LUDMILA ORŠULOVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2019
|
předseda představenstva |
14.11.2014 |
Adresa: |
70800, 3296971, Ostrava, Poruba, Žilinská, 1361, 34 |
|
Dis. MICHAELA GEBAUEROVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2019
|
člen představenstva |
14.11.2014 |
Adresa: |
70800, 3296971, Ostrava, Poruba, Žilinská, 1361, 34 |
|
TOMÁŠ POLÁK
|
Neaktivní
od 12.03.2019
|
člen představenstva |
14.11.2014 |
Adresa: |
70800, 3296971, Ostrava, Poruba, Žilinská, 1361, 34 |
|
LUDMILA ORŠULOVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2019
|
předseda představenstva |
14.11.2014 |
Adresa: |
70800, 3296971, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Žilinská, 1361, 34, Žilinská 1361/34, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Dis. MICHAELA GEBAUEROVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2019
|
člen představenstva |
14.11.2014 |
Adresa: |
70800, 3296971, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Žilinská, 1361, 34, Žilinská 1361/34, Poruba, 70800 Ostrava |
|
TOMÁŠ POLÁK
|
Neaktivní
od 12.03.2019
|
člen představenstva |
14.11.2014 |
Adresa: |
70800, 3296971, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Žilinská, 1361, 34, Žilinská 1361/34, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Adam Kempný
|
Neaktivní
od 14.11.2014
|
místopředseda představenstva |
25.01.2012 |
Adresa: |
70800, 3296971, Ostrava, Poruba, Žilinská, 1361 |
|
Adam Kempný
|
Neaktivní
od 14.11.2014
|
místopředseda představenstva |
25.01.2012 |
Adresa: |
70800, 3296971, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Žilinská, 1361, 34, Žilinská 1361/34, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Dis. Michaela Gebauerová
|
Neaktivní
od 14.11.2014
|
místopředseda představenstva |
14.07.2005 |
Adresa: |
3296971, Ostrava, Poruba, Žilinská, 1361 |
|
Dis. MICHAELA GEBAUEROVÁ
|
Neaktivní
od 14.11.2014
|
místopředseda představenstva |
14.07.2005 |
Adresa: |
70800, 3296971, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Žilinská, 1361, 34, Žilinská 1361/34, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Pavel Beneš
|
Neaktivní
od 14.07.2005
|
místopředseda představenstva |
27.02.2002 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Žilinská, 1361 |
|
Ing. Josef Bartoněk
|
Neaktivní
od 25.01.2012
|
člen představenstva |
27.02.2002 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Žilinská, 1361 |
|
Ludmila Oršulová
|
Neaktivní
od 14.11.2014
|
předseda představenstva |
27.02.2002 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Žilinská, 1361 |
|
Ing. Pavel Beneš
|
Neaktivní
od 14.07.2005
|
místopředseda představenstva |
27.02.2002 |
Adresa: |
70800, 3296971, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Žilinská, 1361, 34, Žilinská 1361/34, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Josef Bartoněk
|
Neaktivní
od 25.01.2012
|
člen představenstva |
27.02.2002 |
Adresa: |
70800, 3296971, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Žilinská, 1361, 34, Žilinská 1361/34, Poruba, 70800 Ostrava |
|
LUDMILA ORŠULOVÁ
|
Neaktivní
od 14.11.2014
|
předseda představenstva |
27.02.2002 |
Adresa: |
70800, 3296971, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Žilinská, 1361, 34, Žilinská 1361/34, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ludmila Oršulová
|
Neaktivní
od 27.02.2002
|
předseda představenstva |
19.05.1999 |
Adresa: |
70800, Ostrava - Poruba, Žilinská, 1361 |
|
Ing. Nikolas Pistolas
|
Neaktivní
od 27.02.2002
|
místopředseda představenstva |
19.05.1999 |
Adresa: |
70800, Ostrava - Poruba, Žilinská, 1361 |
|
LUDMILA ORŠULOVÁ
|
Neaktivní
od 27.02.2002
|
předseda představenstva |
19.05.1999 |
Adresa: |
70800, 3296971, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Žilinská, 1361, 34, Žilinská 1361/34, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Nikolas Pistolas
|
Neaktivní
od 27.02.2002
|
místopředseda představenstva |
19.05.1999 |
Adresa: |
70800, 3296971, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Žilinská, 1361, 34, Žilinská 1361/34, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Mgr. Ludmila Konopková
|
Neaktivní
od 19.05.1999
|
předseda představenstva |
11.07.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Žilinská, 1361 |
|
JUDr. Sylva Macurová
|
Neaktivní
od 19.05.1999
|
místopředseda představenstva |
11.07.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Žilinská, 1361 |
|
MUDr. David Doležil
|
Neaktivní
od 27.02.2002
|
člen představenstva |
11.07.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Žilinská, 1361 |
|
Mgr. Ludmila Konopková
|
Neaktivní
od 19.05.1999
|
předseda představenstva |
11.07.1997 |
Adresa: |
70800, 3296971, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Žilinská, 1361, 34, Žilinská 1361/34, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JUDr. Sylva Macurová
|
Neaktivní
od 19.05.1999
|
místopředseda představenstva |
11.07.1997 |
Adresa: |
70800, 3296971, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Žilinská, 1361, 34, Žilinská 1361/34, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MUDr. DAVID DOLEŽIL
|
Neaktivní
od 27.02.2002
|
člen představenstva |
11.07.1997 |
Adresa: |
70800, 3296971, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Žilinská, 1361, 34, Žilinská 1361/34, Poruba, 70800 Ostrava |
|