Ing. DARIUSZ CYMERYS
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
12.04.2023 |
Adresa: |
73961, 25524259, Frýdek-Místek, Ropice, Ropice, 382, č.p. 382, 73961 Ropice |
|
Ing. PETR GABRIEL
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
12.04.2023 |
Adresa: |
73562, 5759943, Karviná, Český Těšín, Mosty, Jasná, 316, Jasná 316, Mosty, 73562 Český Těšín |
|
EDUARD PAWLICA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
12.04.2023 |
Adresa: |
73701, 5762120, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Hlavní třída, 31, 29, Hlavní třída 31/29, 73701 Český Těšín |
|
EDUARD PAWLICA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
28.01.2023 |
Adresa: |
73701, 5762120, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Hlavní třída, 31, 29 |
|
Ing. DARIUSZ CYMERYS
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
13.03.2019 |
Adresa: |
73961, 25524259, Frýdek-Místek, Ropice, Ropice, 382 |
|
Ing. PETR GABRIEL
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
13.03.2019 |
Adresa: |
73562, 5759943, Karviná, Český Těšín, Mosty, Jasná, 316 |
|
EDUARD PAWLICA
|
Neaktivní
od 12.04.2023
|
člen představenstva |
28.01.2023 |
Adresa: |
73701, 5762120, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Hlavní třída, 31, 29, Hlavní třída 31/29, 73701 Český Těšín |
|
Mgr. TOMASZ PUSTÓWKA
|
Neaktivní
od 28.01.2023
|
člen představenstva |
13.03.2019 |
Adresa: |
73701, 5774713, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Dukelská, 1303, 3a |
|
Mgr. TOMASZ PUSTÓWKA
|
Neaktivní
od 28.01.2023
|
člen představenstva |
13.03.2019 |
Adresa: |
73701, 5774713, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Dukelská, 1303, 3a, Dukelská 1303/3a, 73701 Český Těšín |
|
Ing. DARIUSZ CYMERYS
|
Neaktivní
od 12.04.2023
|
předseda představenstva |
13.03.2019 |
Adresa: |
73961, 25524259, Frýdek-Místek, Ropice, Ropice, 382, č.p. 382, 73961 Ropice |
|
Ing. PETR GABRIEL
|
Neaktivní
od 12.04.2023
|
místopředseda představenstva |
13.03.2019 |
Adresa: |
73562, 5759943, Karviná, Český Těšín, Mosty, Jasná, 316, Jasná 316, Mosty, 73562 Český Těšín |
|
Ing. JOSEF GABZDYL
|
Neaktivní
od 13.03.2019
|
předseda představenstva |
06.05.2015 |
Adresa: |
73534, 5746531, Stonava, Stonava, 520 |
|
Ing. VÍT SLOVÁČEK
|
Neaktivní
od 13.03.2019
|
místopředseda představenstva |
06.05.2015 |
Adresa: |
73701, 5768446, Český Těšín, Český Těšín, Sídliště ONV, 665, 4 |
|
VILIAM ŠUŇAL
|
Neaktivní
od 13.03.2019
|
člen představenstva |
06.05.2015 |
Adresa: |
73701, 5774543, Český Těšín, Český Těšín, Nádražní, 1286, 26 |
|
Ing. Josef Gabzdyl
|
Neaktivní
od 13.03.2019
|
předseda představenstva |
06.05.2015 |
Adresa: |
73534, 5746531, Karviná, Stonava, Stonava, 520, č.p. 520, 73534 Stonava |
|
Ing. VÍT SLOVÁČEK
|
Neaktivní
od 13.03.2019
|
místopředseda představenstva |
06.05.2015 |
Adresa: |
73701, 5768446, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Sídliště ONV, 665, 4, Sídliště ONV 665/4, 73701 Český Těšín |
|
VILIAM ŠUŇAL
|
Neaktivní
od 13.03.2019
|
člen představenstva |
06.05.2015 |
Adresa: |
73701, 5774543, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Nádražní, 1286, 26, Nádražní 1286/26, 73701 Český Těšín |
|
PETR PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 06.05.2015
|
místopředseda představenstva |
26.08.2014 |
Adresa: |
73701, 5765951, Český Těšín, Český Těšín, Karvinská, 416, 51 |
|
PETR PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 06.05.2015
|
místopředseda představenstva |
26.08.2014 |
Adresa: |
73701, 5765951, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Karvinská, 416, 51, Karvinská 416/51, 73701 Český Těšín |
|
Ing. MAREK KUFA
|
Neaktivní
od 06.05.2015
|
předseda představenstva |
16.05.2014 |
Adresa: |
73701, 5774314, Český Těšín, Český Těšín, nábřeží Svobody, 1263, 2 |
|
Ing. MAREK KUFA
|
Neaktivní
od 06.05.2015
|
předseda představenstva |
16.05.2014 |
Adresa: |
73701, 5774314, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, nábřeží Svobody, 1263, 2, nábřeží Svobody 1263/2, 73701 Český Těšín |
|
VÍT SLOVÁČEK
|
Neaktivní
od 06.05.2015
|
místopředseda představenstva |
14.10.2013 |
Adresa: |
73701, 5768446, Český Těšín, Český Těšín, Sídliště ONV, 665, 4 |
|
VÍT SLOVÁČEK
|
Neaktivní
od 06.05.2015
|
místopředseda představenstva |
14.10.2013 |
Adresa: |
73701, 5768446, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Sídliště ONV, 665, 4, Sídliště ONV 665/4, 73701 Český Těšín |
|
VÍT SLOVÁČEK
|
Neaktivní
od 14.10.2013
|
člen představenstva |
30.07.2013 |
Adresa: |
73701, 5768446, Český Těšín, Český Těšín, Sídliště ONV, 665, 4 |
|
VÍT SLOVÁČEK
|
Neaktivní
od 14.10.2013
|
člen představenstva |
30.07.2013 |
Adresa: |
73701, 5768446, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Sídliště ONV, 665, 4, Sídliště ONV 665/4, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Rostislav Zabystrzan
|
Neaktivní
od 30.07.2013
|
místopředseda představenstva |
08.09.2011 |
Adresa: |
73701, 25553372, Český Těšín, Frýdecká, 333 |
|
Ing. Marek Kufa
|
Neaktivní
od 16.05.2014
|
předseda představenstva |
08.09.2011 |
Adresa: |
73701, 5774314, Český Těšín, nábřeží Svobody, 1263, 2 |
|
Petr Procházka
|
Neaktivní
od 26.08.2014
|
místopředseda představenstva |
08.09.2011 |
Adresa: |
73701, 5765951, Český Těšín, Karvinská, 416, 51 |
|
Ing. ROSTISLAV ZABYSTRZAN
|
Neaktivní
od 30.07.2013
|
místopředseda představenstva |
08.09.2011 |
Adresa: |
73701, 25553372, Karviná, Český Těšín, Dolní Žukov, Frýdecká, 333, Frýdecká 333, Dolní Žukov, 73701 Český Těšín |
|
Ing. MAREK KUFA
|
Neaktivní
od 16.05.2014
|
předseda představenstva |
08.09.2011 |
Adresa: |
73701, 5774314, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, nábřeží Svobody, 1263, 2, nábřeží Svobody 1263/2, 73701 Český Těšín |
|
PETR PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 26.08.2014
|
místopředseda představenstva |
08.09.2011 |
Adresa: |
73701, 5765951, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Karvinská, 416, 51, Karvinská 416/51, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Marek Kufa
|
Neaktivní
od 08.09.2011
|
předseda představenstva |
24.08.2007 |
Adresa: |
73701, 5774314, Český Těšín, Nábřeží Svobody, 1263/2 |
|
Ing. Vít Slováček
|
Neaktivní
od 08.09.2011
|
místopředseda představenstva |
24.08.2007 |
Adresa: |
73701, 5763754, Český Těšín, Bezručova, 34 |
|
Ing. Rostislav Zabystrzan
|
Neaktivní
od 08.09.2011
|
místopředseda představenstva |
24.08.2007 |
Adresa: |
73701, 25553372, Český Těšín, Frýdecká, 333 |
|
Ing. MAREK KUFA
|
Neaktivní
od 08.09.2011
|
předseda představenstva |
24.08.2007 |
Adresa: |
73701, 5774314, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, nábřeží Svobody, 1263, 2, nábřeží Svobody 1263/2, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Vít Slováček
|
Neaktivní
od 08.09.2011
|
místopředseda představenstva |
24.08.2007 |
Adresa: |
73701, 5763754, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Bezručova, 194, 34, Bezručova 194/34, 73701 Český Těšín |
|
Ing. ROSTISLAV ZABYSTRZAN
|
Neaktivní
od 08.09.2011
|
místopředseda představenstva |
24.08.2007 |
Adresa: |
73701, 25553372, Karviná, Český Těšín, Dolní Žukov, Frýdecká, 333, Frýdecká 333, Dolní Žukov, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Vít Slováček
|
Neaktivní
od 24.08.2007
|
předseda představenstva |
31.03.2006 |
Adresa: |
73701, 5763754, Český Těšín, Bezručova, 34 |
|
Ing. Vít Slováček
|
Neaktivní
od 24.08.2007
|
předseda představenstva |
31.03.2006 |
Adresa: |
73701, 5763754, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Bezručova, 194, 34, Bezručova 194/34, 73701 Český Těšín |
|
MUDr. Stanislav Sikora
|
Neaktivní
od 24.08.2007
|
člen představenstva |
05.12.2003 |
Adresa: |
73701, 5779324, Český Těšín, Žukovská, 1766 |
|
MUDr. Stanislav Sikora
|
Neaktivní
od 24.08.2007
|
člen představenstva |
05.12.2003 |
Adresa: |
73701, 5779324, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Žukovská, 1766, Žukovská 1766, 73701 Český Těšín |
|
MVDr. Marian Bielesz
|
Neaktivní
od 05.12.2003
|
místopředseda představenstva |
09.08.2000 |
Adresa: |
5776031, Český Těšín, Slezská, čp. 10 |
|
Marian Kus
|
Neaktivní
od 31.03.2006
|
předseda představenstva |
09.08.2000 |
Adresa: |
5763665, Český Těšín, Nám. ČSA, čp. 4 |
|
Ing. Vít Slováček
|
Neaktivní
od 31.03.2006
|
místopředseda představenstva |
09.08.2000 |
Adresa: |
5763754, Český Těšín, Bezručova, čp. 34 |
|
MVDr. Marian Bielesz
|
Neaktivní
od 05.12.2003
|
místopředseda představenstva |
09.08.2000 |
Adresa: |
73701, 5776031, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Slezská, 1436, 10, Slezská 1436/10, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Vít Slováček
|
Neaktivní
od 31.03.2006
|
místopředseda představenstva |
09.08.2000 |
Adresa: |
73701, 5763754, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Bezručova, 194, 34, Bezručova 194/34, 73701 Český Těšín |
|
Marian Kus
|
Neaktivní
od 31.03.2006
|
předseda představenstva |
09.08.2000 |
Adresa: |
73701, 5763665, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, náměstí ČSA, 185, 4, náměstí ČSA 185/4, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Jiří Pasz
|
Neaktivní
od 09.08.2000
|
předseda představenstva |
18.01.2000 |
Adresa: |
5765374, Český Těšín, Nábřeží míru, 58 |
|
Mgr. Jan Branny
|
Neaktivní
od 09.08.2000
|
místopředseda představenstva |
18.01.2000 |
Adresa: |
Český Těšín, Horní Žukov, Dědinská, 26 |
|
PhDr. Alena Hasáková
|
Neaktivní
od 09.08.2000
|
člen představenstva |
18.01.2000 |
Adresa: |
5762031, Český Těšín, Štefánikova, 26 |
|
Marian Kus
|
Neaktivní
od 09.08.2000
|
místopředseda představenstva |
18.01.2000 |
Adresa: |
5763665, Český Těšín, Nám. ČSA, 4 |
|
MVDr. Marian Bielesz
|
Neaktivní
od 09.08.2000
|
člen představenstva |
18.01.2000 |
Adresa: |
5776031, Český Těšín, Slezská, 10 |
|
Ing. Jindřich Sznapka
|
Neaktivní
od 31.03.2006
|
člen představenstva |
18.01.2000 |
Adresa: |
Český Těšín, Karvinská, 31 |
|
Ing. JIŘÍ PASZ
|
Neaktivní
od 09.08.2000
|
předseda představenstva |
18.01.2000 |
Adresa: |
73701, 5765374, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, nábřeží Míru, 357, 58, nábřeží Míru 357/58, 73701 Český Těšín |
|
Mgr. Jan Branny
|
Neaktivní
od 09.08.2000
|
místopředseda představenstva |
18.01.2000 |
Adresa: |
26, Český Těšín, Horní Žukov, Dědinská, Dědinská 26, Český Těšín, Horní Žukov, Česká republika |
|
PhDr. Alena Hasáková
|
Neaktivní
od 09.08.2000
|
člen představenstva |
18.01.2000 |
Adresa: |
73701, 5762031, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Štefánikova, 21, 26, Štefánikova 21/26, 73701 Český Těšín |
|
Marian Kus
|
Neaktivní
od 09.08.2000
|
místopředseda představenstva |
18.01.2000 |
Adresa: |
73701, 5763665, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, náměstí ČSA, 185, 4, náměstí ČSA 185/4, 73701 Český Těšín |
|
MVDr. Marian Bielesz
|
Neaktivní
od 09.08.2000
|
člen představenstva |
18.01.2000 |
Adresa: |
73701, 5776031, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Slezská, 1436, 10, Slezská 1436/10, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Jindřich Sznapka
|
Neaktivní
od 31.03.2006
|
člen představenstva |
18.01.2000 |
Adresa: |
73701, 26674556, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Karvinská, 1932, 31c, Karvinská 1932/31c, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Josef Neruda
|
Neaktivní
od 18.01.2000
|
předseda představenstva |
10.02.1998 |
Adresa: |
5767016, Český Těšín, Mánesova, 22 |
|
JUDr. Karel Hovorka
|
Neaktivní
od 18.01.2000
|
místopředseda představenstva |
10.02.1998 |
Adresa: |
5767628, Český Těšín, Ostravská, 12 |
|
Vilém Rusnok
|
Neaktivní
od 18.01.2000
|
místopředseda představenstva |
10.02.1998 |
Adresa: |
5777216, Český Těšín, Zelená, 7 |
|
JUDr. Bohumil Muroň
|
Neaktivní
od 18.01.2000
|
člen představenstva |
10.02.1998 |
Adresa: |
Český Těšín, Kpt. Jaroše, 27 |
|
Ing. Miroslav Petráš
|
Neaktivní
od 18.01.2000
|
člen představenstva |
10.02.1998 |
Adresa: |
5778972, Český Těšín, Okružní, 18 |
|
Ing. Jana Kafková
|
Neaktivní
od 18.01.2000
|
člen představenstva |
10.02.1998 |
Adresa: |
Český Těšín, Horní, 14 |
|
MUDr. Tomáš Nykel
|
Neaktivní
od 24.08.2007
|
člen představenstva |
10.02.1998 |
Adresa: |
5766613, Český Těšín, Slezská, 7 |
|
Ing. Josef Neruda
|
Neaktivní
od 18.01.2000
|
předseda představenstva |
10.02.1998 |
Adresa: |
73701, 5767016, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Mánesova, 523, 22, Mánesova 523/22, 73701 Český Těšín |
|
JUDr. Karel Hovorka
|
Neaktivní
od 18.01.2000
|
místopředseda představenstva |
10.02.1998 |
Adresa: |
73701, 5767628, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 584, 12, Ostravská 584/12, 73701 Český Těšín |
|
Vilém Rusnok
|
Neaktivní
od 18.01.2000
|
místopředseda představenstva |
10.02.1998 |
Adresa: |
73701, 5777216, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Zelená, 1555, 7, Zelená 1555/7, 73701 Český Těšín |
|
JUDr. Bohumil Muroň
|
Neaktivní
od 18.01.2000
|
člen představenstva |
10.02.1998 |
Adresa: |
73701, 85247006, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Kpt. Jaroše, 2130, 27b, Kpt. Jaroše 2130/27b, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Miroslav Petráš
|
Neaktivní
od 18.01.2000
|
člen představenstva |
10.02.1998 |
Adresa: |
73701, 5778972, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Okružní, 1731, 18, Okružní 1731/18, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Jana Kafková
|
Neaktivní
od 18.01.2000
|
člen představenstva |
10.02.1998 |
Adresa: |
73701, 75352265, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Horní, 2103, 14a, Horní 2103/14a, 73701 Český Těšín |
|
MUDr. Tomáš Nykel
|
Neaktivní
od 24.08.2007
|
člen představenstva |
10.02.1998 |
Adresa: |
73701, 5766613, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Slezská, 483, 7, Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
|