Ing. JAROMÍR HRBÁČ
|
Neaktivní
od 26.09.2015
|
jednatel |
16.05.2014 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2 |
|
Ing. JAROMÍR HRBÁČ
|
Neaktivní
od 26.09.2015
|
jednatel |
16.05.2014 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2, Gustava Klimenta 494/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Vladimír Cigánek
|
Neaktivní
od 01.11.2002
|
jednatel |
09.03.2000 |
Adresa: |
3211533, Slezská Ostrava, Na Bunčáku, 1018/1 |
|
Ing. Jaromír Hrbáč
|
Neaktivní
od 16.05.2014
|
jednatel |
09.03.2000 |
Adresa: |
Ostrava Poruba, G. Klimenta, 494 |
|
Ing. Vladimír Cigánek
|
Neaktivní
od 01.11.2002
|
jednatel |
09.03.2000 |
Adresa: |
71000, 3211533, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Bunčáku, 1018, 1, Na Bunčáku 1018/1, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Ing. JAROMÍR HRBÁČ
|
Neaktivní
od 16.05.2014
|
jednatel |
09.03.2000 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2, Gustava Klimenta 494/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Jindřich Mikšaník
|
Neaktivní
od 01.11.2002
|
Jednatel |
09.03.1998 |
Adresa: |
20507755, Paskov, Bělská, 603 |
|
Ing. Jindřich Mikšaník
|
Neaktivní
od 01.11.2002
|
Jednatel |
09.03.1998 |
Adresa: |
73921, 20507755, Frýdek-Místek, Paskov, Paskov, Bělská, 603, Bělská 603, 73921 Paskov |
|