Mgr. HANA VRANKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.10.2022 |
Adresa: |
28545, 11410647, Kutná Hora, Kluky, Kluky, 47 |
|
Mgr. HANA VRANKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.10.2022 |
Adresa: |
28545, 11410647, Kutná Hora, Kluky, Kluky, 47, č.p. 47, 28545 Kluky |
|
Ing. MARTIN ŠEDĚNKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
30.07.2020 |
Adresa: |
70800, 3292509, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 917, 14 |
|
LUCIE VOBEROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
30.07.2020 |
Adresa: |
70800, 3292509, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 917, 14 |
|
Ing. MARTIN ŠEDĚNKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
30.07.2020 |
Adresa: |
70800, 3292509, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 917, 14, Čkalovova 917/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
LUCIE VOBEROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
30.07.2020 |
Adresa: |
70800, 3292509, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 917, 14, Čkalovova 917/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Mgr. HANA VRANKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.10.2022
|
člen představenstva |
21.09.2022 |
Adresa: |
28545, 11410957, Kutná Hora, Kluky, Kluky, 79 |
|
Mgr. HANA VRANKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.10.2022
|
člen představenstva |
21.09.2022 |
Adresa: |
28545, 11410957, Kutná Hora, Kluky, Kluky, 79, č.p. 79, 28545 Kluky |
|
Mgr. HANA VRANKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.09.2022
|
člen představenstva |
30.07.2020 |
Adresa: |
70800, 3292509, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 917, 14 |
|
Mgr. HANA VRANKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.09.2022
|
člen představenstva |
30.07.2020 |
Adresa: |
70800, 3292509, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 917, 14, Čkalovova 917/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. MARTIN ŠEDĚNKA
|
Neaktivní
od 30.07.2020
|
předseda představenstva |
16.07.2018 |
Adresa: |
70800, 3292509, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 917, 14 |
|
Ing. MARTIN ŠEDĚNKA
|
Neaktivní
od 30.07.2020
|
předseda představenstva |
16.07.2018 |
Adresa: |
70800, 3292509, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 917, 14, Čkalovova 917/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. PAVEL PRAVDA
|
Neaktivní
od 16.07.2018
|
předseda představenstva |
10.07.2018 |
Adresa: |
70800, 3292517, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 917, 16 |
|
MAREK BENDA
|
Neaktivní
od 30.07.2020
|
člen představenstva |
10.07.2018 |
Adresa: |
70800, 3292517, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 917, 16 |
|
LENKA KRAINOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2020
|
člen představenstva |
10.07.2018 |
Adresa: |
73911, 75254450, Frýdek-Místek, Janovice, Janovice, 687 |
|
Ing. PAVEL PRAVDA
|
Neaktivní
od 16.07.2018
|
předseda představenstva |
10.07.2018 |
Adresa: |
70800, 3292517, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 917, 16, Čkalovova 917/16, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MAREK BENDA
|
Neaktivní
od 30.07.2020
|
člen představenstva |
10.07.2018 |
Adresa: |
70800, 3292517, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 917, 16, Čkalovova 917/16, Poruba, 70800 Ostrava |
|
LENKA KRAINOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2020
|
člen představenstva |
10.07.2018 |
Adresa: |
73911, 75254450, Frýdek-Místek, Janovice, Janovice, 687, č.p. 687, 73911 Janovice |
|
LENKA KRAINOVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
člen představenstva |
02.09.2016 |
Adresa: |
73911, 75254450, Frýdek-Místek, Janovice, Janovice, 687 |
|
LENKA KRAINOVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
člen představenstva |
02.09.2016 |
Adresa: |
73911, 75254450, Frýdek-Místek, Janovice, Janovice, 687, č.p. 687, 73911 Janovice |
|
LENKA KRAINOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2016
|
člen představenstva |
04.05.2015 |
Adresa: |
71000, 3217264, Ostrava, Slezská Ostrava, Michálkovická, 1662, 178 |
|
Ing. PAVEL PRAVDA
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
předseda představenstva |
04.05.2015 |
Adresa: |
70800, 3292517, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 917, 16 |
|
MAREK BENDA
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
člen představenstva |
04.05.2015 |
Adresa: |
70800, 3292517, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 917, 16 |
|
LENKA KRAINOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2016
|
člen představenstva |
04.05.2015 |
Adresa: |
71000, 3217264, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Michálkovická, 1662, 178, Michálkovická 1662/178, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Ing. PAVEL PRAVDA
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
předseda představenstva |
04.05.2015 |
Adresa: |
70800, 3292517, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 917, 16, Čkalovova 917/16, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MAREK BENDA
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
člen představenstva |
04.05.2015 |
Adresa: |
70800, 3292517, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 917, 16, Čkalovova 917/16, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Pavel Pravda
|
Neaktivní
od 04.05.2015
|
předseda představenstva |
01.06.2011 |
Adresa: |
70800, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 917 |
|
Marek Benda
|
Neaktivní
od 04.05.2015
|
člen představenstva |
01.06.2011 |
Adresa: |
70800, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 917 |
|
Lenka Krainová
|
Neaktivní
od 04.05.2015
|
člen představenstva |
01.06.2011 |
Adresa: |
70800, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 917 |
|
Ing. Pavel Pravda
|
Neaktivní
od 04.05.2015
|
předseda představenstva |
01.06.2011 |
Adresa: |
Ostrava, Poruba, Čkalovova, 70800, Čkalovova 917, 70800 Ostrava - Poruba, Česká republika |
|
Marek Benda
|
Neaktivní
od 04.05.2015
|
člen představenstva |
01.06.2011 |
Adresa: |
Ostrava, Poruba, Čkalovova, 70800, Čkalovova 917, 70800 Ostrava - Poruba, Česká republika |
|
Lenka Krainová
|
Neaktivní
od 04.05.2015
|
člen představenstva |
01.06.2011 |
Adresa: |
Ostrava, Poruba, Čkalovova, 70800, Čkalovova 917, 70800 Ostrava - Poruba, Česká republika |
|
Ing. Pavel Pravda
|
Neaktivní
od 01.06.2011
|
člen představenstva |
27.07.2006 |
Adresa: |
70800, 3292517, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 917/16 |
|
Ing. PAVEL PRAVDA
|
Neaktivní
od 01.06.2011
|
člen představenstva |
27.07.2006 |
Adresa: |
70800, 3292517, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 917, 16, Čkalovova 917/16, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Eva Scholasterová
|
Neaktivní
od 27.07.2006
|
člen představenstva |
26.02.2003 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Čkalovova, 917/14 |
|
Bohumil Šeděnka
|
Neaktivní
od 01.06.2011
|
předseda představenstva |
26.02.2003 |
Adresa: |
Ostrava - Poruba, Čkalovova, 917/14 |
|
Marie Ilievová
|
Neaktivní
od 01.06.2011
|
člen představenstva |
26.02.2003 |
Adresa: |
Ostrava - Poruba, Čkalovova, 917/16 |
|
Ing. Miroslav Sroka
|
Neaktivní
od 01.06.2011
|
člen představenstva |
26.02.2003 |
Adresa: |
Ostrava - Poruba, Čkalovova, 917/16 |
|
Ing. Eva Scholasterová
|
Neaktivní
od 27.07.2006
|
člen představenstva |
26.02.2003 |
Adresa: |
70800, 3292509, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 917, 14, Čkalovova 917/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Bohumil Šeděnka
|
Neaktivní
od 01.06.2011
|
předseda představenstva |
26.02.2003 |
Adresa: |
70800, 3292509, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 917, 14, Čkalovova 917/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Marie Ilievová
|
Neaktivní
od 01.06.2011
|
člen představenstva |
26.02.2003 |
Adresa: |
70800, 3292517, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 917, 16, Čkalovova 917/16, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Miroslav Sroka
|
Neaktivní
od 01.06.2011
|
člen představenstva |
26.02.2003 |
Adresa: |
70800, 3292517, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 917, 16, Čkalovova 917/16, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Petr Bláha
|
Neaktivní
od 26.02.2003
|
předseda představenstva |
25.06.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Čkalovova, 918 |
|
Ing. Eva Scholasterová
|
Neaktivní
od 26.02.2003
|
1. místopředseda |
25.06.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Čkalovova, 917 |
|
Jiří Janeček
|
Neaktivní
od 26.02.2003
|
2. místopředseda |
25.06.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Čkalovova, 918 |
|
Oldřich Slaný
|
Neaktivní
od 26.02.2003
|
člen představenstva |
25.06.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Čkalovova, 918 |
|
Ludmila Tioková
|
Neaktivní
od 01.06.2011
|
člen představenstva |
25.06.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Čkalovova, 917 |
|
Ing. Petr Bláha
|
Neaktivní
od 26.02.2003
|
předseda představenstva |
25.06.1997 |
Adresa: |
918, Ostrava-Poruba, Čkalovova, Čkalovova 918, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
Ing. Eva Scholasterová
|
Neaktivní
od 26.02.2003
|
1. místopředseda |
25.06.1997 |
Adresa: |
917, Ostrava-Poruba, Čkalovova, Čkalovova 917, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
Jiří Janeček
|
Neaktivní
od 26.02.2003
|
2. místopředseda |
25.06.1997 |
Adresa: |
918, Ostrava-Poruba, Čkalovova, Čkalovova 918, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
Oldřich Slaný
|
Neaktivní
od 26.02.2003
|
člen představenstva |
25.06.1997 |
Adresa: |
918, Ostrava-Poruba, Čkalovova, Čkalovova 918, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
Ludmila Tioková
|
Neaktivní
od 01.06.2011
|
člen představenstva |
25.06.1997 |
Adresa: |
917, Ostrava-Poruba, Čkalovova, Čkalovova 917, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|