JUDr. František Havrilla
|
Neaktivní
od 02.05.2000
|
Jednatel |
02.05.2000 |
Adresa: |
22184066, Praha 6, Jugoslávských partyzánů, 46 |
|
Ing. Karel Pánek
|
Neaktivní
od 02.05.2000
|
Jednatel |
02.05.2000 |
Adresa: |
22624198, Praha 10, Vrátkovská, 2066/12 |
|
Ing. Vlastimil Šeda
|
Neaktivní
od 15.04.2003
|
Jednatel |
02.05.2000 |
Adresa: |
61900, 19404751, Brno, Osamělá, 42 |
|
Doc. PhDr. Emil Vašíček
|
Neaktivní
od 11.12.2004
|
Jednatel |
02.05.2000 |
Adresa: |
21851361, Praha 4, Pavlíkova, 602 |
|
JUDr. František Havrilla
|
Neaktivní
od 02.05.2000
|
Jednatel |
02.05.2000 |
Adresa: |
16000, 22184066, Praha, Bubeneč, Jugoslávských partyzánů, 955, 46, Jugoslávských partyzánů 955/46, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Karel Pánek
|
Neaktivní
od 02.05.2000
|
Jednatel |
02.05.2000 |
Adresa: |
10000, 22624198, Praha, Strašnice, Vrátkovská, 2066, 12, Vrátkovská 2066/12, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Vlastimil Šeda
|
Neaktivní
od 15.04.2003
|
Jednatel |
02.05.2000 |
Adresa: |
61900, 19404751, Brno-město, Brno, Horní Heršpice, Osamělá, 526, 42, Osamělá 526/42, Horní Heršpice, 61900 Brno |
|
Doc. PhDr. Emil Vašíček
|
Neaktivní
od 11.12.2004
|
Jednatel |
02.05.2000 |
Adresa: |
14200, 21851361, Praha, Kamýk, Pavlíkova, 602, 6, Pavlíkova 602/6, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Miloslav Brzák
|
Neaktivní
od 31.07.2000
|
Jednatel |
03.03.1998 |
Adresa: |
1, Havířov-Dolní Datyně, Datyňská, 2/8 |
|
Miloslav Brzák
|
Neaktivní
od 31.07.2000
|
Jednatel |
03.03.1998 |
Adresa: |
73601, 24852104, Karviná, Havířov, Dolní Datyně, Datyňská, 8, 2, Datyňská 8/2, Dolní Datyně, 73601 Havířov |
|