ERWIN JÜRGEN SCHMIDT
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.05.2023 |
Adresa: |
35201, 11870788, Cheb, Aš, Aš, Kvapilova, 2572, 1, Kvapilova 2572/1, 35201 Aš |
|
ERWIN JÜRGEN SCHMIDT
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.11.2015 |
Adresa: |
40011, 17837766, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, SNP, 2368, 33 |
|
ERWIN JÜRGEN SCHMIDT
|
Neaktivní
od 04.05.2023
|
Jednatel |
03.11.2015 |
Adresa: |
40011, 17837766, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, SNP, 2368, 33, SNP 2368/33, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem |
|
Erwin Jürgen Schmidt
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
Jednatel |
13.07.2010 |
Adresa: |
40011, 17837766, Ústí nad Labem, SNP, 2368 |
|
Erwin Jürgen Schmidt
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
Jednatel |
13.07.2010 |
Adresa: |
40011, 17837766, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, SNP, 2368, 33, SNP 2368/33, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem |
|
Zdeňka Koubová
|
Neaktivní
od 13.07.2010
|
Jednatel |
02.11.1999 |
Adresa: |
Povrly-Neštědice, Hutnická, 98/7 |
|
Zdeňka Koubová
|
Neaktivní
od 13.07.2010
|
Jednatel |
02.11.1999 |
Adresa: |
40332, 9316647, Ústí nad Labem, Povrly, Neštědice, Hutnická, 98, 7, Hutnická 98/7, Neštědice, 40332 Povrly |
|
Kateřina Ryvolová
|
Neaktivní
od 02.11.1999
|
Jednatel |
22.06.1999 |
Adresa: |
17879043, Ústí nad Labem, Muchova, 2889/1 |
|
Kateřina Ryvolová
|
Neaktivní
od 02.11.1999
|
Jednatel |
22.06.1999 |
Adresa: |
40011, 17879043, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Muchova, 2889, 1, Muchova 2889/1, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|