VICTOR ZHERDEV
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.11.2015 |
|
Victor Zherdev
|
Neaktivní
od 28.11.2015
|
Jednatel |
30.10.2004 |
Adresa: |
Sankt Peterburg, prosp. Engelsa 111-1, Ruská federace v ČR: Teplice, Maršovská 1508/6 |
|
Victor Zherdev
|
Neaktivní
od 28.11.2015
|
Jednatel |
30.10.2004 |
Adresa: |
41501, 20241330, Teplice, Teplice, Trnovany, Maršovská, 1508, 6, Maršovská 1508/6, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Viktor Jerdev
|
Neaktivní
od 30.10.2004
|
Jednatel |
22.06.2002 |
Adresa: |
Sankt Peterburg, prosp. Engelsa 111-1, Ruská federace v ČR: Teplice, Maršovská 1508/6 |
|
Viktor Jerdev
|
Neaktivní
od 30.10.2004
|
Jednatel |
22.06.2002 |
Adresa: |
41501, 20241330, Teplice, Teplice, Trnovany, Maršovská, 1508, 6, Maršovská 1508/6, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Oleg Chramko
|
Neaktivní
od 22.06.2002
|
Jednatel |
15.02.2000 |
Adresa: |
3, Teplice, A. Staška, 1721 |
|
Dana Haklová
|
Neaktivní
od 22.06.2002
|
Jednatel |
15.02.2000 |
Adresa: |
11889748, Karlovy Vary, Bečov nad Teplou, Říční, 90 |
|
Oleg Chramko
|
Neaktivní
od 22.06.2002
|
Jednatel |
15.02.2000 |
Adresa: |
41501, 20243791, Teplice, Teplice, Trnovany, Antala Staška, 1721, 31, Antala Staška 1721/31, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Dana Haklová
|
Neaktivní
od 22.06.2002
|
Jednatel |
15.02.2000 |
Adresa: |
36464, 11889748, Karlovy Vary, Bečov nad Teplou, Bečov nad Teplou, Říční, 90, Říční 90, 36464 Bečov nad Teplou |
|
Andrea Holíková
|
Neaktivní
od 15.02.2000
|
Jednatel |
02.06.1999 |
Adresa: |
20227655, Teplice, Teplice, Prosetická, 235/34 |
|
Andrea Holíková
|
Neaktivní
od 15.02.2000
|
Jednatel |
02.06.1999 |
Adresa: |
41501, 20227655, Teplice, Teplice, Prosetice, Prosetická, 235, 34, Prosetická 235/34, Prosetice, 41501 Teplice |
|