Ing. RADEK KAŠPAR
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
29.12.2021 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2 |
|
RICHARD MATYSKA
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
29.12.2021 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2 |
|
MARTIN HARUDA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.12.2021 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2 |
|
Ing. RADEK KAŠPAR
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
29.12.2021 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2, Matěje Kopeckého 556/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
RICHARD MATYSKA
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
29.12.2021 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2, Matěje Kopeckého 556/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MARTIN HARUDA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.12.2021 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2, Matěje Kopeckého 556/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MARTIN HARUDA
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
předseda představenstva |
07.01.2020 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2 |
|
Ing. RADEK KAŠPAR
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
místopředseda představenstva |
07.01.2020 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2 |
|
RICHARD MATYSKA
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
člen představenstva |
07.01.2020 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2 |
|
MARTIN HARUDA
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
předseda představenstva |
07.01.2020 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2, Matěje Kopeckého 556/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. RADEK KAŠPAR
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
místopředseda představenstva |
07.01.2020 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2, Matěje Kopeckého 556/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
RICHARD MATYSKA
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
člen představenstva |
07.01.2020 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2, Matěje Kopeckého 556/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. RADEK KAŠPAR
|
Neaktivní
od 07.01.2020
|
místopředseda představenstva |
14.12.2016 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2 |
|
RICHARD MATYSKA
|
Neaktivní
od 07.01.2020
|
člen představenstva |
14.12.2016 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2 |
|
Ing. RADEK KAŠPAR
|
Neaktivní
od 07.01.2020
|
místopředseda představenstva |
14.12.2016 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2, Matěje Kopeckého 556/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
RICHARD MATYSKA
|
Neaktivní
od 07.01.2020
|
člen představenstva |
14.12.2016 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2, Matěje Kopeckého 556/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. JIŘÍ POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 14.12.2016
|
místopředseda představenstva |
25.02.2016 |
Adresa: |
78353, 16304101, Olomouc, Velká Bystřice, Velká Bystřice, Na Svobodě, 451 |
|
Ing. JIŘÍ POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 14.12.2016
|
místopředseda představenstva |
25.02.2016 |
Adresa: |
78353, 16304101, Olomouc, Velká Bystřice, Velká Bystřice, Na Svobodě, 451, Na Svobodě 451, 78353 Velká Bystřice |
|
Ing. JIŘÍ POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
místopředseda představenstva |
27.11.2014 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2 |
|
Ing. RADEK KAŠPAR
|
Neaktivní
od 14.12.2016
|
člen představenstva |
27.11.2014 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2 |
|
MARTIN HARUDA
|
Neaktivní
od 07.01.2020
|
předseda představenstva |
27.11.2014 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2 |
|
Ing. JIŘÍ POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
místopředseda představenstva |
27.11.2014 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2, Matěje Kopeckého 556/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. RADEK KAŠPAR
|
Neaktivní
od 14.12.2016
|
člen představenstva |
27.11.2014 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2, Matěje Kopeckého 556/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MARTIN HARUDA
|
Neaktivní
od 07.01.2020
|
předseda představenstva |
27.11.2014 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2, Matěje Kopeckého 556/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Jiří Pospíšil
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
místopředseda představenstva |
16.12.2010 |
Adresa: |
70800, Ostrava, Poruba, Kopeckého, 556, 2 |
|
Ing. JIŘÍ POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
místopředseda představenstva |
16.12.2010 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2, Matěje Kopeckého 556/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Denisa Zdražilová
|
Neaktivní
od 16.12.2010
|
místopředseda představenstva |
21.07.2010 |
Adresa: |
70800, Ostrava, Poruba, Kopeckého, 556 |
|
Denisa Zdražilová
|
Neaktivní
od 16.12.2010
|
místopředseda představenstva |
21.07.2010 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2, Matěje Kopeckého 556/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Renáta Ptáčková
|
Neaktivní
od 21.07.2010
|
místopředseda představenstva |
09.02.2009 |
Adresa: |
70800, Ostrava, Poruba, Kopeckého, 556 |
|
Renáta Ptáčková
|
Neaktivní
od 21.07.2010
|
místopředseda představenstva |
09.02.2009 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2, Matěje Kopeckého 556/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Věra Slavíková
|
Neaktivní
od 09.02.2009
|
místopředseda představenstva |
19.11.1999 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Kopeckého, 556 |
|
Martin Haruda
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
předseda představenstva |
19.11.1999 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Kopeckého, 556 |
|
Ing. Stanislav Křemen
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
člen představenstva |
19.11.1999 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Kopeckého, 556 |
|
Věra Slavíková
|
Neaktivní
od 09.02.2009
|
místopředseda představenstva |
19.11.1999 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2, Matěje Kopeckého 556/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Stanislav Křemen
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
člen představenstva |
19.11.1999 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2, Matěje Kopeckého 556/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MARTIN HARUDA
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
předseda představenstva |
19.11.1999 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2, Matěje Kopeckého 556/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Evžen Kafka
|
Neaktivní
od 19.11.1999
|
předseda představenstva |
01.10.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Kopeckého, 556 |
|
Štěpán Klein
|
Neaktivní
od 19.11.1999
|
člen představenstva |
01.10.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Kopeckého, 556 |
|
Martin Haruda
|
Neaktivní
od 19.11.1999
|
místopředseda představenstva |
01.10.1997 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Kopeckého, 556 |
|
Evžen Kafka
|
Neaktivní
od 19.11.1999
|
předseda představenstva |
01.10.1997 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2, Matěje Kopeckého 556/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Štěpán Klein
|
Neaktivní
od 19.11.1999
|
člen představenstva |
01.10.1997 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2, Matěje Kopeckého 556/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MARTIN HARUDA
|
Neaktivní
od 19.11.1999
|
místopředseda představenstva |
01.10.1997 |
Adresa: |
70800, 3288781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého, 556, 2, Matěje Kopeckého 556/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|