Ing. ZBYNĚK GEBAUER
|
Aktivní
|
jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
74705, 4486391, Opava, Opava, Kateřinky, Mostní, 975, 73 |
|
Ing. ZBYNĚK GEBAUER
|
Aktivní
|
jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
74705, 4486391, Opava, Opava, Kateřinky, Mostní, 975, 73, Mostní 975/73, Kateřinky, 74705 Opava |
|
JIŘÍ KLOS
|
Aktivní
|
jednatel |
25.03.2014 |
Adresa: |
74101, 8398607, Nový Jičín, Nový Jičín, Lesní, 1807, 15 |
|
JIŘÍ KLOS
|
Aktivní
|
jednatel |
25.03.2014 |
Adresa: |
74101, 8398607, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Lesní, 1807, 15, Lesní 1807/15, 74101 Nový Jičín |
|
Ing. ZBYNĚK GEBAUER
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
jednatel |
05.11.2012 |
Adresa: |
74705, 4486391, Opava, Kateřinky, Mostní, 975, 73 |
|
Ing. ZBYNĚK GEBAUER
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
jednatel |
05.11.2012 |
Adresa: |
74705, 4486391, Opava, Opava, Kateřinky, Mostní, 975, 73, Mostní 975/73, Kateřinky, 74705 Opava |
|
Jaroslav Gebauer
|
Neaktivní
od 05.11.2012
|
jednatel |
19.07.2003 |
Adresa: |
74706, 4501977, Opava, Liptovská, 972/26 |
|
Jaroslav Gebauer
|
Neaktivní
od 05.11.2012
|
jednatel |
19.07.2003 |
Adresa: |
74706, 4501977, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 972, 26, Liptovská 972/26, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Ing. Pavel Hadamczik
|
Neaktivní
od 19.07.2003
|
jednatel |
12.05.1998 |
Adresa: |
74707, Opava 7, Žižkova, 45 |
|
František Pavelek
|
Neaktivní
od 19.07.2003
|
jednatel |
12.05.1998 |
Adresa: |
74601, 4515625, Opava, Gorkého, 14 |
|
Ing. Pavel Hadamczik
|
Neaktivní
od 19.07.2003
|
jednatel |
12.05.1998 |
Adresa: |
74707, 4467884, Opava, Opava, Jaktař, Žižkova, 450, 45, Žižkova 450/45, Jaktař, 74707 Opava |
|
František Pavelek
|
Neaktivní
od 19.07.2003
|
jednatel |
12.05.1998 |
Adresa: |
74601, 4515625, Opava, Opava, Předměstí, Gorkého, 1416, 14, Gorkého 1416/14, Předměstí, 74601 Opava |
|