Ing. DAVID CENTRICH
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
06.05.2024 |
Adresa: |
73601, 24863416, Karviná, Havířov, Bludovice, Vratká, 568, 9, Vratká 568/9, Bludovice, 73601 Havířov |
|
Ing. MICHAL CHMELA
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
03.06.2023 |
Adresa: |
76314, 4186184, Zlín, Zlín, Štípa, Velíkovská, 351, Velíkovská 351, Štípa, 76314 Zlín |
|
Ing. LIBOR STUCHLÍK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
14.05.2021 |
Adresa: |
79393, 2817331, Bruntál, Brantice, Brantice, 266 |
|
Ing. MICHAL CHMELA
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
15.05.2020 |
Adresa: |
76314, 4186184, Zlín, Zlín, Štípa, Velíkovská, 351 |
|
Ing. LIBOR STUCHLÍK
|
Neaktivní
od 06.05.2024
|
předseda představenstva |
03.06.2023 |
Adresa: |
79393, 2817331, Bruntál, Brantice, Brantice, 266, č.p. 266, 79393 Brantice |
|
Ing. LIBOR STUCHLÍK
|
Neaktivní
od 03.06.2023
|
předseda představenstva |
14.05.2021 |
Adresa: |
79393, 2817331, Bruntál, Brantice, Brantice, 266, č.p. 266, 79393 Brantice |
|
Ing. LIBOR STUCHLÍK
|
Neaktivní
od 14.05.2021
|
předseda představenstva |
15.05.2020 |
Adresa: |
74601, 4510241, Opava, Opava, Předměstí, Na Rybníčku, 623, 7 |
|
Ing. LIBOR STUCHLÍK
|
Neaktivní
od 14.05.2021
|
předseda představenstva |
15.05.2020 |
Adresa: |
74601, 4510241, Opava, Opava, Předměstí, Na Rybníčku, 623, 7, Na Rybníčku 623/7, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. MICHAL CHMELA
|
Neaktivní
od 03.06.2023
|
místopředseda představenstva |
15.05.2020 |
Adresa: |
76314, 4186184, Zlín, Zlín, Štípa, Velíkovská, 351, Velíkovská 351, Štípa, 76314 Zlín |
|
Ing. LIBOR STUCHLÍK
|
Neaktivní
od 15.05.2020
|
předseda představenstva |
30.05.2017 |
Adresa: |
74601, 4510241, Opava, Opava, Předměstí, Na Rybníčku, 623, 7 |
|
Ing. MICHAL CHMELA
|
Neaktivní
od 15.05.2020
|
místopředseda představenstva |
30.05.2017 |
Adresa: |
76314, 4186184, Zlín, Zlín, Štípa, Velíkovská, 351 |
|
Ing. LIBOR STUCHLÍK
|
Neaktivní
od 15.05.2020
|
předseda představenstva |
30.05.2017 |
Adresa: |
74601, 4510241, Opava, Opava, Předměstí, Na Rybníčku, 623, 7, Na Rybníčku 623/7, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. MICHAL CHMELA
|
Neaktivní
od 15.05.2020
|
místopředseda představenstva |
30.05.2017 |
Adresa: |
76314, 4186184, Zlín, Zlín, Štípa, Velíkovská, 351, Velíkovská 351, Štípa, 76314 Zlín |
|
Ing. LIBOR STUCHLÍK
|
Neaktivní
od 30.05.2017
|
předseda představenstva |
11.06.2014 |
Adresa: |
74601, 4510241, Opava, Předměstí, Na Rybníčku, 623, 7 |
|
Ing. MICHAL CHMELA
|
Neaktivní
od 30.05.2017
|
místopředseda představenstva |
11.06.2014 |
Adresa: |
76314, 4186184, Zlín, Štípa, Velíkovská, 351 |
|
Ing. LIBOR STUCHLÍK
|
Neaktivní
od 30.05.2017
|
předseda představenstva |
11.06.2014 |
Adresa: |
74601, 4510241, Opava, Opava, Předměstí, Na Rybníčku, 623, 7, Na Rybníčku 623/7, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. MICHAL CHMELA
|
Neaktivní
od 30.05.2017
|
místopředseda představenstva |
11.06.2014 |
Adresa: |
76314, 4186184, Zlín, Zlín, Štípa, Velíkovská, 351, Velíkovská 351, Štípa, 76314 Zlín |
|
Ing. LIBOR STUCHLÍK
|
Neaktivní
od 11.06.2014
|
předseda představenstva |
11.02.2014 |
Adresa: |
74601, 4510241, Opava, Předměstí, Na Rybníčku, 623, 7 |
|
Ing. MICHAL CHMELA
|
Neaktivní
od 11.06.2014
|
místopředseda představenstva |
11.02.2014 |
Adresa: |
76314, 4186184, Zlín, Štípa, Velíkovská, 351 |
|
Ing. MICHAL CHMELA
|
Neaktivní
od 11.06.2014
|
místopředseda představenstva |
11.02.2014 |
Adresa: |
76314, 4186184, Zlín, Zlín, Štípa, Velíkovská, 351, Velíkovská 351, Štípa, 76314 Zlín |
|
Ing. LIBOR STUCHLÍK
|
Neaktivní
od 11.06.2014
|
předseda představenstva |
11.02.2014 |
Adresa: |
74601, 4510241, Opava, Opava, Předměstí, Na Rybníčku, 623, 7, Na Rybníčku 623/7, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. MICHAL CHMELA
|
Neaktivní
od 11.02.2014
|
místopředseda představenstva |
19.12.2013 |
Adresa: |
76314, 4186184, Zlín, Štípa, Velíkovská, 351 |
|
Ing. MICHAL CHMELA
|
Neaktivní
od 11.02.2014
|
místopředseda představenstva |
19.12.2013 |
Adresa: |
76314, 4186184, Zlín, Zlín, Štípa, Velíkovská, 351, Velíkovská 351, Štípa, 76314 Zlín |
|
Ing. Michal Chmela
|
Neaktivní
od 19.12.2013
|
místopředseda představenstva |
28.06.2011 |
Adresa: |
76314, 4186184, Zlín, Velíkovská, 351 |
|
Ing. Libor Stuchlík
|
Neaktivní
od 11.02.2014
|
předseda představenstva |
28.06.2011 |
Adresa: |
74601, Opava, Na rybníčku, 7 |
|
Ing. MICHAL CHMELA
|
Neaktivní
od 19.12.2013
|
místopředseda představenstva |
28.06.2011 |
Adresa: |
76314, 4186184, Zlín, Zlín, Štípa, Velíkovská, 351, Velíkovská 351, Štípa, 76314 Zlín |
|
Ing. LIBOR STUCHLÍK
|
Neaktivní
od 11.02.2014
|
předseda představenstva |
28.06.2011 |
Adresa: |
74601, 4510241, Opava, Opava, Předměstí, Na Rybníčku, 623, 7, Na Rybníčku 623/7, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. MIROSLAV UVÍRA
|
Neaktivní
od 28.06.2011
|
předseda představenstva |
09.02.2011 |
Adresa: |
74706, 28316703, Opava, Kylešovice, Třešňová, 1439, 11 |
|
Ing. MIROSLAV UVÍRA
|
Neaktivní
od 28.06.2011
|
předseda představenstva |
09.02.2011 |
Adresa: |
74706, 28316703, Opava, Opava, Kylešovice, Třešňová, 1439, 11, Třešňová 1439/11, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Ing. Miroslav Uvíra
|
Neaktivní
od 09.02.2011
|
předseda představenstva |
16.04.2009 |
Adresa: |
74706, 4499191, Opava, Wintrova, 6 |
|
Ing. Libor Stuchlík
|
Neaktivní
od 28.06.2011
|
místopředseda představenstva |
16.04.2009 |
Adresa: |
74601, 4510241, Opava, Na Rybníčku, 7 |
|
Ing. Miroslav Uvíra
|
Neaktivní
od 09.02.2011
|
předseda představenstva |
16.04.2009 |
Adresa: |
74706, 4499191, Opava, Opava, Kylešovice, Wintrova, 676, 6, Wintrova 676/6, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Ing. LIBOR STUCHLÍK
|
Neaktivní
od 28.06.2011
|
místopředseda představenstva |
16.04.2009 |
Adresa: |
74601, 4510241, Opava, Opava, Předměstí, Na Rybníčku, 623, 7, Na Rybníčku 623/7, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. Miroslav Uvíra
|
Neaktivní
od 16.04.2009
|
předseda představenstva |
24.05.2006 |
Adresa: |
74706, 4499191, Opava, Wintrova, 6 |
|
Ing. Libor Stuchlík
|
Neaktivní
od 16.04.2009
|
místopředseda představenstva |
24.05.2006 |
Adresa: |
74601, 4510241, Opava, Na Rybníčku, 7 |
|
Ing. Miroslav Uvíra
|
Neaktivní
od 16.04.2009
|
předseda představenstva |
24.05.2006 |
Adresa: |
74706, 4499191, Opava, Opava, Kylešovice, Wintrova, 676, 6, Wintrova 676/6, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Ing. LIBOR STUCHLÍK
|
Neaktivní
od 16.04.2009
|
místopředseda představenstva |
24.05.2006 |
Adresa: |
74601, 4510241, Opava, Opava, Předměstí, Na Rybníčku, 623, 7, Na Rybníčku 623/7, Předměstí, 74601 Opava |
|
Mgr. Roman Mendrygal
|
Neaktivní
od 24.05.2006
|
člen představenstva |
13.09.2005 |
Adresa: |
74213, 8311706, Studénka, Budovatelská, 809 |
|
Mgr. Roman Mendrygal
|
Neaktivní
od 24.05.2006
|
člen představenstva |
13.09.2005 |
Adresa: |
74213, 8311706, Nový Jičín, Studénka, Butovice, Budovatelská, 809, Budovatelská 809, Butovice, 74213 Studénka |
|
Ing. Václav Hrach
|
Neaktivní
od 24.05.2006
|
předseda představenstva |
20.05.2005 |
Adresa: |
22167943, Praha 6, Bělohorská, 1689/124 |
|
Ing. Václav Hrach
|
Neaktivní
od 24.05.2006
|
předseda představenstva |
20.05.2005 |
Adresa: |
16900, 22167943, Praha, Břevnov, Bělohorská, 1689, 124, Bělohorská 1689/124, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
PaedDr. Břetislav Smička
|
Neaktivní
od 09.03.2005
|
člen představenstva |
04.02.2002 |
Adresa: |
4514122, Opava, Heydukova, 6 |
|
MUDr. Marián Staňo
|
Neaktivní
od 09.03.2005
|
člen představenstva |
04.02.2002 |
Adresa: |
4521676, Opava, Myslbekova, 9 |
|
Ing. Ivo Slavotínek
|
Neaktivní
od 20.05.2005
|
předseda představenstva |
04.02.2002 |
Adresa: |
21958823, Praha 4, Ke kurtům, 375 |
|
Ing. Václav Hrach
|
Neaktivní
od 20.05.2005
|
člen představenstva |
04.02.2002 |
Adresa: |
22167943, Praha 6, Bělohorská, 1689/124 |
|
Ing. Miroslav Uvíra
|
Neaktivní
od 24.05.2006
|
místopředseda představenstva |
04.02.2002 |
Adresa: |
4499191, Opava, Wintrova, 6 |
|
PaedDr. Břetislav Smička
|
Neaktivní
od 09.03.2005
|
člen představenstva |
04.02.2002 |
Adresa: |
74601, 4514122, Opava, Opava, Předměstí, Heydukova, 1248, 6, Heydukova 1248/6, Předměstí, 74601 Opava |
|
MUDr. Marián Staňo
|
Neaktivní
od 09.03.2005
|
člen představenstva |
04.02.2002 |
Adresa: |
74601, 4521676, Opava, Opava, Předměstí, Myslbekova, 2082, 9, Myslbekova 2082/9, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. Václav Hrach
|
Neaktivní
od 20.05.2005
|
člen představenstva |
04.02.2002 |
Adresa: |
16900, 22167943, Praha, Břevnov, Bělohorská, 1689, 124, Bělohorská 1689/124, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. Ivo Slavotínek
|
Neaktivní
od 20.05.2005
|
předseda představenstva |
04.02.2002 |
Adresa: |
14200, 21958823, Praha, Písnice, Ke kurtům, 375, 19, Ke kurtům 375/19, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Miroslav Uvíra
|
Neaktivní
od 24.05.2006
|
místopředseda představenstva |
04.02.2002 |
Adresa: |
74706, 4499191, Opava, Opava, Kylešovice, Wintrova, 676, 6, Wintrova 676/6, Kylešovice, 74706 Opava |
|
PaedDr. Břetislav Smička
|
Neaktivní
od 04.02.2002
|
předseda představenstva |
21.11.1997 |
Adresa: |
4514122, Opava, Heydukova, 6 |
|
ing. Romeo Doupal
|
Neaktivní
od 04.02.2002
|
člen představenstva |
21.11.1997 |
Adresa: |
4503341, Opava, Česká, 6 |
|
Ing. Miroslav Uvíra
|
Neaktivní
od 04.02.2002
|
člen představenstva |
21.11.1997 |
Adresa: |
4499191, Opava, Wintrova, 6 |
|
PaedDr. Břetislav Smička
|
Neaktivní
od 04.02.2002
|
předseda představenstva |
21.11.1997 |
Adresa: |
74601, 4514122, Opava, Opava, Předměstí, Heydukova, 1248, 6, Heydukova 1248/6, Předměstí, 74601 Opava |
|
ing. Romeo Doupal
|
Neaktivní
od 04.02.2002
|
člen představenstva |
21.11.1997 |
Adresa: |
74706, 4503341, Opava, Opava, Kylešovice, Česká, 1128, 6, Česká 1128/6, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Ing. Miroslav Uvíra
|
Neaktivní
od 04.02.2002
|
člen představenstva |
21.11.1997 |
Adresa: |
74706, 4499191, Opava, Opava, Kylešovice, Wintrova, 676, 6, Wintrova 676/6, Kylešovice, 74706 Opava |
|