C.M.B. Management s.r.o. - v likvidaci
02476053 |
Neaktivní
od 07.12.2022
|
člen představenstva |
06.04.2021 |
Adresa: |
17000, 25120565, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Jankovcova, 1535, 2a |
|
C.M.B. Management s.r.o. - v likvidaci
02476053 |
Neaktivní
od 07.12.2022
|
člen představenstva |
06.04.2021 |
Adresa: |
17000, 25120565, Praha, Holešovice, Jankovcova, 1535, 2a, Jankovcova 1535/2a, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
C.M.B. Management s.r.o. - v likvidaci
02476053 |
Neaktivní
od 06.04.2021
|
člen představenstva |
02.10.2020 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
C.M.B. Management s.r.o. - v likvidaci
02476053 |
Neaktivní
od 06.04.2021
|
člen představenstva |
02.10.2020 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
C.M.B. Management s.r.o.
02476053 |
Neaktivní
od 02.10.2020
|
člen představenstva |
13.02.2019 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
C.M.B. Management s.r.o.
02476053 |
Neaktivní
od 02.10.2020
|
člen představenstva |
13.02.2019 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
IVO BALÁŠ
|
Neaktivní
od 19.06.2017
|
člen představenstva |
02.12.2016 |
Adresa: |
77900, 26214580, Olomouc, Olomouc, Nedvězí, V Polích, 126, 2 |
|
IVO BALÁŠ
|
Neaktivní
od 19.06.2017
|
člen představenstva |
02.12.2016 |
Adresa: |
77900, 26214580, Olomouc, Olomouc, Nedvězí, V Polích, 126, 2, V Polích 126/2, Nedvězí, 77900 Olomouc |
|
Ivo Baláš
|
Neaktivní
od 02.12.2016
|
člen představenstva |
09.06.2011 |
Adresa: |
77200, 26214580, Olomouc, Nedvězí, V Polích, 126, 2 |
|
IVO BALÁŠ
|
Neaktivní
od 02.12.2016
|
člen představenstva |
09.06.2011 |
Adresa: |
77900, 26214580, Olomouc, Olomouc, Nedvězí, V Polích, 126, 2, V Polích 126/2, Nedvězí, 77900 Olomouc |
|
Ivo Baláš
|
Neaktivní
od 09.06.2011
|
člen představenstva |
30.10.2003 |
Adresa: |
77900, 23318465, Olomouc, Handkeho, 733/11 |
|
Miroslav Baláš
|
Neaktivní
od 19.06.2017
|
předseda představenstva |
30.10.2003 |
Adresa: |
78357, 25535170, Tršice, Hostkovice, 4 |
|
Lubomír Soldán
|
Neaktivní
od 19.06.2017
|
člen představenstva |
30.10.2003 |
Adresa: |
69618, 26170477, Lužice, Lesní, 915/19 |
|
Ivo Baláš
|
Neaktivní
od 09.06.2011
|
člen představenstva |
30.10.2003 |
Adresa: |
77900, 23318465, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Handkeho, 733, 11, Handkeho 733/11, Nové Sady, 77900 Olomouc |
|
Lubomír Soldán
|
Neaktivní
od 19.06.2017
|
člen představenstva |
30.10.2003 |
Adresa: |
69618, 26170477, Hodonín, Lužice, Lužice, Lesní, 915, 19, Lesní 915/19, 69618 Lužice |
|
Miroslav Baláš
|
Neaktivní
od 19.06.2017
|
předseda představenstva |
30.10.2003 |
Adresa: |
78357, 25535170, Olomouc, Tršice, Hostkovice, 4, Hostkovice 4, 78357 Tršice |
|
Miroslav Baláš
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
člen představenstva |
15.12.1997 |
Adresa: |
23318091, Olomouc, Fischerova, 25 |
|
Ivo Baláš
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
člen představenstva |
15.12.1997 |
Adresa: |
23318465, Olomouc, Handkeho, 11 |
|
Lubomír Soldán
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
člen představenstva |
15.12.1997 |
Adresa: |
Hodonín, Olbrachtova, 7 |
|
Miroslav Baláš
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
člen představenstva |
15.12.1997 |
Adresa: |
77900, 23318091, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Fischerova, 689, 25, Fischerova 689/25, Nové Sady, 77900 Olomouc |
|
Ivo Baláš
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
člen představenstva |
15.12.1997 |
Adresa: |
77900, 23318465, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Handkeho, 733, 11, Handkeho 733/11, Nové Sady, 77900 Olomouc |
|
Lubomír Soldán
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
člen představenstva |
15.12.1997 |
Adresa: |
7, Hodonín, Olbrachtova, Olbrachtova 7, Hodonín, Česká republika |
|