RADMILA HARAZIMOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
31.08.2023 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2, Gustava Klimenta 494/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Mgr. MAGDALÉNA TELNAROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
31.08.2023 |
Adresa: |
72525, 3382699, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Gregora Tajovského, 935, 19, Gregora Tajovského 935/19, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava |
|
JARMILA HRBÁČOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
31.08.2023 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2, Gustava Klimenta 494/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
EVA JAHŮDKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
23.09.2022 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2 |
|
RADMILA HARAZIMOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
25.09.2020 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2 |
|
JARMILA HRBÁČOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.09.2020 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2 |
|
EVA JAHŮDKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2023
|
předseda představenstva |
23.09.2022 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2, Gustava Klimenta 494/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
EVA JAHŮDKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.09.2022
|
předseda představenstva |
25.09.2020 |
Adresa: |
70800, 3288234, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, U Oblouku, 501, 11 |
|
EVA JAHŮDKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.09.2022
|
předseda představenstva |
25.09.2020 |
Adresa: |
70800, 3288234, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, U Oblouku, 501, 11, U Oblouku 501/11, Poruba, 70800 Ostrava |
|
RADMILA HARAZIMOVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2023
|
místopředseda představenstva |
25.09.2020 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2, Gustava Klimenta 494/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JARMILA HRBÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2023
|
člen představenstva |
25.09.2020 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2, Gustava Klimenta 494/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MUDr. JANA JUHÁSZOVÁ
|
Neaktivní
od 24.07.2020
|
předseda představenstva |
01.03.2019 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2 |
|
Mgr. MAGDALÉNA TELNAROVÁ
|
Neaktivní
od 24.07.2020
|
místopředseda představenstva |
01.03.2019 |
Adresa: |
72525, 3382699, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Gregora Tajovského, 935, 19 |
|
Ing. LIBOR JUHÁSZ
|
Neaktivní
od 24.07.2020
|
člen představenstva |
01.03.2019 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2 |
|
MUDr. JANA JUHÁSZOVÁ
|
Neaktivní
od 24.07.2020
|
předseda představenstva |
01.03.2019 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2, Gustava Klimenta 494/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Mgr. MAGDALÉNA TELNAROVÁ
|
Neaktivní
od 24.07.2020
|
místopředseda představenstva |
01.03.2019 |
Adresa: |
72525, 3382699, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Gregora Tajovského, 935, 19, Gregora Tajovského 935/19, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava |
|
Ing. LIBOR JUHÁSZ
|
Neaktivní
od 24.07.2020
|
člen představenstva |
01.03.2019 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2, Gustava Klimenta 494/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. JAN GRMELA
|
Neaktivní
od 01.03.2019
|
předseda představenstva |
27.07.2017 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2 |
|
Ing. LIBOR JUHÁSZ
|
Neaktivní
od 01.03.2019
|
místopředseda představenstva |
27.07.2017 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2 |
|
Mgr. MAGDALÉNA TELNAROVÁ
|
Neaktivní
od 01.03.2019
|
člen představenstva |
27.07.2017 |
Adresa: |
72525, 3382699, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Gregora Tajovského, 935, 19 |
|
Ing. JAN GRMELA
|
Neaktivní
od 01.03.2019
|
předseda představenstva |
27.07.2017 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2, Gustava Klimenta 494/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. LIBOR JUHÁSZ
|
Neaktivní
od 01.03.2019
|
místopředseda představenstva |
27.07.2017 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2, Gustava Klimenta 494/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Mgr. MAGDALÉNA TELNAROVÁ
|
Neaktivní
od 01.03.2019
|
člen představenstva |
27.07.2017 |
Adresa: |
72525, 3382699, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Gregora Tajovského, 935, 19, Gregora Tajovského 935/19, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava |
|
LIBOR JUHÁSZ
|
Neaktivní
od 06.08.2016
|
člen představenstva |
23.10.2015 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2 |
|
ZDENĚK NEUSTUPA
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
předseda představenstva |
23.10.2015 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2 |
|
KATEŘINA PINTÉROVÁ
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
místopředseda představenstva |
23.10.2015 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2 |
|
LIBOR JUHÁSZ
|
Neaktivní
od 06.08.2016
|
člen představenstva |
23.10.2015 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2, Gustava Klimenta 494/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
ZDENĚK NEUSTUPA
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
předseda představenstva |
23.10.2015 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2, Gustava Klimenta 494/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
KATEŘINA PINTÉROVÁ
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
místopředseda představenstva |
23.10.2015 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2, Gustava Klimenta 494/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
ZDENĚK NEUSTUPA
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
předseda představenstva |
19.04.2014 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2 |
|
KATEŘINA PINTÉROVÁ
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
místopředseda představenstva |
19.04.2014 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2 |
|
LIBOR JUHÁSZ
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen představenstva |
19.04.2014 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2 |
|
ZDENĚK NEUSTUPA
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
předseda představenstva |
19.04.2014 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2, Gustava Klimenta 494/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
KATEŘINA PINTÉROVÁ
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
místopředseda představenstva |
19.04.2014 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2, Gustava Klimenta 494/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
LIBOR JUHÁSZ
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen představenstva |
19.04.2014 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2, Gustava Klimenta 494/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MUDr. Jana Juhászová
|
Neaktivní
od 19.04.2014
|
předseda představenstva |
18.04.2006 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494/2 |
|
Martin Novotný
|
Neaktivní
od 19.04.2014
|
místopředseda představenstva |
18.04.2006 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494/2 |
|
Jarmila Hrbáčová
|
Neaktivní
od 19.04.2014
|
člen představenstva |
18.04.2006 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494/2 |
|
MUDr. JANA JUHÁSZOVÁ
|
Neaktivní
od 19.04.2014
|
předseda představenstva |
18.04.2006 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2, Gustava Klimenta 494/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Martin Novotný
|
Neaktivní
od 19.04.2014
|
místopředseda představenstva |
18.04.2006 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2, Gustava Klimenta 494/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JARMILA HRBÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 19.04.2014
|
člen představenstva |
18.04.2006 |
Adresa: |
70800, 3288161, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 494, 2, Gustava Klimenta 494/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Jan Grmela
|
Neaktivní
od 18.04.2006
|
předseda představenstva |
03.11.2000 |
Adresa: |
70800, Ostrava-Poruba, G. Klimenta, 494 |
|
Radmila Kotterbová
|
Neaktivní
od 18.04.2006
|
místopředseda představenstva |
03.11.2000 |
Adresa: |
70800, Ostrava-Poruba, G. Klimenta, 494 |
|
MUDr. Jana Juhászová
|
Neaktivní
od 18.04.2006
|
člen představenstva |
03.11.2000 |
Adresa: |
70800, Ostrava-Poruba, G. Klimenta, 494 |
|
Ing. Jan Grmela
|
Neaktivní
od 18.04.2006
|
předseda představenstva |
03.11.2000 |
Adresa: |
70800, 42187737, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Dělnická, 6096, 7d, Dělnická 6096/7d, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Radmila Kotterbová
|
Neaktivní
od 18.04.2006
|
místopředseda představenstva |
03.11.2000 |
Adresa: |
70800, 42187737, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Dělnická, 6096, 7d, Dělnická 6096/7d, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MUDr. Jana Juhászová
|
Neaktivní
od 18.04.2006
|
člen představenstva |
03.11.2000 |
Adresa: |
70800, 42187737, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Dělnická, 6096, 7d, Dělnická 6096/7d, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Valter Kotterba
|
Neaktivní
od 03.11.2000
|
předseda představenstva |
20.05.1998 |
Adresa: |
70800, Ostrava - Poruba, G. Klimenta, 494 |
|
Ilona Mašlonková
|
Neaktivní
od 03.11.2000
|
místopředseda představenstva |
20.05.1998 |
Adresa: |
70800, Ostrava - Poruba, G. Klimenta, 494 |
|
Rostislav Matocha
|
Neaktivní
od 03.11.2000
|
člen představenstva |
20.05.1998 |
Adresa: |
70800, Ostrava - Poruba, G. Klimenta, 494 |
|
Valter Kotterba
|
Neaktivní
od 03.11.2000
|
předseda představenstva |
20.05.1998 |
Adresa: |
70800, 42187737, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Dělnická, 6096, 7d, Dělnická 6096/7d, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ilona Mašlonková
|
Neaktivní
od 03.11.2000
|
místopředseda představenstva |
20.05.1998 |
Adresa: |
70800, 42187737, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Dělnická, 6096, 7d, Dělnická 6096/7d, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Rostislav Matocha
|
Neaktivní
od 03.11.2000
|
člen představenstva |
20.05.1998 |
Adresa: |
70800, 42187737, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Dělnická, 6096, 7d, Dělnická 6096/7d, Poruba, 70800 Ostrava |
|