JIŘÍ ŠENFELD
|
Aktivní
|
jednatel |
23.05.2018 |
Adresa: |
18000, 22375198, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Zenklova, 1, 35 |
|
JIŘÍ ŠENFELD
|
Aktivní
|
jednatel |
23.05.2018 |
Adresa: |
18000, 22375198, Praha, Libeň, Zenklova, 1, 35, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
JOSEF ČERNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2014 |
Adresa: |
33202, 1085646, Starý Plzenec, Starý Plzenec, Elišky Krásnohorské, 947 |
|
JOSEF ČERNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2014 |
Adresa: |
33202, 1085646, Plzeň-město, Starý Plzenec, Starý Plzenec, Elišky Krásnohorské, 947, Elišky Krásnohorské 947, 33202 Starý Plzenec |
|
JIŘÍ KLAS
|
Neaktivní
od 23.05.2018
|
jednatel |
12.01.2017 |
Adresa: |
18000, 22375198, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Zenklova, 1, 35 |
|
JIŘÍ KLAS
|
Neaktivní
od 23.05.2018
|
jednatel |
12.01.2017 |
Adresa: |
18000, 22375198, Praha, Libeň, Zenklova, 1, 35, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
JIŘÍ KLAS
|
Neaktivní
od 12.01.2017
|
jednatel |
11.04.2013 |
Adresa: |
18200, 22392459, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, S. K. Neumanna, 2008, 1 |
|
JIŘÍ KLAS
|
Neaktivní
od 12.01.2017
|
jednatel |
11.04.2013 |
Adresa: |
18200, 22392459, Praha, Libeň, S. K. Neumanna, 2008, 1, S. K. Neumanna 2008/1, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
PETR VLČEK
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
jednatel |
12.03.2013 |
Adresa: |
41501, 20227698, Teplice, Prosetice, Prosetická, 239, 26 |
|
Petr Vlček
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
jednatel |
12.03.2013 |
Adresa: |
41501, 20227698, Teplice, Teplice, Prosetice, Prosetická, 239, 26, Prosetická 239/26, Prosetice, 41501 Teplice |
|
Jiří Klas
|
Neaktivní
od 12.03.2013
|
jednatel |
16.07.2012 |
Adresa: |
18000, Praha 8, Libeň, S.K.Neumanna, 2008, 1 |
|
JIŘÍ KLAS
|
Neaktivní
od 12.03.2013
|
jednatel |
16.07.2012 |
Adresa: |
18200, 22392459, Praha, Libeň, S. K. Neumanna, 2008, 1, S. K. Neumanna 2008/1, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
Jiří Klas
|
Neaktivní
od 16.07.2012
|
Jednatel |
27.10.2011 |
Adresa: |
14000, 21950130, Praha 4, Nusle, Na bitevní pláni, 1218, 17 |
|
Jiří Klas
|
Neaktivní
od 16.07.2012
|
Jednatel |
27.10.2011 |
Adresa: |
14000, 21950130, Praha, Nusle, Na bitevní pláni, 1218, 17, Na bitevní pláni 1218/17, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Zdeněk Hlavsa
|
Neaktivní
od 27.10.2011
|
Jednatel |
18.12.2008 |
Adresa: |
41501, Teplice, Generála Svobody, 1191/12 |
|
Zdeněk Hlavsa
|
Neaktivní
od 27.10.2011
|
Jednatel |
18.12.2008 |
Adresa: |
41501, 20237774, Teplice, Teplice, Trnovany, gen. Svobody, 1191, 12, gen. Svobody 1191/12, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Markéta Kašparová
|
Neaktivní
od 18.12.2008
|
Jednatel |
05.12.2008 |
Adresa: |
41723, 15003981, Košťany, Teplická, 396 |
|
Markéta Kašparová
|
Neaktivní
od 18.12.2008
|
Jednatel |
05.12.2008 |
Adresa: |
41723, 15003981, Teplice, Košťany, Košťany, Teplická, 396, Teplická 396, 41723 Košťany |
|
Pavel Kašpar
|
Neaktivní
od 05.12.2008
|
Jednatel |
24.02.2000 |
Adresa: |
41723, 15003981, Teplice, Košťany, Teplická, 396 |
|
Pavel Kašpar
|
Neaktivní
od 05.12.2008
|
Jednatel |
24.02.2000 |
Adresa: |
41723, 15003981, Teplice, Košťany, Košťany, Teplická, 396, Teplická 396, 41723 Košťany |
|