ALEŠ VESELÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.09.2020 |
Adresa: |
46601, 12191981, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, U Balvanu, 4004, 6 |
|
Aleš Veselý
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.09.2020 |
Adresa: |
46601, 12191981, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, U Balvanu, 4004, 6, U Balvanu 4004/6, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Aleš Veselý
|
Neaktivní
od 10.09.2020
|
Jednatel |
03.07.2002 |
Adresa: |
46601, 12191981, Jablonec nad Nisou, U Balvanu, 6 |
|
Aleš Veselý
|
Neaktivní
od 10.09.2020
|
Jednatel |
03.07.2002 |
Adresa: |
46601, 12191981, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, U Balvanu, 4004, 6, U Balvanu 4004/6, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Ing. Jiří Chaloupka
|
Neaktivní
od 03.07.2002
|
Jednatel |
22.11.1999 |
Adresa: |
12202959, Jablonec nad Nisou, Na Úbočí, 6 |
|
Radek Haltuf
|
Neaktivní
od 11.03.2010
|
Jednatel |
22.11.1999 |
Adresa: |
12172341, Jablonec nad Nisou, Máchova, 24a |
|
ing. Jiří Chaloupka
|
Neaktivní
od 03.07.2002
|
Jednatel |
22.11.1999 |
Adresa: |
46605, 12202959, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Rýnovice, Na Úbočí, 4304, 6, Na Úbočí 4304/6, Rýnovice, 46605 Jablonec nad Nisou |
|
Radek Haltuf
|
Neaktivní
od 11.03.2010
|
Jednatel |
22.11.1999 |
Adresa: |
46601, 12172341, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Máchova, 1174, 24a, Máchova 1174/24a, 46601 Jablonec nad Nisou |
|