DANIELA DYBALOVÁ
|
Neaktivní
od 15.01.2016
|
Jednatel |
26.10.2015 |
Adresa: |
70200, 3182894, Ostrava, Moravská Ostrava, Denisova, 639, 2 |
|
DANIELA DYBALOVÁ
|
Neaktivní
od 15.01.2016
|
Jednatel |
26.10.2015 |
Adresa: |
70200, 3182894, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Denisova, 639, 2, Denisova 639/2, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. PAVEL KOTUCZ
|
Neaktivní
od 15.01.2016
|
Jednatel |
31.07.2015 |
Adresa: |
73911, 20601379, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Nádražní, 1400 |
|
Ing. Pavel Kotucz
|
Neaktivní
od 15.01.2016
|
Jednatel |
31.07.2015 |
Adresa: |
73911, 20601379, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Nádražní, 1400, Nádražní 1400, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
Daniela Dybalová
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
jednatel |
23.10.2000 |
Adresa: |
20414528, Brušperk, Oblouk, 747 |
|
Daniela Dybalová
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
jednatel |
23.10.2000 |
Adresa: |
73944, 20414528, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, Oblouk, 747, Oblouk 747, 73944 Brušperk |
|
Ing. Pavel Machala
|
Neaktivní
od 02.02.1999
|
Jednatel |
25.02.1998 |
Adresa: |
1, Ostrava-Poruba, ul. Na Robinsonce, 1643 |
|
Ing. Pavel Kotucz
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
Jednatel |
25.02.1998 |
Adresa: |
1, Frýdlant n.O., ul. Nádražní, 1400 |
|
Ing. Pavel Machala
|
Neaktivní
od 02.02.1999
|
Jednatel |
25.02.1998 |
Adresa: |
70800, 3299775, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Na Robinsonce, 1643, 5, Na Robinsonce 1643/5, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Pavel Kotucz
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
Jednatel |
25.02.1998 |
Adresa: |
1400, Frýdlant n.O., ul. Nádražní, ul. Nádražní 1400, Frýdlant n.O., Česká republika |
|