MARTINA KMÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2020
|
Předseda představenstva |
17.12.2018 |
Adresa: |
46334, 14972476, Liberec, Hrádek nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Smetanova, 331 |
|
Martina Kmínková
|
Neaktivní
od 10.11.2020
|
Předseda představenstva |
17.12.2018 |
Adresa: |
46334, 14972476, Liberec, Hrádek nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Smetanova, 331, Smetanova 331, 46334 Hrádek nad Nisou |
|
Martina Kmínková
|
Neaktivní
od 17.12.2018
|
Předseda představenstva |
24.09.2004 |
Adresa: |
14972476, Hrádek nad Nisou, Smetanova, 331 |
|
Martina Kmínková
|
Neaktivní
od 17.12.2018
|
Předseda představenstva |
24.09.2004 |
Adresa: |
46334, 14972476, Liberec, Hrádek nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Smetanova, 331, Smetanova 331, 46334 Hrádek nad Nisou |
|
Jaroslav Bernát
|
Neaktivní
od 24.09.2004
|
Předseda představenstva |
22.02.2000 |
Adresa: |
Liberec 4, Dr.E.Beneše, 3/4 |
|
Roman Polej
|
Neaktivní
od 04.03.2005
|
Člen představenstva |
22.02.2000 |
Adresa: |
Liberec 4, Kominická, 601 |
|
Ladislav Urbánek
|
Neaktivní
od 04.03.2005
|
Člen představenstva |
22.02.2000 |
Adresa: |
14972778, Hrádek nad Nisou, čp. 366 |
|
Jaroslav Bernát
|
Neaktivní
od 24.09.2004
|
Předseda představenstva |
22.02.2000 |
Adresa: |
46001, 23774339, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, nám. Dr. E. Beneše, 3, 4, nám. Dr. E. Beneše 3/4, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
Roman Polej
|
Neaktivní
od 04.03.2005
|
Člen představenstva |
22.02.2000 |
Adresa: |
46001, 23777877, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Kominická, 601, 3, Kominická 601/3, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
Ladislav Urbánek
|
Neaktivní
od 04.03.2005
|
Člen představenstva |
22.02.2000 |
Adresa: |
46334, 14972778, Liberec, Hrádek nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Jílová, 366, Jílová 366, 46334 Hrádek nad Nisou |
|