RNDr. PAVEL REINDL
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.08.2013 |
Adresa: |
46014, 25575414, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Krakonošova, 1121 |
|
RNDr. PAVEL REINDL
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.08.2013 |
Adresa: |
46014, 25575414, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Krakonošova, 1121, Krakonošova 1121, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|
HYNEK TAMPIER
|
Neaktivní
od 24.09.2020
|
Jednatel |
22.08.2013 |
Adresa: |
46015, 25821423, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Nad Kadlickou, 144 |
|
HYNEK TAMPIER
|
Neaktivní
od 24.09.2020
|
Jednatel |
22.08.2013 |
Adresa: |
46015, 25821423, Liberec, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Nad Kadlickou, 144, Nad Kadlickou 144, Liberec XVI-Nový Harcov, 46015 Liberec |
|
RNDr. Pavel Reindl
|
Neaktivní
od 22.08.2013
|
Jednatel |
12.08.2008 |
Adresa: |
46014, Liberec 14, Krakonošova, 1121 |
|
Hynek Tampier
|
Neaktivní
od 22.08.2013
|
Jednatel |
12.08.2008 |
Adresa: |
46015, Liberec 16, Nad Kadlickou, 144 |
|
RNDr. PAVEL REINDL
|
Neaktivní
od 22.08.2013
|
Jednatel |
12.08.2008 |
Adresa: |
46014, 25575414, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Krakonošova, 1121, Krakonošova 1121, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|
HYNEK TAMPIER
|
Neaktivní
od 22.08.2013
|
Jednatel |
12.08.2008 |
Adresa: |
46015, 25821423, Liberec, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Nad Kadlickou, 144, Nad Kadlickou 144, Liberec XVI-Nový Harcov, 46015 Liberec |
|
Zdeněk Vodička
|
Neaktivní
od 23.08.1999
|
Jednatel |
11.03.1999 |
Adresa: |
46331, 23641231, Chrastava, Žitavská, 156 |
|
RNDr. Pavel Reindl
|
Neaktivní
od 12.08.2008
|
Jednatel |
11.03.1999 |
Adresa: |
46313, Liberec 23, Mařanova, 371 |
|
Hynek Tampier
|
Neaktivní
od 12.08.2008
|
Jednatel |
11.03.1999 |
Adresa: |
46001, Liberec 15, Na čekané, 500 |
|
Zdeněk Vodička
|
Neaktivní
od 23.08.1999
|
Jednatel |
11.03.1999 |
Adresa: |
46331, 23641231, Liberec, Chrastava, Chrastava, Žitavská, 156, Žitavská 156, 46331 Chrastava |
|
RNDr. Pavel Reindl
|
Neaktivní
od 12.08.2008
|
Jednatel |
11.03.1999 |
Adresa: |
46312, 23737085, Liberec, Liberec, Liberec XXIII-Doubí, Mařanova, 371, Mařanova 371, Liberec XXIII-Doubí, 46312 Liberec |
|
Hynek Tampier
|
Neaktivní
od 12.08.2008
|
Jednatel |
11.03.1999 |
Adresa: |
46015, 23721791, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Na Čekané, 500, 13, Na Čekané 500/13, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|