MARTIN LEJSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.05.2022 |
Adresa: |
75117, 11079606, Přerov, Horní Moštěnice, Horní Moštěnice, Pod vinohrady, 463, 10 |
|
MARTIN LEJSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.05.2022 |
Adresa: |
75117, 11079606, Přerov, Horní Moštěnice, Horní Moštěnice, Pod vinohrady, 463, 10, Pod vinohrady 463/10, 75117 Horní Moštěnice |
|
MARTIN LEJSEK
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
jednatel |
12.05.2021 |
Adresa: |
75117, 27938158, Přerov, Horní Moštěnice, Horní Moštěnice, U kostela, 616, 17 |
|
MARTIN LEJSEK
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
jednatel |
12.05.2021 |
Adresa: |
75117, 27938158, Přerov, Horní Moštěnice, Horní Moštěnice, U kostela, 616, 17, U kostela 616/17, 75117 Horní Moštěnice |
|
MILAN LEJSEK
|
Neaktivní
od 12.05.2021
|
jednatel |
08.02.2020 |
Adresa: |
75002, 11218860, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kozlovská, 191, 4 |
|
MILAN LEJSEK
|
Neaktivní
od 12.05.2021
|
jednatel |
08.02.2020 |
Adresa: |
75002, 11218860, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kozlovská, 191, 4, Kozlovská 191/4, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
MARTIN CEDIDLO
|
Neaktivní
od 08.02.2020
|
jednatel |
27.06.2017 |
Adresa: |
75103, 16187733, Olomouc, Majetín, Majetín, Lipová, 25 |
|
MARTIN CEDIDLO
|
Neaktivní
od 08.02.2020
|
jednatel |
27.06.2017 |
Adresa: |
75103, 16187733, Olomouc, Majetín, Majetín, Lipová, 25, Lipová 25, 75103 Majetín |
|
PETR VACULÍK
|
Neaktivní
od 27.06.2017
|
jednatel |
10.02.2017 |
Adresa: |
68708, 4842031, Uherské Hradiště, Buchlovice, Buchlovice, Dolní Podvinohradí, 177 |
|
PETR VACULÍK
|
Neaktivní
od 27.06.2017
|
jednatel |
10.02.2017 |
Adresa: |
68708, 4842031, Uherské Hradiště, Buchlovice, Buchlovice, Dolní Podvinohradí, 177, Dolní Podvinohradí 177, 68708 Buchlovice |
|
Antonín Techet
|
Neaktivní
od 10.07.2009
|
jednatel |
11.11.2003 |
Adresa: |
75000, 25763563, Přerov, Seifertova, 2976/23 |
|
Antonín Techet
|
Neaktivní
od 10.07.2009
|
jednatel |
11.11.2003 |
Adresa: |
75002, 25763563, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Seifertova, 2976, 23, Seifertova 2976/23, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Antonín Techet
|
Neaktivní
od 11.11.2003
|
jednatel |
18.05.1998 |
Adresa: |
75002, 11230673, Přerov, Přerov, Trávník, 31 |
|
Zdeněk Oliva
|
Neaktivní
od 11.11.2005
|
jednatel |
18.05.1998 |
Adresa: |
75103, Citov, Ke Mlýnu, 79 |
|
Ing. Petr Dostalík
|
Neaktivní
od 10.02.2017
|
jednatel |
18.05.1998 |
Adresa: |
75002, 11222506, Přerov, Přerov, Trávník, 3 |
|
Ing. Jaroslav Studený
|
Neaktivní
od 10.02.2017
|
jednatel |
18.05.1998 |
Adresa: |
75002, 11231891, Přerov, Přerov, 9. května, 72 |
|
Antonín Techet
|
Neaktivní
od 11.11.2003
|
jednatel |
18.05.1998 |
Adresa: |
75002, 11230673, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Trávník, 1787, 31, Trávník 1787/31, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Zdeněk Oliva
|
Neaktivní
od 11.11.2005
|
jednatel |
18.05.1998 |
Adresa: |
75103, 11057181, Přerov, Citov, Citov, 79, č.p. 79, 75103 Citov |
|
Ing. Jaroslav Studený
|
Neaktivní
od 10.02.2017
|
jednatel |
18.05.1998 |
Adresa: |
75002, 11231891, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, 9. května, 1920, 72, 9. května 1920/72, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Petr Dostalík
|
Neaktivní
od 10.02.2017
|
jednatel |
18.05.1998 |
Adresa: |
75002, 11222506, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Trávník, 605, 3, Trávník 605/3, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|