ZDENĚK PAŘÍZEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.05.2016 |
Adresa: |
16100, 22242422, Hlavní město Praha, Praha, Ruzyně, Ciolkovského, 849, 5 |
|
ZDENĚK PAŘÍZEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.05.2016 |
Adresa: |
16100, 22242422, Praha, Ruzyně, Ciolkovského, 849, 5, Ciolkovského 849/5, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
PETR LÍSKA
|
Neaktivní
od 27.05.2016
|
jednatel |
25.10.2015 |
Adresa: |
41141, 16839544, Litoměřice, Žitenice, Žitenice, 280 |
|
Petr Líska
|
Neaktivní
od 27.05.2016
|
jednatel |
25.10.2015 |
Adresa: |
41141, 16839544, Litoměřice, Žitenice, Žitenice, 280, č.p. 280, 41141 Žitenice |
|
Petr Líska
|
Neaktivní
od 25.10.2015
|
jednatel |
05.08.2011 |
Adresa: |
41141, 16839544, Žitenice, 280 |
|
Petr Líska
|
Neaktivní
od 25.10.2015
|
jednatel |
05.08.2011 |
Adresa: |
41141, 16839544, Litoměřice, Žitenice, Žitenice, 280, č.p. 280, 41141 Žitenice |
|
Siarhei Khimaroda
|
Neaktivní
od 05.08.2011
|
Jednatel |
28.01.2008 |
Adresa: |
25091, 27051749, Zeleneč, Nad Lávkou, 847 |
|
Siarhei Khimaroda
|
Neaktivní
od 05.08.2011
|
Jednatel |
28.01.2008 |
Adresa: |
25091, 27051749, Praha-východ, Zeleneč, Zeleneč, Nad Lávkou, 847, Nad Lávkou 847, 25091 Zeleneč |
|
Siarhei Khimaroda
|
Neaktivní
od 28.01.2008
|
Jednatel |
31.10.2007 |
Adresa: |
14800, 22756574, Praha 4, Kunratice, Jana Růžičky, 1143 |
|
Siarhei Khimaroda
|
Neaktivní
od 28.01.2008
|
Jednatel |
31.10.2007 |
Adresa: |
14800, 22756574, Praha, Kunratice, Jana Růžičky, 1143, 11, Jana Růžičky 1143/11, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Petr Líska
|
Neaktivní
od 31.10.2007
|
Jednatel |
23.03.2007 |
Adresa: |
41141, 16839544, Žitenice, 280 |
|
Petr Líska
|
Neaktivní
od 31.10.2007
|
Jednatel |
23.03.2007 |
Adresa: |
41141, 16839544, Litoměřice, Žitenice, Žitenice, 280, č.p. 280, 41141 Žitenice |
|
Petr Líska
|
Neaktivní
od 23.03.2007
|
Jednatel |
26.04.1999 |
Adresa: |
41201, 2900998, Litoměřice, Šaldova, 5 |
|
Bohuslav Zíma
|
Neaktivní
od 23.03.2007
|
Jednatel |
26.04.1999 |
Adresa: |
41201, 2898225, Litoměřice, Zahradnická, 52 |
|
Petr Líska
|
Neaktivní
od 23.03.2007
|
Jednatel |
26.04.1999 |
Adresa: |
41201, 2900998, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Šaldova, 592, 5, Šaldova 592/5, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Bohuslav Zíma
|
Neaktivní
od 23.03.2007
|
Jednatel |
26.04.1999 |
Adresa: |
41201, 2898225, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Zahradnická, 278, 52, Zahradnická 278/52, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|