Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | TAURUS stavební keramika, spol. s r.o. "v likvidaci" |
ICO: | 25382993 |
Registrovaná adresa: | 78701, 14262622, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Rooseveltova, 494, 17, Rooseveltova 494/17, 78701 Šumperk |
Začleněno na: | 13.10.1997 |
Předmět podnikání: |
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich ajejich odstraňování
zprostředkování v oblasti obchodu a služeb
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
UNIVES spol.s r.o. 45310165 | Aktivní | 08.10.2018 | |
|
|||
UNIVES spol.s r.o. 45310165 | Aktivní | 08.10.2018 | |
|
|||
Ing. PAVEL HYNEK | Aktivní | 09.08.2014 | |
|
|||
Ing. PAVEL HYNEK | Aktivní | 09.08.2014 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
PAVEL HOŘEJŠÍ | Aktivní | jednatel | 21.11.2018 |
|
|||
PAVEL HOŘEJŠÍ | Aktivní | jednatel | 21.11.2018 |
|
|||
Ing. PAVEL HYNEK | Aktivní | jednatel | 09.08.2014 |
|
|||
Ing. PAVEL HYNEK | Aktivní | jednatel | 09.08.2014 |
|
|||
Ing. Pavel Hynek | Neaktivní od 09.08.2014 | jednatel | 13.10.1997 |
|
|||
Pavel Hořejší | Neaktivní od 21.11.2018 | jednatel | 13.10.1997 |
|
|||
Ing. PAVEL HYNEK | Neaktivní od 09.08.2014 | jednatel | 13.10.1997 |
|
|||
Pavel Hořejší | Neaktivní od 21.11.2018 | jednatel | 13.10.1997 |
|
Registrační číslo TAURUS stavební keramika, spol. s r.o. "v likvidaci" je 25382993.
Registrační adresa TAURUS stavební keramika, spol. s r.o. "v likvidaci" je 78701, 14262622, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Rooseveltova, 494, 17, Rooseveltova 494/17, 78701 Šumperk.
TAURUS stavební keramika, spol. s r.o. "v likvidaci" byla založena 13.10.1997.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je UNIVES spol.s r.o., UNIVES spol.s r.o., Ing. PAVEL HYNEK, Ing. PAVEL HYNEK.