VADIM ČERNÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.03.2018 |
Adresa: |
40001, 17867720, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Vinařská, 736, 8 |
|
VADIM ČERNÝ
|
Neaktivní
od 22.01.2024
|
Jednatel |
28.03.2018 |
Adresa: |
40001, 17867720, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Vinařská, 736, 8, Vinařská 736/8, Bukov, 40001 Ústí nad Labem |
|
VADIM ČERNÝ
|
Neaktivní
od 28.03.2018
|
Jednatel |
21.03.2018 |
Adresa: |
40001, 17837430, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební, 2336, 8a |
|
VADIM ČERNÝ
|
Neaktivní
od 28.03.2018
|
Jednatel |
21.03.2018 |
Adresa: |
40001, 17837430, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební, 2336, 8a, Velká Hradební 2336/8a, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
VADIM ČERNYJ
|
Neaktivní
od 21.03.2018
|
Jednatel |
22.09.2017 |
Adresa: |
40001, 17837430, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební, 2336, 8a |
|
VADIM ČERNYJ
|
Neaktivní
od 21.03.2018
|
Jednatel |
22.09.2017 |
Adresa: |
40001, 17837430, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební, 2336, 8a, Velká Hradební 2336/8a, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
VADYM CHORNYY
|
Neaktivní
od 22.09.2017
|
Jednatel |
03.11.2015 |
Adresa: |
40001, 17867720, Ústí nad Labem, Bukov, Vinařská, 736, 8 |
|
VADYM CHORNYY
|
Neaktivní
od 22.09.2017
|
Jednatel |
03.11.2015 |
Adresa: |
40001, 17867720, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Vinařská, 736, 8, Vinařská 736/8, Bukov, 40001 Ústí nad Labem |
|
Vadym Chornyy
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
Jednatel |
01.06.1999 |
Adresa: |
trvale bytem : Ukrajina, 250027 Černigov, Prospekt Oktjabrskej revolucii 170/108 pobyt v ČR : Husovo nám. č. 9, Chabařovice, okr. Ústí nad Labem |
|