JAROSLAV KÖRNER
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
14.12.2016 |
Adresa: |
78901, 8143005, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Polní, 766, 1 |
|
Ing. JIŘÍ KŮRA
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
14.12.2016 |
Adresa: |
27354, 1297694, Kladno, Lidice, Lidice, Josefa Štemberky, 90 |
|
Ing. VLADIMÍR TRUBAČ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.12.2016 |
Adresa: |
27351, 74466933, Kladno, Velké Přítočno, Velké Přítočno, U Dráhy, 325 |
|
Ing. ALICE VOKURKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.12.2016 |
Adresa: |
27201, 1413813, Kladno, Kladno, Kladno, Vojtěcha Lanny, 3276 |
|
Jaroslav Körner
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
14.12.2016 |
Adresa: |
78901, 8143005, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Polní, 766, 1, Polní 766/1, 78901 Zábřeh |
|
Ing. Jiří Kůra
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
14.12.2016 |
Adresa: |
27354, 1297694, Kladno, Lidice, Lidice, Josefa Štemberky, 90, Josefa Štemberky 90, 27354 Lidice |
|
Ing. VLADIMÍR TRUBAČ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.12.2016 |
Adresa: |
27351, 74466933, Kladno, Velké Přítočno, Velké Přítočno, U Dráhy, 325, U Dráhy 325, 27351 Velké Přítočno |
|
Ing. Alice Vokurková
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.12.2016 |
Adresa: |
27201, 1413813, Kladno, Kladno, Kladno, Vojtěcha Lanny, 3276, Vojtěcha Lanny 3276, 27201 Kladno |
|
JAROSLAV KÖRNER
|
Neaktivní
od 14.12.2016
|
předseda představenstva |
28.10.2016 |
Adresa: |
78901, 8143005, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Polní, 766, 1 |
|
Jaroslav Körner
|
Neaktivní
od 14.12.2016
|
předseda představenstva |
28.10.2016 |
Adresa: |
78901, 8143005, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Polní, 766, 1, Polní 766/1, 78901 Zábřeh |
|
Ing. VLADIMÍR TRUBAČ
|
Neaktivní
od 14.12.2016
|
člen představenstva |
07.09.2016 |
Adresa: |
27351, 74466933, Kladno, Velké Přítočno, Velké Přítočno, U Dráhy, 325 |
|
Ing. VLADIMÍR TRUBAČ
|
Neaktivní
od 14.12.2016
|
člen představenstva |
07.09.2016 |
Adresa: |
27351, 74466933, Kladno, Velké Přítočno, Velké Přítočno, U Dráhy, 325, U Dráhy 325, 27351 Velké Přítočno |
|
Ing. VLADIMÍR TRUBAČ
|
Neaktivní
od 07.09.2016
|
člen představenstva |
16.07.2016 |
Adresa: |
27351, 1466780, Kladno, Velké Přítočno, Velké Přítočno, 78 |
|
Ing. ALICE VOKURKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.12.2016
|
člen představenstva |
16.07.2016 |
Adresa: |
27201, 1413813, Kladno, Kladno, Kladno, Vojtěcha Lanny, 3276 |
|
Ing. Vladimír Trubač
|
Neaktivní
od 07.09.2016
|
člen představenstva |
16.07.2016 |
Adresa: |
27351, 1466780, Kladno, Velké Přítočno, Velké Přítočno, 78, č.p. 78, 27351 Velké Přítočno |
|
Ing. Alice Vokurková
|
Neaktivní
od 14.12.2016
|
člen představenstva |
16.07.2016 |
Adresa: |
27201, 1413813, Kladno, Kladno, Kladno, Vojtěcha Lanny, 3276, Vojtěcha Lanny 3276, 27201 Kladno |
|
Ing. JIŘÍ KŮRA
|
Neaktivní
od 14.12.2016
|
místopředseda představenstva |
27.01.2016 |
Adresa: |
27354, 1297694, Kladno, Lidice, Lidice, Josefa Štemberky, 90 |
|
Ing. Jiří Kůra
|
Neaktivní
od 14.12.2016
|
místopředseda představenstva |
27.01.2016 |
Adresa: |
27354, 1297694, Kladno, Lidice, Lidice, Josefa Štemberky, 90, Josefa Štemberky 90, 27354 Lidice |
|
Ing. Jiří Kůra
|
Neaktivní
od 27.01.2016
|
místopředseda představenstva |
05.10.2011 |
Adresa: |
27354, 1297694, Lidice, 90 |
|
Ing. Vladimír Trubač
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
člen představenstva |
05.10.2011 |
Adresa: |
27351, 1466780, Velké Přítočno, 78 |
|
Ing. Alice Vokurková
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
člen představenstva |
05.10.2011 |
Adresa: |
27201, 1413813, Kladno, Vojtěcha Lanny, 3276 |
|
Jaroslav Körner
|
Neaktivní
od 28.10.2016
|
předseda představenstva |
05.10.2011 |
Adresa: |
78901, 8143005, Zábřeh, Polní, 766, 1 |
|
Ing. Jiří Kůra
|
Neaktivní
od 27.01.2016
|
místopředseda představenstva |
05.10.2011 |
Adresa: |
27354, 1297694, Kladno, Lidice, Lidice, Josefa Štemberky, 90, Josefa Štemberky 90, 27354 Lidice |
|
Ing. Vladimír Trubač
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
člen představenstva |
05.10.2011 |
Adresa: |
27351, 1466780, Kladno, Velké Přítočno, Velké Přítočno, 78, č.p. 78, 27351 Velké Přítočno |
|
Ing. Alice Vokurková
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
člen představenstva |
05.10.2011 |
Adresa: |
27201, 1413813, Kladno, Kladno, Kladno, Vojtěcha Lanny, 3276, Vojtěcha Lanny 3276, 27201 Kladno |
|
Jaroslav Körner
|
Neaktivní
od 28.10.2016
|
předseda představenstva |
05.10.2011 |
Adresa: |
78901, 8143005, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Polní, 766, 1, Polní 766/1, 78901 Zábřeh |
|
Josef Kašpar
|
Neaktivní
od 14.07.2011
|
člen představenstva |
10.03.2010 |
Adresa: |
78901, 8155348, Zábřeh, Palackého, 1970/16 |
|
Josef Kašpar
|
Neaktivní
od 14.07.2011
|
člen představenstva |
10.03.2010 |
Adresa: |
78901, 8155348, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Palackého, 1970, 16, Palackého 1970/16, 78901 Zábřeh |
|
Jaromír Chmelař
|
Neaktivní
od 10.03.2010
|
člen představenstva |
08.07.2008 |
Adresa: |
78701, 14279461, Šumperk, Bohdíkovská, 92 |
|
Jaromír Chmelař
|
Neaktivní
od 10.03.2010
|
člen představenstva |
08.07.2008 |
Adresa: |
78701, 14279461, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Bohdíkovská, 2209, 92, Bohdíkovská 2209/92, 78701 Šumperk |
|
Miroslav Janků
|
Neaktivní
od 08.07.2008
|
člen představenstva |
28.07.2006 |
Adresa: |
7970820, Bušín, 54 |
|
Ing. František Hudec
|
Neaktivní
od 10.09.2009
|
člen představenstva |
28.07.2006 |
Adresa: |
1417851, Kladno, Kročehlavy, Unhošťská, 402 |
|
Jaroslav Körner
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
předseda představenstva |
28.07.2006 |
Adresa: |
8143005, Zábřeh, Polní, 1 |
|
Ing. Jiří Kůra
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
místopředseda představenstva |
28.07.2006 |
Adresa: |
1297694, Lidice, 90 |
|
Ing. Vladimír Trubač
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
člen představenstva |
28.07.2006 |
Adresa: |
1466780, Velké Přítočno, 78 |
|
Miroslav Janků
|
Neaktivní
od 08.07.2008
|
člen představenstva |
28.07.2006 |
Adresa: |
78962, 7970820, Šumperk, Bušín, Bušín, 54, č.p. 54, 78962 Bušín |
|
Ing. František Hudec
|
Neaktivní
od 10.09.2009
|
člen představenstva |
28.07.2006 |
Adresa: |
27201, 1417851, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Unhošťská, 402, Unhošťská 402, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Ing. Vladimír Trubač
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
člen představenstva |
28.07.2006 |
Adresa: |
27351, 1466780, Kladno, Velké Přítočno, Velké Přítočno, 78, č.p. 78, 27351 Velké Přítočno |
|
Jaroslav Körner
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
předseda představenstva |
28.07.2006 |
Adresa: |
78901, 8143005, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Polní, 766, 1, Polní 766/1, 78901 Zábřeh |
|
Ing. Jiří Kůra
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
místopředseda představenstva |
28.07.2006 |
Adresa: |
27354, 1297694, Kladno, Lidice, Lidice, Josefa Štemberky, 90, Josefa Štemberky 90, 27354 Lidice |
|
Ing. Alice Vokurková
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
člen představenstva |
30.09.2005 |
Adresa: |
1413813, Kladno, Vojtěcha Lanny, 3276 |
|
Ing. Alice Vokurková
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
člen představenstva |
30.09.2005 |
Adresa: |
27201, 1413813, Kladno, Kladno, Kladno, Vojtěcha Lanny, 3276, Vojtěcha Lanny 3276, 27201 Kladno |
|
Miroslav Janků
|
Neaktivní
od 28.07.2006
|
člen představenstva |
19.06.2002 |
Adresa: |
7970820, Šumperk, Bušín, č. 54 |
|
Miroslav Janků
|
Neaktivní
od 28.07.2006
|
člen představenstva |
19.06.2002 |
Adresa: |
78962, 7970820, Šumperk, Bušín, Bušín, 54, č.p. 54, 78962 Bušín |
|
Roman Vepřek
|
Neaktivní
od 19.06.2002
|
člen představenstva |
15.06.2001 |
Adresa: |
7974981, Šumperk, Dlouhomilov, 128 |
|
Ing. František Hudec
|
Neaktivní
od 28.07.2006
|
člen představenstva |
15.06.2001 |
Adresa: |
Kladno, Kladno Kročehlavy, Unhošťská, 402 |
|
Roman Vepřek
|
Neaktivní
od 19.06.2002
|
člen představenstva |
15.06.2001 |
Adresa: |
78901, 7974981, Šumperk, Dlouhomilov, Dlouhomilov, 128, č.p. 128, 78901 Dlouhomilov |
|
Ing. František Hudec
|
Neaktivní
od 28.07.2006
|
člen představenstva |
15.06.2001 |
Adresa: |
27201, 1417851, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Unhošťská, 402, Unhošťská 402, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Ing. Zdeněk Vokurka
|
Neaktivní
od 30.09.2005
|
člen představenstva |
13.05.1999 |
Adresa: |
Kladno, Vojtěcha Lanny 3276, okr. Kladno |
|
Ing. Zdeněk Vokurka
|
Neaktivní
od 30.09.2005
|
člen představenstva |
13.05.1999 |
Adresa: |
27201, 1413813, Kladno, Kladno, Kladno, Vojtěcha Lanny, 3276, Vojtěcha Lanny 3276, 27201 Kladno |
|
Ing. Zdeněk Vokurka
|
Neaktivní
od 13.05.1999
|
člen představenstva |
01.12.1997 |
Adresa: |
1441761, Kladno, Mostecká, 3182 |
|
Roman Vepřek
|
Neaktivní
od 15.06.2001
|
člen představenstva |
01.12.1997 |
Adresa: |
8000743, Kolšov 128 |
|
Ing. František Hudec
|
Neaktivní
od 15.06.2001
|
člen představenstva |
01.12.1997 |
Adresa: |
Kladno 2, Lacinova, 2287 |
|
Jaroslav Körner
|
Neaktivní
od 28.07.2006
|
předseda představenstva |
01.12.1997 |
Adresa: |
8143005, Zábřeh, Polní, 1 |
|
Ing. Jiří Kůra
|
Neaktivní
od 28.07.2006
|
místopředseda představenstva |
01.12.1997 |
Adresa: |
1297694, Lidice 90 |
|
Ing. Vladimír Trubač
|
Neaktivní
od 28.07.2006
|
člen představenstva |
01.12.1997 |
|
Ing. Zdeněk Vokurka
|
Neaktivní
od 13.05.1999
|
člen představenstva |
01.12.1997 |
Adresa: |
27201, 1441761, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Mostecká, 3182, Mostecká 3182, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Roman Vepřek
|
Neaktivní
od 15.06.2001
|
člen představenstva |
01.12.1997 |
Adresa: |
78821, 8000743, Šumperk, Kolšov, Kolšov, 128, č.p. 128, 78821 Kolšov |
|
Ing. František Hudec
|
Neaktivní
od 15.06.2001
|
člen představenstva |
01.12.1997 |
Adresa: |
27201, 1436660, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Lacinova, 2287, Lacinova 2287, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Jaroslav Körner
|
Neaktivní
od 28.07.2006
|
předseda představenstva |
01.12.1997 |
Adresa: |
78901, 8143005, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Polní, 766, 1, Polní 766/1, 78901 Zábřeh |
|
Ing. Jiří Kůra
|
Neaktivní
od 28.07.2006
|
místopředseda představenstva |
01.12.1997 |
Adresa: |
27354, 1297694, Kladno, Lidice, Lidice, Josefa Štemberky, 90, Josefa Štemberky 90, 27354 Lidice |
|
Ing. Vladimír Trubač
|
Neaktivní
od 28.07.2006
|
člen představenstva |
01.12.1997 |
Adresa: |
Velké Přitočno, Velké Přitočno, Česká republika |
|