Ing. Pavel Zátopek
|
Neaktivní
od 01.12.2010
|
předseda představenstva |
04.09.2002 |
Adresa: |
8457778, Kopřivnice, kpt. Nálepky, 1075 |
|
Ing. Miroslav Němec
|
Neaktivní
od 01.12.2010
|
místopředseda představenstva |
04.09.2002 |
Adresa: |
25008013, Bruntál, Karlovec, 2 |
|
Ing. Pavel Zátopek
|
Neaktivní
od 01.12.2010
|
předseda představenstva |
04.09.2002 |
Adresa: |
74221, 8457778, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Kpt. Nálepky, 1075, 4, Kpt. Nálepky 1075/4, 74221 Kopřivnice |
|
Ing. MIROSLAV NĚMEC
|
Neaktivní
od 01.12.2010
|
místopředseda představenstva |
04.09.2002 |
Adresa: |
79201, 25008013, Bruntál, Bruntál, Karlovec, 2, Karlovec 2, 79201 Bruntál |
|
František Fabián
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
předseda představenstva |
23.05.2001 |
Adresa: |
21706905, Praha 1, Nekázanka, 10 |
|
Alena Nachtigalová
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
místopředseda představenstva |
23.05.2001 |
Adresa: |
4, Praha 9, Habartická, 495 |
|
Milan Sekyrka
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
člen představenstva |
23.05.2001 |
Adresa: |
4, Rokycany, Na Pátku, 877/II |
|
František Fabián
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
předseda představenstva |
23.05.2001 |
Adresa: |
11000, 21706905, Praha, Nové Město, Nekázanka, 884, 10, Nekázanka 884/10, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Alena Nachtigalová
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
místopředseda představenstva |
23.05.2001 |
Adresa: |
495, Praha 9, Habartická, Habartická 495, Praha 9, Česká republika |
|
MILAN SEKYRKA
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
člen představenstva |
23.05.2001 |
Adresa: |
33701, 20778520, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Na Pátku, 877, Na Pátku 877, Nové Město, 33701 Rokycany |
|
MUDr. Jakub Knajbl
|
Neaktivní
od 23.05.2001
|
předseda představenstva |
19.06.1997 |
Adresa: |
23323647, Olomouc, Olomouc, Polská, 2 |
|
PhDr. František Kalabis
|
Neaktivní
od 23.05.2001
|
místopředseda představenstva |
19.06.1997 |
Adresa: |
23324546, Olomouc, Olomouc, Dobrovského, 15 |
|
Marie Langerová
|
Neaktivní
od 23.05.2001
|
člen představenstva |
19.06.1997 |
Adresa: |
23272589, Olomouc, Olomouc, Stiborova, 34 |
|
MUDr. Jakub Knajbl
|
Neaktivní
od 23.05.2001
|
předseda představenstva |
19.06.1997 |
Adresa: |
77900, 23323647, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Polská, 612, 2, Polská 612/2, 77900 Olomouc |
|
PhDr. František Kalabis
|
Neaktivní
od 23.05.2001
|
místopředseda představenstva |
19.06.1997 |
Adresa: |
77900, 23324546, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Dobrovského, 721, 15, Dobrovského 721/15, 77900 Olomouc |
|
Marie Langerová
|
Neaktivní
od 23.05.2001
|
člen představenstva |
19.06.1997 |
Adresa: |
77900, 23272589, Olomouc, Olomouc, Neředín, Stiborova, 613, 34, Stiborova 613/34, Neředín, 77900 Olomouc |
|