Ing. MARTIN PELIKÁN
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.08.2021 |
Adresa: |
72528, 75602911, Ostrava-město, Ostrava, Lhotka, Zelený vršek, 438, 3 |
|
Ing. MARTIN PELIKÁN
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.08.2021 |
Adresa: |
72528, 75602911, Ostrava-město, Ostrava, Lhotka, Zelený vršek, 438, 3, Zelený vršek 438/3, Lhotka, 72528 Ostrava |
|
Ing. MARTIN PELIKÁN
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
Jednatel |
23.12.2016 |
Adresa: |
72528, 75602911, Ostrava-město, Ostrava, Lhotka, Pod Vysílačem, 438, 23 |
|
Ing. MARTIN PELIKÁN
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
Jednatel |
23.12.2016 |
Adresa: |
72528, 75602911, Ostrava-město, Ostrava, Lhotka, Zelený vršek, 438, 3, Zelený vršek 438/3, Lhotka, 72528 Ostrava |
|
Ing. MARTIN PELIKÁN
|
Neaktivní
od 23.12.2016
|
Jednatel |
05.08.2016 |
Adresa: |
70200, 3190081, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Zborovská, 1876, 21 |
|
Ing. MARTIN PELIKÁN
|
Neaktivní
od 23.12.2016
|
Jednatel |
05.08.2016 |
Adresa: |
70200, 3190081, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Zborovská, 1876, 21, Zborovská 1876/21, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Martin Pelikán
|
Neaktivní
od 05.08.2016
|
jednatel |
11.10.2010 |
Adresa: |
70200, 3190081, Ostrava, Moravská Ostrava, Zborovská, 1876/21 |
|
Ing. MARTIN PELIKÁN
|
Neaktivní
od 05.08.2016
|
jednatel |
11.10.2010 |
Adresa: |
70200, 3190081, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Zborovská, 1876, 21, Zborovská 1876/21, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Martin Pelikán
|
Neaktivní
od 11.10.2010
|
jednatel |
16.05.2007 |
Adresa: |
14900, 21819165, Praha 4, Háje, Štichova, 577/31 |
|
Ing. Martin Pelikán
|
Neaktivní
od 11.10.2010
|
jednatel |
16.05.2007 |
Adresa: |
14900, 21819165, Praha, Háje, Štichova, 577, 31, Štichova 577/31, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Martin Pelikán
|
Neaktivní
od 16.05.2007
|
jednatel |
19.12.2005 |
Adresa: |
14900, 21819165, Praha 4, Háje, Štichova, 577/31 |
|
Martin Pelikán
|
Neaktivní
od 16.05.2007
|
jednatel |
19.12.2005 |
Adresa: |
14900, 21819165, Praha, Háje, Štichova, 577, 31, Štichova 577/31, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Lenka Kaločová
|
Neaktivní
od 19.12.2005
|
jednatel |
10.12.2003 |
Adresa: |
70800, Ostrava, Poruba, Marty Krásové, 4446/1 |
|
Lenka Kaločová
|
Neaktivní
od 19.12.2005
|
jednatel |
10.12.2003 |
Adresa: |
4446/1, Ostrava, Poruba, Marty Krásové, 70800, Marty Krásové 4446/1, 70800 Ostrava - Poruba, Česká republika |
|
Michael Davis Carroll
|
Neaktivní
od 10.12.2003
|
jednatel |
30.11.2002 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Marty Krásové, 4452/15 |
|
Michael Davis Carroll
|
Neaktivní
od 10.12.2003
|
jednatel |
30.11.2002 |
Adresa: |
70800, 3305953, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Marty Krásové, 4452, 15, Marty Krásové 4452/15, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Sylva Hajduková
|
Neaktivní
od 30.11.2002
|
jednatel |
09.02.1998 |
Adresa: |
Ostrava-Svinov, U rourovny, 754/4 |
|
Sylva Hajduková
|
Neaktivní
od 30.11.2002
|
jednatel |
09.02.1998 |
Adresa: |
72100, 3391248, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, U Rourovny, 754, 4, U Rourovny 754/4, Svinov, 72100 Ostrava |
|