Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | RACHSTAV v.o.s. |
ICO: | 25400053 |
Registrovaná adresa: | 41731, 26298252, Teplice, Novosedlice, Novosedlice, Vrchoslavská, 516, Vrchoslavská 516, 41731 Novosedlice |
Začleněno na: | 26.03.1999 |
Předmět podnikání: |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Petro Eyb | Aktivní | 29.05.2006 | |
|
|||
Mykola Rolyuk | Aktivní | 29.05.2006 | |
|
|||
Vasyl Prodanets | Aktivní | 29.05.2006 | |
|
|||
Petro Eyb | Aktivní | 29.05.2006 | |
|
|||
Mykola Rolyuk | Aktivní | 29.05.2006 | |
|
|||
Vasyl Prodanets | Aktivní | 29.05.2006 | |
|
|||
Viktor Komar | Aktivní | 17.12.2003 | |
|
|||
Viktor Komar | Aktivní | 17.12.2003 | |
|
|||
Vasyl Shmilo | Aktivní | 15.06.1999 | |
|
|||
Vasyl Shmilo | Aktivní | 15.06.1999 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Viktor Komar | Aktivní | společník | 29.05.2006 |
|
|||
Viktor Komar | Aktivní | společník | 29.05.2006 |
|
|||
Yuriy Ihnatyuk | Neaktivní od 29.05.2006 | Společník | 07.03.2005 |
|
|||
Yuriy Ihnatyuk | Neaktivní od 29.05.2006 | Společník | 07.03.2005 |
|
|||
Yuriy Ihnatyuk | Neaktivní od 07.03.2005 | Společník | 17.12.2003 |
|
|||
Yuriy Ihnatyuk | Neaktivní od 17.12.2003 | Společník | 18.12.2000 |
|
|||
Jurij Jurijevič Ihnaťuk, nar. 22.5.1959 | Neaktivní od 18.12.2000 | Společník | 26.03.1999 |
|
Registrační číslo RACHSTAV v.o.s. je 25400053.
Registrační adresa RACHSTAV v.o.s. je 41731, 26298252, Teplice, Novosedlice, Novosedlice, Vrchoslavská, 516, Vrchoslavská 516, 41731 Novosedlice.
RACHSTAV v.o.s. byla založena 26.03.1999.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Petro Eyb, Mykola Rolyuk, Vasyl Prodanets, Petro Eyb, Mykola Rolyuk, Vasyl Prodanets, Viktor Komar, Viktor Komar, Vasyl Shmilo, Vasyl Shmilo.