VLADIMÍRA VÍTKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.03.2021 |
Adresa: |
43111, 25124811, Chomutov, Jirkov, Březenec, Březový vrch, 241 |
|
VLADIMÍRA VÍTKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.03.2021 |
Adresa: |
43111, 25124811, Chomutov, Jirkov, Březenec, Březový vrch, 241, Březový vrch 241, Březenec, 43111 Jirkov |
|
ADAM VÍTEK
|
Neaktivní
od 26.03.2021
|
Jednatel |
20.02.2018 |
Adresa: |
11800, 21697744, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Jánský vršek, 328, 3 |
|
ADAM VÍTEK
|
Neaktivní
od 26.03.2021
|
Jednatel |
20.02.2018 |
Adresa: |
11800, 21697744, Praha, Malá Strana, Jánský vršek, 328, 3, Jánský vršek 328/3, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Petr Vítek
|
Neaktivní
od 20.02.2018
|
Jednatel |
04.06.2014 |
Adresa: |
11800, 21697744, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Jánský vršek, 328, 3 |
|
PETR VÍTEK
|
Neaktivní
od 20.02.2018
|
Jednatel |
04.06.2014 |
Adresa: |
11800, 21697744, Praha, Malá Strana, Jánský vršek, 328, 3, Jánský vršek 328/3, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Petr Vítek
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
Jednatel |
21.05.2008 |
Adresa: |
11800, 21700508, Praha 1, Malostranské nábřeží, 558/1 |
|
Petr Vítek
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
Jednatel |
21.05.2008 |
Adresa: |
11800, 21700508, Praha, Malá Strana, Malostranské nábřeží, 558, 1, Malostranské nábřeží 558/1, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Petr Vítek
|
Neaktivní
od 21.05.2008
|
Jednatel |
23.06.1999 |
Adresa: |
43542, Litvínov 8, Větrná, 23 |
|
Petr Vítek
|
Neaktivní
od 21.05.2008
|
Jednatel |
23.06.1999 |
Adresa: |
43542, 5143021, Most, Litvínov, Janov, Větrná, 23, Větrná 23, Janov, 43542 Litvínov |
|