Ing. ZDENĚK BERAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.05.2015 |
Adresa: |
40502, 27471560, Děčín, Děčín, Děčín XXIV-Krásný Studenec, 186 |
|
Ing. ZDENĚK BERAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.05.2015 |
Adresa: |
40502, 27471560, Děčín, Děčín, Děčín XXIV-Krásný Studenec, 186, Děčín XXIV-Krásný Studenec 186, 40502 Děčín |
|
HELENA BERANOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.09.2014 |
Adresa: |
40321, 25179047, Ústí nad Labem, Brná, Zlatá stezka, 370 |
|
HELENA BERANOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.09.2014 |
Adresa: |
40321, 25179047, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Brná, Zlatá stezka, 370, Zlatá stezka 370, Brná, 40321 Ústí nad Labem |
|
Ing. ZDENĚK BERAN
|
Neaktivní
od 06.05.2015
|
Jednatel |
08.09.2014 |
Adresa: |
40321, 25179047, Ústí nad Labem, Brná, Zlatá stezka, 370 |
|
Ing. ZDENĚK BERAN
|
Neaktivní
od 06.05.2015
|
Jednatel |
08.09.2014 |
Adresa: |
40321, 25179047, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Brná, Zlatá stezka, 370, Zlatá stezka 370, Brná, 40321 Ústí nad Labem |
|
Ing. Zdeněk Beran
|
Neaktivní
od 08.09.2014
|
Jednatel |
11.10.2004 |
Adresa: |
40321, 25179047, Ústí nad Labem, Zlatá stezka, 370 |
|
Ing. ZDENĚK BERAN
|
Neaktivní
od 08.09.2014
|
Jednatel |
11.10.2004 |
Adresa: |
40321, 25179047, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Brná, Zlatá stezka, 370, Zlatá stezka 370, Brná, 40321 Ústí nad Labem |
|
Ing. Jiří Purnoch
|
Neaktivní
od 12.11.2004
|
Jednatel |
07.03.2002 |
Adresa: |
27746, 2108259, Veltrusy, Palackého, 396 |
|
Ing. Jiří Purnoch
|
Neaktivní
od 12.11.2004
|
Jednatel |
07.03.2002 |
Adresa: |
27746, 2108259, Mělník, Veltrusy, Veltrusy, Palackého, 396, Palackého 396, 27746 Veltrusy |
|
Václav Hrstka
|
Neaktivní
od 07.03.2002
|
Jednatel |
03.01.2000 |
Adresa: |
9317325, Povrly, Mírová, 14/3 |
|
Helena Beranová
|
Neaktivní
od 08.09.2014
|
Jednatel |
03.01.2000 |
Adresa: |
25179047, Ústí nad Labem, Zlatá stezka, 370 |
|
Václav Hrstka
|
Neaktivní
od 07.03.2002
|
Jednatel |
03.01.2000 |
Adresa: |
40332, 9317325, Ústí nad Labem, Povrly, Povrly, Mírová, 14, 3, Mírová 14/3, 40332 Povrly |
|
HELENA BERANOVÁ
|
Neaktivní
od 08.09.2014
|
Jednatel |
03.01.2000 |
Adresa: |
40321, 25179047, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Brná, Zlatá stezka, 370, Zlatá stezka 370, Brná, 40321 Ústí nad Labem |
|
Zdeněk Beran
|
Neaktivní
od 11.10.2004
|
Jednatel |
11.08.1999 |
Adresa: |
40321, 25179047, Ústí nad Labem, Zlatá stezka, 370 |
|
Zdeněk Beran
|
Neaktivní
od 11.10.2004
|
Jednatel |
11.08.1999 |
Adresa: |
40321, 25179047, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Brná, Zlatá stezka, 370, Zlatá stezka 370, Brná, 40321 Ústí nad Labem |
|