Ludmila Janatová
|
Neaktivní
od 12.11.2014
|
jednatel |
28.02.2012 |
Adresa: |
40011, 17883164, Ústí nad Labem, Kmochova, 3169, 30 |
|
LUDMILA JANATOVÁ
|
Neaktivní
od 12.11.2014
|
jednatel |
28.02.2012 |
Adresa: |
40011, 17883164, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Kmochova, 3169, 30, Kmochova 3169/30, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
Olga Hutová
|
Neaktivní
od 01.12.2009
|
Jednatel |
17.08.2009 |
Adresa: |
79601, 24789691, Držovice, Olomoucká, 257/172 |
|
Olga Hutová
|
Neaktivní
od 01.12.2009
|
Jednatel |
17.08.2009 |
Adresa: |
79607, 24789691, Prostějov, Držovice, Držovice, Olomoucká, 257, 172, Olomoucká 257/172, 79607 Držovice |
|
František Kačena
|
Neaktivní
od 17.08.2009
|
Jednatel |
30.03.2000 |
Adresa: |
40003, 17909066, Ústí nad Labem, Purkyňova, 1033/49 |
|
Drahomíra Kačenová
|
Neaktivní
od 17.08.2009
|
Jednatel |
30.03.2000 |
Adresa: |
40003, 17909066, Ústí nad Labem, Purkyňova, 1033/49 |
|
FRANTIŠEK KAČENA
|
Neaktivní
od 17.08.2009
|
Jednatel |
30.03.2000 |
Adresa: |
40003, 17909066, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Purkyňova, 1033, 49, Purkyňova 1033/49, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Drahomíra Kačenová
|
Neaktivní
od 17.08.2009
|
Jednatel |
30.03.2000 |
Adresa: |
40003, 17909066, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Purkyňova, 1033, 49, Purkyňova 1033/49, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|