Bc. KAROLÍNA TALAGOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
26.04.2024 |
Adresa: |
72000, 3137881, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Šrobárova, 514, 6, Šrobárova 514/6, Hrabová, 72000 Ostrava |
|
Bc. KAROLÍNA TALAGOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
28.04.2022 |
Adresa: |
70030, 3249620, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1255, 33 |
|
ing. DANIEL BARTOŠ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
14.04.2021 |
Adresa: |
70030, 3249638, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1256, 35 |
|
JAROSLAV SUCHÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.04.2021 |
Adresa: |
70030, 3249638, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1256, 35 |
|
ing. DANIEL BARTOŠ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
14.04.2021 |
Adresa: |
70030, 3249638, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1256, 35, Krestova 1256/35, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
JAROSLAV SUCHÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.04.2021 |
Adresa: |
70030, 3249638, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1256, 35, Krestova 1256/35, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Bc. KAROLÍNA TALAGOVÁ
|
Neaktivní
od 26.04.2024
|
člen představenstva |
28.04.2022 |
Adresa: |
70030, 3249620, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1255, 33, Krestova 1255/33, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
MÁRIA ANTECKÁ
|
Neaktivní
od 28.04.2022
|
člen představenstva |
03.08.2021 |
Adresa: |
70030, 3278344, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Pavlovova, 2628, 27 |
|
MÁRIA ANTECKÁ
|
Neaktivní
od 28.04.2022
|
člen představenstva |
03.08.2021 |
Adresa: |
70030, 3278344, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Pavlovova, 2628, 27, Pavlovova 2628/27, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
MÁRIA ANTECKÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
člen představenstva |
14.04.2021 |
Adresa: |
70030, 3249620, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1255, 33 |
|
MÁRIA ANTECKÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
člen představenstva |
14.04.2021 |
Adresa: |
70030, 3249620, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1255, 33, Krestova 1255/33, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
LENKA DAMASKINOSOVÁ
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
člen |
31.08.2015 |
Adresa: |
70030, 3249611, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1254, 31 |
|
Ing. DANIEL BARTOŠ
|
Neaktivní
od 14.04.2021
|
předseda |
31.08.2015 |
Adresa: |
70030, 3249638, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1256, 35 |
|
JAROSLAV SUCHÝ
|
Neaktivní
od 14.04.2021
|
místopředseda |
31.08.2015 |
Adresa: |
70030, 3249638, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1256, 35 |
|
MÁRIA ANTECKÁ
|
Neaktivní
od 14.04.2021
|
člen |
31.08.2015 |
Adresa: |
70030, 3249620, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1255, 33 |
|
LENKA DAMASKINOSOVÁ
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
člen |
31.08.2015 |
Adresa: |
70030, 3249611, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1254, 31, Krestova 1254/31, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
MÁRIA ANTECKÁ
|
Neaktivní
od 14.04.2021
|
člen |
31.08.2015 |
Adresa: |
70030, 3249620, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1255, 33, Krestova 1255/33, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
ing. DANIEL BARTOŠ
|
Neaktivní
od 14.04.2021
|
předseda |
31.08.2015 |
Adresa: |
70030, 3249638, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1256, 35, Krestova 1256/35, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
JAROSLAV SUCHÝ
|
Neaktivní
od 14.04.2021
|
místopředseda |
31.08.2015 |
Adresa: |
70030, 3249638, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1256, 35, Krestova 1256/35, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
MÁRIA ANTECKÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2015
|
člen |
28.05.2012 |
Adresa: |
70030, 3249620, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1255, 33 |
|
MÁRIA ANTECKÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2015
|
člen |
28.05.2012 |
Adresa: |
70030, 3249620, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1255, 33, Krestova 1255/33, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Peter Strapáč
|
Neaktivní
od 13.06.2011
|
člen |
13.02.2009 |
Adresa: |
70030, 3249646, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1257/37 |
|
Ing. Daniel Bartoš
|
Neaktivní
od 31.08.2015
|
předseda |
13.02.2009 |
Adresa: |
70030, 3249638, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1256/35 |
|
Jaroslav Suchý
|
Neaktivní
od 31.08.2015
|
místopředseda |
13.02.2009 |
Adresa: |
70030, 3249638, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1256/35 |
|
Lenka Damaskinosová
|
Neaktivní
od 31.08.2015
|
člen |
13.02.2009 |
Adresa: |
70030, 3249611, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1254/31 |
|
Peter Strapáč
|
Neaktivní
od 13.06.2011
|
člen |
13.02.2009 |
Adresa: |
70030, 3249646, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1257, 37, Krestova 1257/37, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
LENKA DAMASKINOSOVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2015
|
člen |
13.02.2009 |
Adresa: |
70030, 3249611, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1254, 31, Krestova 1254/31, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
ing. DANIEL BARTOŠ
|
Neaktivní
od 31.08.2015
|
předseda |
13.02.2009 |
Adresa: |
70030, 3249638, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1256, 35, Krestova 1256/35, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
JAROSLAV SUCHÝ
|
Neaktivní
od 31.08.2015
|
místopředseda |
13.02.2009 |
Adresa: |
70030, 3249638, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1256, 35, Krestova 1256/35, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Mária Antecká
|
Neaktivní
od 13.02.2009
|
člen představenstva |
26.02.2008 |
Adresa: |
70030, 3249620, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1255/33 |
|
Ing. Daniel Bartoš
|
Neaktivní
od 13.02.2009
|
člen představenstva |
26.02.2008 |
Adresa: |
70030, 3249638, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1256/35 |
|
MÁRIA ANTECKÁ
|
Neaktivní
od 13.02.2009
|
člen představenstva |
26.02.2008 |
Adresa: |
70030, 3249620, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1255, 33, Krestova 1255/33, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
ing. DANIEL BARTOŠ
|
Neaktivní
od 13.02.2009
|
člen představenstva |
26.02.2008 |
Adresa: |
70030, 3249638, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1256, 35, Krestova 1256/35, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Libuše Kostelňáková
|
Neaktivní
od 13.02.2009
|
místopředseda představenstva |
04.12.2002 |
Adresa: |
Ostrava-Hrabůvka, Krestova, 31 |
|
Libuše Kostelňáková
|
Neaktivní
od 13.02.2009
|
místopředseda představenstva |
04.12.2002 |
Adresa: |
31, Ostrava-Hrabůvka, Krestova, Krestova 31, Ostrava-Hrabůvka, Česká republika |
|
Jiří Piňos
|
Neaktivní
od 04.12.2002
|
místopředseda představenstva |
28.12.2001 |
Adresa: |
Ostrava-Hrabůvka, Krestova, 33 |
|
Petr Karel
|
Neaktivní
od 26.02.2008
|
člen představenstva |
28.12.2001 |
Adresa: |
Ostrava-Hrabůvka, Krestova, 35 |
|
Jiří Piňos
|
Neaktivní
od 04.12.2002
|
místopředseda představenstva |
28.12.2001 |
Adresa: |
33, Ostrava-Hrabůvka, Krestova, Krestova 33, Ostrava-Hrabůvka, Česká republika |
|
Petr Karel
|
Neaktivní
od 26.02.2008
|
člen představenstva |
28.12.2001 |
Adresa: |
35, Ostrava-Hrabůvka, Krestova, Krestova 35, Ostrava-Hrabůvka, Česká republika |
|
Ing. Karla Švendová
|
Neaktivní
od 28.12.2001
|
místopředseda představenstva |
23.03.2000 |
Adresa: |
Ostrava-Hrabůvka, Krestova, 35 |
|
Ing. Pavel Němec
|
Neaktivní
od 26.02.2008
|
člen představenstva |
23.03.2000 |
Adresa: |
Ostrava-Hrabůvka, Krestova, 37 |
|
Jaroslav Suchý
|
Neaktivní
od 13.02.2009
|
předseda představenstva |
23.03.2000 |
Adresa: |
Ostrava-Hrabůvka, Krestova, 35 |
|
Ing. Karla Švendová
|
Neaktivní
od 28.12.2001
|
místopředseda představenstva |
23.03.2000 |
Adresa: |
35, Ostrava-Hrabůvka, Krestova, Krestova 35, Ostrava-Hrabůvka, Česká republika |
|
Ing. Pavel Němec
|
Neaktivní
od 26.02.2008
|
člen představenstva |
23.03.2000 |
Adresa: |
37, Ostrava-Hrabůvka, Krestova, Krestova 37, Ostrava-Hrabůvka, Česká republika |
|
Jaroslav Suchý
|
Neaktivní
od 13.02.2009
|
předseda představenstva |
23.03.2000 |
Adresa: |
35, Ostrava-Hrabůvka, Krestova, Krestova 35, Ostrava-Hrabůvka, Česká republika |
|
Jitka Němcová
|
Neaktivní
od 23.03.2000
|
předseda představenstva |
02.10.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Hrabůvka, Krestova, 37 |
|
Jaroslav Suchý
|
Neaktivní
od 23.03.2000
|
místopředseda představenstva |
02.10.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Hrabůvka, Krestova, 35 |
|
Ing. Karla Švendová
|
Neaktivní
od 23.03.2000
|
člen představenstva |
02.10.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Hrabůvka, Krestova, 35 |
|
Jiří Piňos
|
Neaktivní
od 28.12.2001
|
člen představenstva |
02.10.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Hrabůvka, Krestova, 33 |
|
Jitka Němcová
|
Neaktivní
od 23.03.2000
|
předseda představenstva |
02.10.1997 |
Adresa: |
37, Ostrava-Hrabůvka, Krestova, Krestova 37, Ostrava-Hrabůvka, Česká republika |
|
Jaroslav Suchý
|
Neaktivní
od 23.03.2000
|
místopředseda představenstva |
02.10.1997 |
Adresa: |
35, Ostrava-Hrabůvka, Krestova, Krestova 35, Ostrava-Hrabůvka, Česká republika |
|
Ing. Karla Švendová
|
Neaktivní
od 23.03.2000
|
člen představenstva |
02.10.1997 |
Adresa: |
35, Ostrava-Hrabůvka, Krestova, Krestova 35, Ostrava-Hrabůvka, Česká republika |
|
Jiří Piňos
|
Neaktivní
od 28.12.2001
|
člen představenstva |
02.10.1997 |
Adresa: |
33, Ostrava-Hrabůvka, Krestova, Krestova 33, Ostrava-Hrabůvka, Česká republika |
|