PAVLA KAROLOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.08.2018 |
Adresa: |
75623, 17121469, Vsetín, Pržno, Pržno, 39 |
|
PAVLA KAROLOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.08.2018 |
Adresa: |
75623, 17121469, Vsetín, Pržno, Pržno, 39, č.p. 39, 75623 Pržno |
|
PETR JANÍREK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
15.02.2017 |
Adresa: |
75624, 21663742, Vsetín, Oznice, Oznice, 49 |
|
PETR JANÍREK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
15.02.2017 |
Adresa: |
75624, 21663742, Vsetín, Oznice, Oznice, 49, č.p. 49, 75624 Oznice |
|
Jozef Babuša
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
31.07.1997 |
Adresa: |
Povážská Bystrica, ul. Šoltesovej, 377/65 |
|
Jozef Babuša
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
31.07.1997 |
Adresa: |
377/65, Povážská Bystrica, ul. Šoltesovej, ul. Šoltesovej 377/65, Povážská Bystrica |
|
PAVLA KAROLOVÁ
|
Neaktivní
od 25.08.2018
|
člen představenstva |
23.08.2018 |
Adresa: |
75501, 24310158, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Tichá, 1790 |
|
PAVLA KAROLOVÁ
|
Neaktivní
od 25.08.2018
|
člen představenstva |
23.08.2018 |
Adresa: |
75501, 24310158, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Tichá, 1790, Tichá 1790, 75501 Vsetín |
|
PETR JANÍREK
|
Neaktivní
od 15.02.2017
|
místopředseda představenstva |
05.11.2016 |
Adresa: |
75501, 24294870, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Bratří Hlaviců, 99 |
|
PAVLA MIKULENKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.08.2018
|
člen představenstva |
05.11.2016 |
Adresa: |
75501, 24310158, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Tichá, 1790 |
|
PETR JANÍREK
|
Neaktivní
od 15.02.2017
|
místopředseda představenstva |
05.11.2016 |
Adresa: |
75501, 24294870, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Bratří Hlaviců, 99, Bratří Hlaviců 99, 75501 Vsetín |
|
PAVLA MIKULENKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.08.2018
|
člen představenstva |
05.11.2016 |
Adresa: |
75501, 24310158, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Tichá, 1790, Tichá 1790, 75501 Vsetín |
|
Petr Janírek
|
Neaktivní
od 05.11.2016
|
místopředseda představenstva |
31.07.1997 |
Adresa: |
Vsetín, Sychrov, 99 |
|
Pavla Mikulenková
|
Neaktivní
od 05.11.2016
|
člen představenstva |
31.07.1997 |
Adresa: |
24299448, Vsetín, Dlúhé, 625 |
|
Petr Janírek
|
Neaktivní
od 05.11.2016
|
místopředseda představenstva |
31.07.1997 |
Adresa: |
99, Vsetín, Sychrov, Sychrov 99, Vsetín, Česká republika |
|
Pavla Mikulenková
|
Neaktivní
od 05.11.2016
|
člen představenstva |
31.07.1997 |
Adresa: |
75501, 24299448, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Dlúhé, 625, Dlúhé 625, 75501 Vsetín |
|