RADIM NEZVAL
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.04.2022 |
Adresa: |
78314, 79183697, Olomouc, Hlušovice, Hlušovice, Jezerní, 311 |
|
RADIM NEZVAL
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.04.2022 |
Adresa: |
78314, 79183697, Olomouc, Hlušovice, Hlušovice, Jezerní, 311, Jezerní 311, 78314 Hlušovice |
|
Ing. MIROSLAV KUNCA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.11.2018 |
Adresa: |
43401, 26756315, Most, Most, Most, Sportovní, 3249 |
|
Ing. MIROSLAV KUNCA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.11.2018 |
Adresa: |
43401, 26756315, Most, Most, Most, Sportovní, 3249, Sportovní 3249, 43401 Most |
|
Ing. IVAN CHUDOMEL
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.11.2013 |
Adresa: |
43511, 12576638, Lom, Lom, Luční, 943 |
|
Ing. Ivan Chudomel
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.11.2013 |
Adresa: |
43511, 12576638, Most, Lom, Lom, Luční, 943, Luční 943, 43511 Lom |
|
JAROSLAV MÍŠEK
|
Neaktivní
od 20.04.2022
|
jednatel |
08.11.2018 |
Adresa: |
69601, 13538489, Hodonín, Rohatec, Rohatec, Zátiší, 1042, 8 |
|
Jaroslav Míšek
|
Neaktivní
od 20.04.2022
|
jednatel |
08.11.2018 |
Adresa: |
69601, 13538489, Hodonín, Rohatec, Rohatec, Zátiší, 1042, 8, Zátiší 1042/8, 69601 Rohatec |
|
Ing. JOSEF REISZ
|
Neaktivní
od 08.11.2018
|
Jednatel |
08.02.2014 |
Adresa: |
43601, 5159245, Litvínov, Horní Litvínov, K Loučkám, 1299 |
|
Ing. JOSEF VINTR
|
Neaktivní
od 08.11.2018
|
Jednatel |
08.02.2014 |
Adresa: |
43603, 5149436, Litvínov, Chudeřín, Martinů, 394 |
|
Ing. JOSEF REISZ
|
Neaktivní
od 08.11.2018
|
Jednatel |
08.02.2014 |
Adresa: |
43601, 5159245, Most, Litvínov, Horní Litvínov, K Loučkám, 1299, K Loučkám 1299, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Ing. Josef Vintr
|
Neaktivní
od 08.11.2018
|
Jednatel |
08.02.2014 |
Adresa: |
43603, 5149436, Most, Litvínov, Chudeřín, Martinů, 394, Martinů 394, Chudeřín, 43603 Litvínov |
|
Ing. Ivan Chudomel
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
Jednatel |
02.05.2012 |
Adresa: |
43511, Lom, Luční, 943 |
|
Ing. Ivan Chudomel
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
Jednatel |
02.05.2012 |
Adresa: |
43511, 12576638, Most, Lom, Lom, Luční, 943, Luční 943, 43511 Lom |
|
Ing. Ivan Chudomel
|
Neaktivní
od 02.05.2012
|
Jednatel |
15.12.1999 |
Adresa: |
43512, Lom u Mostu, Luční, 943 |
|
Ing. Ivan Chudomel
|
Neaktivní
od 02.05.2012
|
Jednatel |
15.12.1999 |
Adresa: |
943, Lom u Mostu, Luční, 43512, Luční 943, 43512 Lom u Mostu, Česká republika |
|