Oldřich Bílek
|
Neaktivní
od 15.06.2011
|
Jednatel |
22.06.2005 |
Adresa: |
695 00 Hodonín, Polní 4004/10 |
|
Oldřich Bílek
|
Neaktivní
od 15.06.2011
|
Jednatel |
22.06.2005 |
Adresa: |
69501, 25420798, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Polní, 4004, 10, Polní 4004/10, 69501 Hodonín |
|
Zdeněk Sýkora
|
Neaktivní
od 22.06.2005
|
Jednatel |
06.12.2002 |
Adresa: |
40001, 17830087, Ústí nad Labem, Palachova, 1473/29 |
|
Zdeněk Sýkora
|
Neaktivní
od 22.06.2005
|
Jednatel |
06.12.2002 |
Adresa: |
40001, 17830087, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Palachova, 1473, 29, Palachova 1473/29, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
Vratislav Hančl
|
Neaktivní
od 22.06.2005
|
Jednatel |
21.03.2002 |
Adresa: |
25432567, Ústí nad Labem, Lužická, 3361/13 |
|
Vratislav Hančl
|
Neaktivní
od 22.06.2005
|
Jednatel |
21.03.2002 |
Adresa: |
40011, 25432567, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Lužická, 3361, 13, Lužická 3361/13, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
Ing. Libuše Hančlová
|
Neaktivní
od 06.12.2002
|
Jednatel |
15.08.2001 |
Adresa: |
25432567, Ústí nad Labem, Lužická, 3361/13 |
|
Ing. LIBUŠE HANČLOVÁ
|
Neaktivní
od 06.12.2002
|
Jednatel |
15.08.2001 |
Adresa: |
40011, 25432567, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Lužická, 3361, 13, Lužická 3361/13, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
Ing. Libuše Hančlová
|
Neaktivní
od 15.08.2001
|
Jednatel |
21.12.2000 |
Adresa: |
40011, Ústí nad Labem, Jizerská, 2922/67 |
|
Ing. Libuše Hančlová
|
Neaktivní
od 15.08.2001
|
Jednatel |
21.12.2000 |
Adresa: |
2922/67, Ústí nad Labem, Jizerská, 40011, Jizerská 2922/67, 40011 Ústí nad Labem, Česká republika |
|
Jaroslav Švejdar
|
Neaktivní
od 21.12.2000
|
Jednatel |
27.12.1999 |
Adresa: |
41762, 20208103, Rtyně nad Bílinou, 118 |
|
Zdeněk Sýkora
|
Neaktivní
od 06.12.2002
|
Jednatel |
27.12.1999 |
Adresa: |
40011, 17879680, Ústí nad Labem, Jizerská, 2922/37 |
|
Jaroslav Švejdar
|
Neaktivní
od 21.12.2000
|
Jednatel |
27.12.1999 |
Adresa: |
41762, 20208103, Teplice, Rtyně nad Bílinou, Rtyně nad Bílinou, 118, č.p. 118, 41762 Rtyně nad Bílinou |
|
Zdeněk Sýkora
|
Neaktivní
od 06.12.2002
|
Jednatel |
27.12.1999 |
Adresa: |
40011, 17879680, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Jizerská, 2922, 37, Jizerská 2922/37, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|