MAGDALENA JANOŠCOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
Jednatel |
10.09.2015 |
Adresa: |
73901, 12445541, Baška, Baška, 291 |
|
MAGDALENA JANOŠCOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
Jednatel |
10.09.2015 |
Adresa: |
73901, 12445541, Frýdek-Místek, Baška, Baška, 291, č.p. 291, 73901 Baška |
|
Magdalena Janošcová
|
Neaktivní
od 10.09.2015
|
Jednatel |
22.10.2002 |
Adresa: |
12445541, Baška, čp. 291 |
|
MAGDALENA JANOŠCOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2015
|
Jednatel |
22.10.2002 |
Adresa: |
73901, 12445541, Frýdek-Místek, Baška, Baška, 291, č.p. 291, 73901 Baška |
|
Ing. Jaromíra Müllerová
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
Jednatel |
12.08.1998 |
Adresa: |
20434367, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Černá cesta, čp. 1909 |
|
Ing. Jaromíra Müllerová
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
Jednatel |
12.08.1998 |
Adresa: |
73801, 20434367, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Černá cesta, 1909, Černá cesta 1909, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. Jaromíra Müllerová
|
Neaktivní
od 12.08.1998
|
Jednatel |
25.05.1998 |
Adresa: |
20434367, Frýdek-Místek, Černá cesta, čp. 1909 |
|
Julie Mičulková
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Jednatel |
25.05.1998 |
Adresa: |
15323951, Palkovice, čp. 21 |
|
Ing. Jaromíra Müllerová
|
Neaktivní
od 12.08.1998
|
Jednatel |
25.05.1998 |
Adresa: |
73801, 20434367, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Černá cesta, 1909, Černá cesta 1909, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Julie Mičulková
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Jednatel |
25.05.1998 |
Adresa: |
73941, 15323951, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 21, č.p. 21, 73941 Palkovice |
|