MONIKA ŠIMONKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.04.2015
|
Jednatel |
17.04.2015 |
Adresa: |
79395, 13990811, Město Albrechtice, Město Albrechtice, Odboje, 181, 12 |
|
MONIKA ŠIMONKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.04.2015
|
Jednatel |
17.04.2015 |
Adresa: |
79395, 13990811, Bruntál, Město Albrechtice, Město Albrechtice, Odboje, 181, 12, Odboje 181/12, 79395 Město Albrechtice |
|
Monika Šimonková
|
Neaktivní
od 17.04.2015
|
jednatel |
02.06.2008 |
Adresa: |
79401, 14060370, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Revoluční, 914/14 |
|
Monika Šimonková
|
Neaktivní
od 17.04.2015
|
jednatel |
02.06.2008 |
Adresa: |
79401, 14060370, Bruntál, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Revoluční, 914, 14, Revoluční 914/14, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov |
|
Petr Šimonek
|
Neaktivní
od 06.06.2008
|
jednatel |
30.11.2002 |
Adresa: |
79395, 13993071, Město Albrechtice, Celní, 36 |
|
Petr Šimonek
|
Neaktivní
od 06.06.2008
|
jednatel |
30.11.2002 |
Adresa: |
79395, 13993071, Bruntál, Město Albrechtice, Město Albrechtice, Celní, 437, 36, Celní 437/36, 79395 Město Albrechtice |
|
Petr Šimonek
|
Neaktivní
od 28.12.2001
|
jednatel |
01.06.1998 |
Adresa: |
79395, 13993071, Město Albrechtice, Celní, 36 |
|
Petr Šimonek
|
Neaktivní
od 28.12.2001
|
jednatel |
01.06.1998 |
Adresa: |
79395, 13993071, Bruntál, Město Albrechtice, Město Albrechtice, Celní, 437, 36, Celní 437/36, 79395 Město Albrechtice |
|
Ing. Libor Pěčonka
|
Neaktivní
od 01.06.1998
|
jednatel |
22.07.1997 |
Adresa: |
74601, 4524594, Opava, Lidická, 24 |
|
Ing. LIBOR PĚČONKA
|
Neaktivní
od 01.06.1998
|
jednatel |
22.07.1997 |
Adresa: |
74601, 4524594, Opava, Opava, Předměstí, Lidická, 2401, 24, Lidická 2401/24, Předměstí, 74601 Opava |
|