen představenstva |
02.07.2003 |
Adresa: |
3296326, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 23/1295 |
|
Pavel Bobek
|
Neaktivní
od 06.04.2010
|
člen představenstva |
02.07.2003 |
Adresa: |
70800, 3296326, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 1295, 23, Karla Pokorného 1295/23, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Břetislav Šebesta
|
Neaktivní
od 02.07.2003
|
místopředseda představenstva |
12.10.2001 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, K. Pokorného, 25/1297 |
|
Jiří Kučera
|
Neaktivní
od 06.04.2010
|
místopředseda představenstva |
12.10.2001 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, K.Pokorného, 21/1295 |
|
Šárka Kotzmannová
|
Neaktivní
od 12.09.2013
|
předseda představenstva |
12.10.2001 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, K. Pokorného, 23/1295 |
|
Břetislav Šebesta
|
Neaktivní
od 02.07.2003
|
místopředseda představenstva |
12.10.2001 |
Adresa: |
25/1297, Ostrava-Poruba, K. Pokorného, K. Pokorného 25/1297, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
Jiří Kučera
|
Neaktivní
od 06.04.2010
|
místopředseda představenstva |
12.10.2001 |
Adresa: |
21/1295, Ostrava-Poruba, K.Pokorného, K.Pokorného 21/1295, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
Šárka Kotzmannová
|
Neaktivní
od 12.09.2013
|
předseda představenstva |
12.10.2001 |
Adresa: |
23/1295, Ostrava-Poruba, K. Pokorného, K. Pokorného 23/1295, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
Šárka Kotzmannová
|
Neaktivní
od 12.10.2001
|
předseda představenstva |
05.06.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, K. Pokorného, 1296 |
|
Jiří Kučera
|
Neaktivní
od 12.10.2001
|
místopředseda představenstva |
05.06.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, K.Pokorného, 1295 |
|
Lubomír Novák
|
Neaktivní
od 12.10.2001
|
místopředseda představenstva |
05.06.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, K.Pokorného, 1297 |
|
Alena Berková
|
Neaktivní
od 12.10.2001
|
člen představenstva |
05.06.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, K. Pokorného, 1298 |
|
Lubomír Lakatos
|
Neaktivní
od 12.10.2001
|
člen představenstva |
05.06.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, K. Pokorného, 1296 |
|
Hynek Vykydal
|
Neaktivní
od 12.10.2001
|
člen představenstva |
05.06.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, K. Pokorného, 1296 |
|
Šárka Kotzmannová
|
Neaktivní
od 12.10.2001
|
předseda představenstva |
05.06.1997 |
Adresa: |
1296, Ostrava-Poruba, K. Pokorného, K. Pokorného 1296, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
Jiří Kučera
|
Neaktivní
od 12.10.2001
|
místopředseda představenstva |
05.06.1997 |
Adresa: |
1295, Ostrava-Poruba, K.Pokorného, K.Pokorného 1295, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
Lubomír Novák
|
Neaktivní
od 12.10.2001
|
místopředseda představenstva |
05.06.1997 |
Adresa: |
1297, Ostrava-Poruba, K.Pokorného, K.Pokorného 1297, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
Alena Berková
|
Neaktivní
od 12.10.2001
|
člen představenstva |
05.06.1997 |
Adresa: |
1298, Ostrava-Poruba, K. Pokorného, K. Pokorného 1298, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
Lubomír Lakatos
|
Neaktivní
od 12.10.2001
|
člen představenstva |
05.06.1997 |
Adresa: |
1296, Ostrava-Poruba, K. Pokorného, K. Pokorného 1296, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
Hynek Vykydal
|
Neaktivní
od 12.10.2001
|
člen představenstva |
05.06.1997 |
Adresa: |
1296, Ostrava-Poruba, K. Pokorného, K. Pokorného 1296, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|