VILMA PODROUŽKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
05.05.2022 |
Adresa: |
43201, 18471986, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Dvořákova, 1120 |
|
MARTINA ŽEMLIČKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
05.05.2022 |
Adresa: |
43201, 18471994, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Dvořákova, 1121 |
|
JANA DOBRÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
05.05.2022 |
Adresa: |
43201, 18471994, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Dvořákova, 1121 |
|
VILMA PODROUŽKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
05.05.2022 |
Adresa: |
43201, 18471986, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Dvořákova, 1120, Dvořákova 1120, 43201 Kadaň |
|
MARTINA ŽEMLIČKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
05.05.2022 |
Adresa: |
43201, 18471994, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Dvořákova, 1121, Dvořákova 1121, 43201 Kadaň |
|
JANA DOBRÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
05.05.2022 |
Adresa: |
43201, 18471994, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Dvořákova, 1121, Dvořákova 1121, 43201 Kadaň |
|
VILMA PODROUŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2022
|
Předseda výboru |
05.04.2017 |
Adresa: |
43201, 18471986, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Dvořákova, 1120 |
|
MARTINA ŽEMLIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2022
|
Místopředseda výboru |
05.04.2017 |
Adresa: |
43201, 18471994, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Dvořákova, 1121 |
|
JANA DOBRÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2022
|
Člen výboru |
05.04.2017 |
Adresa: |
43201, 18471994, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Dvořákova, 1121 |
|
VILMA PODROUŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2022
|
Předseda výboru |
05.04.2017 |
Adresa: |
43201, 18471986, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Dvořákova, 1120, Dvořákova 1120, 43201 Kadaň |
|
MARTINA ŽEMLIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2022
|
Místopředseda výboru |
05.04.2017 |
Adresa: |
43201, 18471994, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Dvořákova, 1121, Dvořákova 1121, 43201 Kadaň |
|
JANA DOBRÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2022
|
Člen výboru |
05.04.2017 |
Adresa: |
43201, 18471994, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Dvořákova, 1121, Dvořákova 1121, 43201 Kadaň |
|
Ing. JAKUB MILÝ
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
Předseda výboru |
26.02.2016 |
Adresa: |
12000, 21749710, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Budečská, 1026, 14 |
|
Ing. JAKUB MILÝ
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
Předseda výboru |
26.02.2016 |
Adresa: |
12000, 21749710, Praha, Vinohrady, Budečská, 1026, 14, Budečská 1026/14, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. JAKUB MILÝ
|
Neaktivní
od 26.02.2016
|
Předseda výboru |
19.09.2015 |
Adresa: |
43201, 18471986, Kadaň, Kadaň, Dvořákova, 1120 |
|
JOSEF ŽEMLIČKA
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
Místopředseda výboru |
19.09.2015 |
Adresa: |
43201, 18476198, Kadaň, Kadaň, Školní, 1541 |
|
JANA DOBRÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
Člen výboru |
19.09.2015 |
Adresa: |
43201, 18471994, Kadaň, Kadaň, Dvořákova, 1121 |
|
Ing. JAKUB MILÝ
|
Neaktivní
od 26.02.2016
|
Předseda výboru |
19.09.2015 |
Adresa: |
43201, 18471986, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Dvořákova, 1120, Dvořákova 1120, 43201 Kadaň |
|
JOSEF ŽEMLIČKA
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
Místopředseda výboru |
19.09.2015 |
Adresa: |
43201, 18476198, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Školní, 1541, Školní 1541, 43201 Kadaň |
|
JANA DOBRÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
Člen výboru |
19.09.2015 |
Adresa: |
43201, 18471994, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Dvořákova, 1121, Dvořákova 1121, 43201 Kadaň |
|
ALEŠ HOLEČEK
|
Neaktivní
od 19.09.2015
|
Předseda výboru |
01.05.2013 |
Adresa: |
43201, 18471994, Kadaň, Kadaň, Dvořákova, 1121 |
|
BARBORA MÁSLOVÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2015
|
Místopředseda výboru |
01.05.2013 |
Adresa: |
43201, 18471986, Kadaň, Kadaň, Dvořákova, 1120 |
|
VILMA PODROUŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2015
|
Člen výboru |
01.05.2013 |
Adresa: |
43201, 18471986, Kadaň, Kadaň, Dvořákova, 1120 |
|
ALEŠ HOLEČEK
|
Neaktivní
od 19.09.2015
|
Předseda výboru |
01.05.2013 |
Adresa: |
43201, 18471994, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Dvořákova, 1121, Dvořákova 1121, 43201 Kadaň |
|
BARBORA MÁSLOVÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2015
|
Místopředseda výboru |
01.05.2013 |
Adresa: |
43201, 18471986, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Dvořákova, 1120, Dvořákova 1120, 43201 Kadaň |
|
VILMA PODROUŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2015
|
Člen výboru |
01.05.2013 |
Adresa: |
43201, 18471986, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Dvořákova, 1120, Dvořákova 1120, 43201 Kadaň |
|