JANA BAREŠOVÁ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
29.04.2023 |
Adresa: |
46001, 23659530, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Klostermannova, 714, 12, Klostermannova 714/12, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
EVA SYROVÁTKOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
31.03.2021 |
Adresa: |
46015, 23725672, Liberec, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Vřesová, 114 |
|
IVA URBANOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
31.03.2021 |
Adresa: |
46015, 23725681, Liberec, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Vřesová, 117 |
|
EVA SYROVÁTKOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
31.03.2021 |
Adresa: |
46015, 23725672, Liberec, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Vřesová, 114, Vřesová 114, Liberec XVI-Nový Harcov, 46015 Liberec |
|
IVA URBANOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
31.03.2021 |
Adresa: |
46015, 23725681, Liberec, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Vřesová, 117, Vřesová 117, Liberec XVI-Nový Harcov, 46015 Liberec |
|
JANA BAREŠOVÁ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
02.03.2018 |
Adresa: |
46001, 23659530, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Klostermannova, 714, 12 |
|
JANA BAREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 29.04.2023
|
předseda správní rady |
02.03.2018 |
Adresa: |
46001, 23659530, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Klostermannova, 714, 12, Klostermannova 714/12, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
Mgr. VÍTĚZSLAV ŠTUMPF
|
Neaktivní
od 02.03.2018
|
předseda správní rady |
12.02.2016 |
Adresa: |
25228, 6519431, Černošice, Černošice, Mokropeská, 1541 |
|
EVA SYROVÁTKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2021
|
člen správní rady |
12.02.2016 |
Adresa: |
46015, 23725672, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Vřesová, 114 |
|
IVA URBANOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2021
|
člen správní rady |
12.02.2016 |
Adresa: |
46015, 23725681, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Vřesová, 117 |
|
Mgr. VÍTĚZSLAV ŠTUMPF
|
Neaktivní
od 02.03.2018
|
předseda správní rady |
12.02.2016 |
Adresa: |
25228, 6519431, Praha-západ, Černošice, Černošice, Mokropeská, 1541, Mokropeská 1541, 25228 Černošice |
|
EVA SYROVÁTKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2021
|
člen správní rady |
12.02.2016 |
Adresa: |
46015, 23725672, Liberec, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Vřesová, 114, Vřesová 114, Liberec XVI-Nový Harcov, 46015 Liberec |
|
IVA URBANOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2021
|
člen správní rady |
12.02.2016 |
Adresa: |
46015, 23725681, Liberec, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Vřesová, 117, Vřesová 117, Liberec XVI-Nový Harcov, 46015 Liberec |
|
Mgr. VÍTĚZSLAV ŠTUMPF
|
Neaktivní
od 12.02.2016
|
předseda správní rady |
08.08.2013 |
Adresa: |
25228, 6519431, Černošice, Černošice, Mokropeská, 1541 |
|
Mgr. VÍTĚZSLAV ŠTUMPF
|
Neaktivní
od 12.02.2016
|
předseda správní rady |
08.08.2013 |
Adresa: |
25228, 6519431, Praha-západ, Černošice, Černošice, Mokropeská, 1541, Mokropeská 1541, 25228 Černošice |
|
Mgr. Vítězslav Štumpf
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
předseda správní rady |
10.10.2009 |
Adresa: |
25228, 6519431, Černošice, Mokropeská, 1541 |
|
Iva Urbanová
|
Neaktivní
od 12.02.2016
|
člen správní rady |
10.10.2009 |
Adresa: |
46015, Liberec 16, Vřesová, 117 |
|
Eva Syrovátková
|
Neaktivní
od 12.02.2016
|
člen správní rady |
10.10.2009 |
Adresa: |
46015, Liberec 16, Vřesová, 114 |
|
Mgr. VÍTĚZSLAV ŠTUMPF
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
předseda správní rady |
10.10.2009 |
Adresa: |
25228, 6519431, Praha-západ, Černošice, Černošice, Mokropeská, 1541, Mokropeská 1541, 25228 Černošice |
|
IVA URBANOVÁ
|
Neaktivní
od 12.02.2016
|
člen správní rady |
10.10.2009 |
Adresa: |
46015, 23725681, Liberec, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Vřesová, 117, Vřesová 117, Liberec XVI-Nový Harcov, 46015 Liberec |
|
EVA SYROVÁTKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.02.2016
|
člen správní rady |
10.10.2009 |
Adresa: |
46015, 23725672, Liberec, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Vřesová, 114, Vřesová 114, Liberec XVI-Nový Harcov, 46015 Liberec |
|
Ing. Jaroslav Mejstřík
|
Neaktivní
od 12.03.2009
|
předseda správní rady |
12.03.2009 |
Adresa: |
46015, Liberec 16, Vřesová, 132 |
|
Iva Urbanová
|
Neaktivní
od 10.10.2009
|
člen správní rady |
12.03.2009 |
Adresa: |
46015, Liberec 16, Vřesová, 117 |
|
Eva Syrovátková
|
Neaktivní
od 10.10.2009
|
člen správní rady |
12.03.2009 |
Adresa: |
46015, Liberec 16, Vřesová, 114 |
|
Mgr. Vítězslav Štumpf
|
Neaktivní
od 10.10.2009
|
předseda správní rady |
12.03.2009 |
Adresa: |
25228, 6519431, Černošice, Mokropeská, 1541 |
|
Ing. Jaroslav Mejstřík
|
Neaktivní
od 12.03.2009
|
předseda správní rady |
12.03.2009 |
Adresa: |
46015, 25403532, Liberec, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Vřesová, 132, Vřesová 132, Liberec XVI-Nový Harcov, 46015 Liberec |
|
IVA URBANOVÁ
|
Neaktivní
od 10.10.2009
|
člen správní rady |
12.03.2009 |
Adresa: |
46015, 23725681, Liberec, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Vřesová, 117, Vřesová 117, Liberec XVI-Nový Harcov, 46015 Liberec |
|
EVA SYROVÁTKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.10.2009
|
člen správní rady |
12.03.2009 |
Adresa: |
46015, 23725672, Liberec, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Vřesová, 114, Vřesová 114, Liberec XVI-Nový Harcov, 46015 Liberec |
|
Mgr. VÍTĚZSLAV ŠTUMPF
|
Neaktivní
od 10.10.2009
|
předseda správní rady |
12.03.2009 |
Adresa: |
25228, 6519431, Praha-západ, Černošice, Černošice, Mokropeská, 1541, Mokropeská 1541, 25228 Černošice |
|
Ing. Jaroslav Mejstřík
|
Neaktivní
od 12.03.2009
|
Člen a předseda |
04.06.2002 |
Adresa: |
46015, Liberec 16, Vřesová, 132 |
|
Ing. Jaroslav Mejstřík
|
Neaktivní
od 12.03.2009
|
Člen a předseda |
04.06.2002 |
Adresa: |
46015, 25403532, Liberec, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Vřesová, 132, Vřesová 132, Liberec XVI-Nový Harcov, 46015 Liberec |
|
Mgr. Ervín Scholze
|
Neaktivní
od 04.06.2002
|
Předseda správní rady |
13.06.2001 |
Adresa: |
Liberec 12, Letná, 419/28 |
|
Mgr. ERVÍN SCHOLZE
|
Neaktivní
od 04.06.2002
|
Předseda správní rady |
13.06.2001 |
Adresa: |
46001, 23702729, Liberec, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Letná, 419, 28, Letná 419/28, Liberec XII-Staré Pavlovice, 46001 Liberec |
|
Pavel Harvánek
|
Neaktivní
od 13.06.2001
|
Předseda správní rady |
17.08.2000 |
Adresa: |
46001, Liberec 1, Masarykova, 30 |
|
Iva Urbanová
|
Neaktivní
od 12.03.2009
|
Člen správní rady |
17.08.2000 |
Adresa: |
46015, Liberec 16, Vřesová, 117 |
|
Eva Syrovátková
|
Neaktivní
od 12.03.2009
|
Člen správní rady |
17.08.2000 |
Adresa: |
46015, Liberec 16, Vřesová, 114 |
|
Pavel Harvánek
|
Neaktivní
od 13.06.2001
|
Předseda správní rady |
17.08.2000 |
Adresa: |
46001, 23659289, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Masarykova, 697, 30, Masarykova 697/30, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
IVA URBANOVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2009
|
Člen správní rady |
17.08.2000 |
Adresa: |
46015, 23725681, Liberec, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Vřesová, 117, Vřesová 117, Liberec XVI-Nový Harcov, 46015 Liberec |
|
EVA SYROVÁTKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2009
|
Člen správní rady |
17.08.2000 |
Adresa: |
46015, 23725672, Liberec, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Vřesová, 114, Vřesová 114, Liberec XVI-Nový Harcov, 46015 Liberec |
|