Vojtěch Žabka
|
Neaktivní
od 10.03.2015
|
člen představenstva |
24.03.2011 |
Adresa: |
46802, 19850131, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Brusičská, 543 |
|
Vojtěch Žabka
|
Neaktivní
od 10.03.2015
|
člen představenstva |
24.03.2011 |
Adresa: |
46802, 19850131, Jablonec nad Nisou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Brusičská, 543, Brusičská 543, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou |
|
Michal Kudrnáč
|
Neaktivní
od 10.03.2015
|
předseda představenstva |
17.02.2011 |
Adresa: |
46604, 12196568, Jablonec nad Nisou, Mechová, 3603, 17 |
|
Naděžda Prosová
|
Neaktivní
od 10.03.2015
|
člen představenstva |
17.02.2011 |
Adresa: |
46303, 14938910, Stráž nad Nisou, Mezi Kopci, 148 |
|
Michal Kudrnáč
|
Neaktivní
od 10.03.2015
|
předseda představenstva |
17.02.2011 |
Adresa: |
46604, 12196568, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mechová, 3603, 17, Mechová 3603/17, Mšeno nad Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou |
|
Naděžda Prosová
|
Neaktivní
od 10.03.2015
|
člen představenstva |
17.02.2011 |
Adresa: |
46303, 14938910, Liberec, Stráž nad Nisou, Stráž nad Nisou, Mezi Kopci, 148, Mezi Kopci 148, 46303 Stráž nad Nisou |
|
Michal Kudrnáč
|
Neaktivní
od 17.02.2011
|
člen představenstva |
04.05.2010 |
Adresa: |
46604, 12196568, Jablonec nad Nisou, Mechová, 3603, 17 |
|
Michal Kudrnáč
|
Neaktivní
od 17.02.2011
|
člen představenstva |
04.05.2010 |
Adresa: |
46604, 12196568, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mechová, 3603, 17, Mechová 3603/17, Mšeno nad Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou |
|
Klaus Dieter Bünning
|
Neaktivní
od 17.02.2011
|
předseda představenstva |
11.04.2007 |
Adresa: |
Wiesloch, Holunderweg 29, 69168 |
|
Gertjan vad der Wal
|
Neaktivní
od 11.04.2007
|
člen představenstva |
13.07.2006 |
Adresa: |
Berlín, Hofjägerallee 28a, 13465 |
|
Vojtěch Žabka
|
Neaktivní
od 24.03.2011
|
člen představenstva |
13.07.2006 |
Adresa: |
46802, 19850131, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Brusičská, 543 |
|
Vojtěch Žabka
|
Neaktivní
od 24.03.2011
|
člen představenstva |
13.07.2006 |
Adresa: |
46802, 19850131, Jablonec nad Nisou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Brusičská, 543, Brusičská 543, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou |
|
Ing. Jiří Houfek
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
Člen představenstva |
29.06.1999 |
Adresa: |
12169099, Jablonec nad Nisou, Dvorská, 9 |
|
Milada Žabková
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
Člen představenstva |
29.06.1999 |
Adresa: |
Rychnov u Jablonce nad Nisou, 543 |
|
Marie Kuldová
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
Člen představenstva |
29.06.1999 |
Adresa: |
19832974, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Rychnovská, 479 |
|
RNDr Miloslav Bečka
|
Neaktivní
od 11.04.2007
|
Předseda představenstva |
29.06.1999 |
Adresa: |
12169099, Jablonec nad Nisou, Dvorská, 9 |
|
Ing. Jiří Houfek
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
Člen představenstva |
29.06.1999 |
Adresa: |
46601, 12169099, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Dvorská, 748, 9, Dvorská 748/9, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Milada Žabková
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
Člen představenstva |
29.06.1999 |
Adresa: |
46802, 19850131, Jablonec nad Nisou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Brusičská, 543, Brusičská 543, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou |
|
Marie Kuldová
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
Člen představenstva |
29.06.1999 |
Adresa: |
46801, 19832974, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Kokonín, Rychnovská, 479, Rychnovská 479, Kokonín, 46801 Jablonec nad Nisou |
|
RNDr Miloslav Bečka
|
Neaktivní
od 11.04.2007
|
Předseda představenstva |
29.06.1999 |
Adresa: |
46601, 12169099, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Dvorská, 748, 9, Dvorská 748/9, 46601 Jablonec nad Nisou |
|