Ing. Jan Neužil
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
11.07.2024 |
Adresa: |
47001, 25603086, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Jasmínová, 3070, Jasmínová 3070, 47001 Česká Lípa |
|
Ing. PETR VACEK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
11.07.2024 |
Adresa: |
47155, 13050745, Česká Lípa, Kunratice u Cvikova, Kunratice u Cvikova, 140, č.p. 140, 47155 Kunratice u Cvikova |
|
Ing. JOSEF LÁF
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
11.07.2024 |
Adresa: |
47125, 13029843, Liberec, Jablonné v Podještědí, Heřmanice v Podještědí, 152, Heřmanice v Podještědí 152, 47125 Jablonné v Podještědí |
|
JAN EHL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
11.07.2024 |
Adresa: |
47125, 13029835, Liberec, Jablonné v Podještědí, Heřmanice v Podještědí, 151, Heřmanice v Podještědí 151, 47125 Jablonné v Podještědí |
|
JAN EHL
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
03.12.2022 |
Adresa: |
46005, 84582073, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Tyršova, 513, 15 |
|
Ing. PETR VACEK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
31.01.2019 |
Adresa: |
47155, 13050745, Česká Lípa, Kunratice u Cvikova, Kunratice u Cvikova, 140 |
|
Ing. JAN NEUŽIL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
31.01.2019 |
Adresa: |
47001, 25603086, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Jasmínová, 3070 |
|
Ing. JOSEF LÁF
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
31.01.2019 |
Adresa: |
47125, 13029843, Liberec, Jablonné v Podještědí, Heřmanice v Podještědí, 152 |
|
JAN EHL
|
Neaktivní
od 11.07.2024
|
Člen představenstva |
14.04.2023 |
Adresa: |
47125, 13029835, Liberec, Jablonné v Podještědí, Heřmanice v Podještědí, 151, Heřmanice v Podještědí 151, 47125 Jablonné v Podještědí |
|
JAN EHL
|
Neaktivní
od 14.04.2023
|
Člen představenstva |
03.12.2022 |
Adresa: |
46005, 84582073, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Tyršova, 513, 15, Tyršova 513/15, Liberec V-Kristiánov, 46005 Liberec |
|
JAN EHL
|
Neaktivní
od 03.12.2022
|
Člen představenstva |
08.01.2022 |
Adresa: |
46005, 25403362, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Tyršova, 513, 15 |
|
JAN EHL
|
Neaktivní
od 03.12.2022
|
Člen představenstva |
08.01.2022 |
Adresa: |
46005, 25403362, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Tyršova, 513, 15, Tyršova 513/15, Liberec V-Kristiánov, 46005 Liberec |
|
JAN EHL
|
Neaktivní
od 08.01.2022
|
Člen představenstva |
31.01.2019 |
Adresa: |
47125, 13029835, Liberec, Jablonné v Podještědí, Heřmanice v Podještědí, 151 |
|
JAN EHL
|
Neaktivní
od 08.01.2022
|
Člen představenstva |
31.01.2019 |
Adresa: |
47125, 13029835, Liberec, Jablonné v Podještědí, Heřmanice v Podještědí, 151, Heřmanice v Podještědí 151, 47125 Jablonné v Podještědí |
|
Ing. JOSEF LÁF
|
Neaktivní
od 11.07.2024
|
místopředseda představenstva |
31.01.2019 |
Adresa: |
47125, 13029843, Liberec, Jablonné v Podještědí, Heřmanice v Podještědí, 152, Heřmanice v Podještědí 152, 47125 Jablonné v Podještědí |
|
Ing. PETR VACEK
|
Neaktivní
od 11.07.2024
|
místopředseda představenstva |
31.01.2019 |
Adresa: |
47155, 13050745, Česká Lípa, Kunratice u Cvikova, Kunratice u Cvikova, 140, č.p. 140, 47155 Kunratice u Cvikova |
|
Ing. Jan Neužil
|
Neaktivní
od 11.07.2024
|
předseda představenstva |
31.01.2019 |
Adresa: |
47001, 25603086, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Jasmínová, 3070, Jasmínová 3070, 47001 Česká Lípa |
|
Ing. PETR VACEK
|
Neaktivní
od 31.01.2019
|
člen představenstva |
27.09.2016 |
Adresa: |
47155, 13050745, Česká Lípa, Kunratice u Cvikova, Kunratice u Cvikova, 140 |
|
Ing. JAN NEUŽIL
|
Neaktivní
od 31.01.2019
|
předseda představenstva |
27.09.2016 |
Adresa: |
47001, 25603086, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Jasmínová, 3070 |
|
JAN EHL
|
Neaktivní
od 31.01.2019
|
Člen představenstva |
27.09.2016 |
Adresa: |
47125, 13029835, Liberec, Jablonné v Podještědí, Heřmanice v Podještědí, 151 |
|
Ing. JOSEF LÁF
|
Neaktivní
od 31.01.2019
|
člen představenstva |
27.09.2016 |
Adresa: |
47125, 13029843, Liberec, Jablonné v Podještědí, Heřmanice v Podještědí, 152 |
|
Ing. PETR VACEK
|
Neaktivní
od 31.01.2019
|
člen představenstva |
27.09.2016 |
Adresa: |
47155, 13050745, Česká Lípa, Kunratice u Cvikova, Kunratice u Cvikova, 140, č.p. 140, 47155 Kunratice u Cvikova |
|
Ing. Jan Neužil
|
Neaktivní
od 31.01.2019
|
předseda představenstva |
27.09.2016 |
Adresa: |
47001, 25603086, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Jasmínová, 3070, Jasmínová 3070, 47001 Česká Lípa |
|
JAN EHL
|
Neaktivní
od 31.01.2019
|
Člen představenstva |
27.09.2016 |
Adresa: |
47125, 13029835, Liberec, Jablonné v Podještědí, Heřmanice v Podještědí, 151, Heřmanice v Podještědí 151, 47125 Jablonné v Podještědí |
|
Ing. JOSEF LÁF
|
Neaktivní
od 31.01.2019
|
člen představenstva |
27.09.2016 |
Adresa: |
47125, 13029843, Liberec, Jablonné v Podještědí, Heřmanice v Podještědí, 152, Heřmanice v Podještědí 152, 47125 Jablonné v Podještědí |
|
Ing. LENKA KOŘÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.01.2019
|
místopředseda představenstva |
21.08.2014 |
Adresa: |
13000, 21771324, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Vlkova, 456, 10 |
|
Ing. LENKA KOŘÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.01.2019
|
místopředseda představenstva |
21.08.2014 |
Adresa: |
13000, 21771324, Praha, Žižkov, Vlkova, 456, 10, Vlkova 456/10, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Lenka Hanzlová
|
Neaktivní
od 21.08.2014
|
místopředseda představenstva |
27.04.2011 |
Adresa: |
12000, 21771324, Praha, Vlkova, 456, 10 |
|
Ing. Petr Vacek
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
člen představenstva |
27.04.2011 |
Adresa: |
47155, 13050745, Kunratice u Cvikova, 140 |
|
Ing. JOSEF LÁF
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
člen představenstva |
27.04.2011 |
Adresa: |
47125, 13029843, Jablonné v Podještědí, Heřmanice v Podještědí, 152 |
|
Ing. Lenka Hanzlová
|
Neaktivní
od 21.08.2014
|
místopředseda představenstva |
27.04.2011 |
Adresa: |
13000, 21771324, Praha, Žižkov, Vlkova, 456, 10, Vlkova 456/10, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. JOSEF LÁF
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
člen představenstva |
27.04.2011 |
Adresa: |
47125, 13029843, Liberec, Jablonné v Podještědí, Heřmanice v Podještědí, 152, Heřmanice v Podještědí 152, 47125 Jablonné v Podještědí |
|
Ing. PETR VACEK
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
člen představenstva |
27.04.2011 |
Adresa: |
47155, 13050745, Česká Lípa, Kunratice u Cvikova, Kunratice u Cvikova, 140, č.p. 140, 47155 Kunratice u Cvikova |
|
Ing. Petr Vacek
|
Neaktivní
od 27.04.2011
|
místopředseda představenstva |
06.08.2009 |
Adresa: |
47155, 13050745, Kunratice u Cvikova, 140 |
|
Ing. JOSEF LÁF
|
Neaktivní
od 27.04.2011
|
místopředseda představenstva |
06.08.2009 |
Adresa: |
47125, 13029843, Jablonné v Podještědí, Heřmanice v Podještědí, 152 |
|
Ing. Jan Neužil
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
předseda představenstva |
06.08.2009 |
Adresa: |
47001, Česká Lípa, Jasmínova, 3070 |
|
Jan Ehl
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
Člen představenstva |
06.08.2009 |
Adresa: |
47125, 13029835, Jablonné v Podještědí, Heřmanice v Podještědí, 151 |
|
Ing. PETR VACEK
|
Neaktivní
od 27.04.2011
|
místopředseda představenstva |
06.08.2009 |
Adresa: |
47155, 13050745, Česká Lípa, Kunratice u Cvikova, Kunratice u Cvikova, 140, č.p. 140, 47155 Kunratice u Cvikova |
|
Ing. JOSEF LÁF
|
Neaktivní
od 27.04.2011
|
místopředseda představenstva |
06.08.2009 |
Adresa: |
47125, 13029843, Liberec, Jablonné v Podještědí, Heřmanice v Podještědí, 152, Heřmanice v Podještědí 152, 47125 Jablonné v Podještědí |
|
Ing. Jan Neužil
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
předseda představenstva |
06.08.2009 |
Adresa: |
47001, 25603086, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Jasmínová, 3070, Jasmínová 3070, 47001 Česká Lípa |
|
JAN EHL
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
Člen představenstva |
06.08.2009 |
Adresa: |
47125, 13029835, Liberec, Jablonné v Podještědí, Heřmanice v Podještědí, 151, Heřmanice v Podještědí 151, 47125 Jablonné v Podještědí |
|
Ing. Arnošt Hlavnička
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
Předseda představenstva |
14.12.2004 |
Adresa: |
47001, 23467363, Česká Lípa, Svatopluka Čecha, 949 |
|
Pavel Janeček
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
Člen představenstva |
14.12.2004 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Újezd, 2225 |
|
Ing. Arnošt Hlavnička
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
Předseda představenstva |
14.12.2004 |
Adresa: |
47001, 23467363, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Svatopluka Čecha, 949, 7, Svatopluka Čecha 949/7, 47001 Česká Lípa |
|
Pavel Janeček
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
Člen představenstva |
14.12.2004 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2225, Újezd 2225, 47001 Česká Lípa |
|
Ing. Rudolf Hřebřina
|
Neaktivní
od 14.12.2004
|
Člen představenstva |
13.05.2002 |
Adresa: |
13110292, Nový Bor, Arnultovice, gen. Svobody, 147 |
|
Ing. Jan Neužil
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
Člen představenstva |
13.05.2002 |
Adresa: |
Česká Lípa, Jasmínova, 3070 |
|
Ing. RUDOLF HŘEBŘINA
|
Neaktivní
od 14.12.2004
|
Člen představenstva |
13.05.2002 |
Adresa: |
47301, 13110292, Česká Lípa, Nový Bor, Arnultovice, Gen. Svobody, 147, Gen. Svobody 147, Arnultovice, 47301 Nový Bor |
|
Ing. Jan Neužil
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
Člen představenstva |
13.05.2002 |
Adresa: |
47001, 25603086, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Jasmínová, 3070, Jasmínová 3070, 47001 Česká Lípa |
|
Ing. Jan Neužil
|
Neaktivní
od 13.05.2002
|
Člen představenstva |
31.12.2000 |
Adresa: |
23483911, Česká Lípa, Štursova, 2623 |
|
Stanislav Ludvík
|
Neaktivní
od 14.12.2004
|
Předseda představenstva |
31.12.2000 |
Adresa: |
23472090, Česká Lípa, Jiřího z Poděbrad, 1435 |
|
Ing. Petr Vacek
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
Místopředseda představenstva |
31.12.2000 |
Adresa: |
13042076, Jablonné v Podještědí, Markvartice, 235 |
|
Ing. Josef Láf
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
Místopředseda představenstva |
31.12.2000 |
Adresa: |
Jablonné v Podještědí, Heřmanice, 152 |
|
Jan Ehl
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
Člen představenstva |
31.12.2000 |
Adresa: |
13029835, Jablonné v Podještědí, Heřmanice v Podještědí, 151 |
|
Ing. Jan Neužil
|
Neaktivní
od 13.05.2002
|
Člen představenstva |
31.12.2000 |
Adresa: |
47006, 23483911, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Štursova, 2623, Štursova 2623, 47006 Česká Lípa |
|
Stanislav Ludvík
|
Neaktivní
od 14.12.2004
|
Předseda představenstva |
31.12.2000 |
Adresa: |
47001, 23472090, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Jiřího z Poděbrad, 1435, 12, Jiřího z Poděbrad 1435/12, 47001 Česká Lípa |
|
Ing. Petr Vacek
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
Místopředseda představenstva |
31.12.2000 |
Adresa: |
47125, 13042076, Liberec, Jablonné v Podještědí, Markvartice, Na Stráni, 235, Na Stráni 235, Markvartice, 47125 Jablonné v Podještědí |
|
Ing. Josef Láf
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
Místopředseda představenstva |
31.12.2000 |
Adresa: |
47125, 13036921, Liberec, Jablonné v Podještědí, Jablonné v Podještědí, náměstí Míru, 152, náměstí Míru 152, 47125 Jablonné v Podještědí |
|
JAN EHL
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
Člen představenstva |
31.12.2000 |
Adresa: |
47125, 13029835, Liberec, Jablonné v Podještědí, Heřmanice v Podještědí, 151, Heřmanice v Podještědí 151, 47125 Jablonné v Podještědí |
|