MARTIN VÁZLER
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.05.2016 |
Adresa: |
73562, 5755336, Český Těšín, Koňákov, Třanovická, 52 |
|
MARTIN VÁZLER
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.05.2016 |
Adresa: |
73562, 5755336, Karviná, Český Těšín, Koňákov, Třanovická, 52, Třanovická 52, Koňákov, 73562 Český Těšín |
|
MARTIN VÁZLER
|
Neaktivní
od 05.05.2016
|
jednatel |
24.11.2014 |
Adresa: |
73562, 5755336, Český Těšín, Koňákov, Třanovická, 52 |
|
MARTIN VÁZLER
|
Neaktivní
od 05.05.2016
|
jednatel |
24.11.2014 |
Adresa: |
73562, 5755336, Karviná, Český Těšín, Koňákov, Třanovická, 52, Třanovická 52, Koňákov, 73562 Český Těšín |
|
Martin Vázler
|
Neaktivní
od 24.11.2014
|
jednatel |
03.12.1999 |
Adresa: |
Český Těšín, Koňákov, Třanovická, č. 52 |
|
Martin Vázler
|
Neaktivní
od 24.11.2014
|
jednatel |
03.12.1999 |
Adresa: |
č. 52, Český Těšín, Koňákov, Třanovická, Třanovická č. 52, Český Těšín, Koňákov, Česká republika |
|
Pavlína Vránová
|
Neaktivní
od 03.12.1999
|
jednatel |
29.10.1997 |
Adresa: |
Karviná-Nové Město, Závodní, 2423/33 |
|
Pavlína Vránová
|
Neaktivní
od 03.12.1999
|
jednatel |
29.10.1997 |
Adresa: |
73506, 24206989, Karviná, Karviná, Nové Město, Závodní, 2423, 33, Závodní 2423/33, Nové Město, 73506 Karviná |
|