Ing. JAROSLAV KOVÁŘ
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.11.2022 |
Adresa: |
72527, 81062273, Ostrava-město, Ostrava, Plesná, Nové Dvory, 418, 27 |
|
Ing. JAROSLAV KOVÁŘ
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.11.2022 |
Adresa: |
72527, 81062273, Ostrava-město, Ostrava, Plesná, Nové Dvory, 418, 27, Nové Dvory 418/27, Plesná, 72527 Ostrava |
|
Ing. Jaroslav Kovář
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
Jednatel |
18.09.2014 |
Adresa: |
70800, 3305902, Ostrava, Poruba, Marty Krásové, 4447, 5 |
|
Ing. JAROSLAV KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
Jednatel |
18.09.2014 |
Adresa: |
70800, 3305902, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Marty Krásové, 4447, 5, Marty Krásové 4447/5, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Jaroslav Kovář
|
Neaktivní
od 18.09.2014
|
jednatel |
09.05.2014 |
Adresa: |
70800, 3305902, Ostrava, Poruba, Marty Krásové, 4447, 5 |
|
Ing. JAROSLAV KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 18.09.2014
|
jednatel |
09.05.2014 |
Adresa: |
70800, 3305902, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Marty Krásové, 4447, 5, Marty Krásové 4447/5, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Jaroslav Kovář
|
Neaktivní
od 09.05.2014
|
jednatel |
21.05.2007 |
Adresa: |
70800, Ostrava, Poruba, M. Krásové, 4447 |
|
Ing. JAROSLAV KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 09.05.2014
|
jednatel |
21.05.2007 |
Adresa: |
70800, 3305902, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Marty Krásové, 4447, 5, Marty Krásové 4447/5, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Renata Kolderová
|
Neaktivní
od 21.05.2007
|
jednatel |
17.01.2007 |
Adresa: |
70800, 3287963, Ostrava, Poruba, Čs. Exilu, 473/17 |
|
Ing. Renata Kolderová
|
Neaktivní
od 21.05.2007
|
jednatel |
17.01.2007 |
Adresa: |
70800, 3287963, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čs. exilu, 473, 17, Čs. exilu 473/17, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Ivo Mocek
|
Neaktivní
od 17.01.2007
|
jednatel |
11.12.2001 |
Adresa: |
71200, Ostrava - Muglinov, Velkostranní, 688/19 |
|
Ing. Ivo Mocek
|
Neaktivní
od 17.01.2007
|
jednatel |
11.12.2001 |
Adresa: |
71200, 3153061, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Velkostranní, 688, 19, Velkostranní 688/19, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
Ing. Ivo Mocek
|
Neaktivní
od 11.12.2001
|
jednatel |
28.11.1997 |
Adresa: |
70900, Ostrava - Mariánské Hory, Výstavní, 2a |
|
Ing. Ivo Mocek
|
Neaktivní
od 11.12.2001
|
jednatel |
28.11.1997 |
Adresa: |
71100, 3219615, Ostrava-město, Ostrava, Antošovice, Antošovická, 2, 377, Antošovická 2/377, Antošovice, 71100 Ostrava |
|