JOSEF OTTO ROČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.11.2015 |
Adresa: |
46006, 73242730, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Červeného, 1258, 6a |
|
JOSEF OTTO ROČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.11.2015 |
Adresa: |
46006, 73242730, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Červeného, 1258, 6a, Červeného 1258/6a, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
Josef Otto Roček
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
jednatel |
10.05.2012 |
Adresa: |
46014, Liberec XIV, Kropáčkova, 512, 19 |
|
Josef Otto Roček
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
jednatel |
10.05.2012 |
Adresa: |
46014, 23712309, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Kropáčkova, 512, 19, Kropáčkova 512/19, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|
Oskar Špaček
|
Neaktivní
od 10.05.2012
|
jednatel |
19.06.2009 |
Adresa: |
46010, 1, Liberec 3, Na Bojišti, 614/21 |
|
Oskar Špaček
|
Neaktivní
od 10.05.2012
|
jednatel |
19.06.2009 |
Adresa: |
46007, 23771429, Liberec, Liberec, Liberec III-Jeřáb, Na Bojišti, 614, 21, Na Bojišti 614/21, Liberec III-Jeřáb, 46007 Liberec |
|
Jiří Henzl
|
Neaktivní
od 19.06.2009
|
Jednatel |
17.12.2008 |
Adresa: |
46006, 1, Liberec VI, Boleslavova, 457/14 |
|
Jiří Henzl
|
Neaktivní
od 19.06.2009
|
Jednatel |
17.12.2008 |
Adresa: |
46006, 23670983, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Boleslavova, 457, 14, Boleslavova 457/14, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
Radko Dražil
|
Neaktivní
od 17.12.2008
|
jednatel |
20.08.2007 |
Adresa: |
46014, 1, Liberec 14, Třešňová, 618/2 |
|
Radko Dražil
|
Neaktivní
od 17.12.2008
|
jednatel |
20.08.2007 |
Adresa: |
46014, 23713364, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Třešňová, 618, 2, Třešňová 618/2, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|
Oskar Špacek
|
Neaktivní
od 20.08.2007
|
Jednatel |
21.07.2005 |
Adresa: |
46010, 1, Liberec 3, Na Bojišti, 614/21 |
|
Oskar Špacek
|
Neaktivní
od 20.08.2007
|
Jednatel |
21.07.2005 |
Adresa: |
46007, 23771429, Liberec, Liberec, Liberec III-Jeřáb, Na Bojišti, 614, 21, Na Bojišti 614/21, Liberec III-Jeřáb, 46007 Liberec |
|
Josef Chaloupek
|
Neaktivní
od 12.04.2005
|
Jednatel |
16.06.2003 |
Adresa: |
46401, 14964449, Frýdlant, Bělíkova, 1295 |
|
Ing. Pavel Smutný
|
Neaktivní
od 12.04.2005
|
Jednatel |
16.06.2003 |
Adresa: |
46365, 14911639, Nové Město pod Smrkem, Mlýnská, 286 |
|
Josef Chaloupek
|
Neaktivní
od 12.04.2005
|
Jednatel |
16.06.2003 |
Adresa: |
46401, 14964449, Liberec, Frýdlant, Frýdlant, Bělíkova, 1295, Bělíkova 1295, 46401 Frýdlant |
|
Ing. Pavel Smutný
|
Neaktivní
od 12.04.2005
|
Jednatel |
16.06.2003 |
Adresa: |
46365, 14911639, Liberec, Nové Město pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Mlýnská, 286, Mlýnská 286, 46365 Nové Město pod Smrkem |
|
Eva Jansová
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
Jednatel |
04.06.2001 |
Adresa: |
46001, 1, Liberec 14, Baltská, 939/24 |
|
Eva Jansová
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
Jednatel |
04.06.2001 |
Adresa: |
46014, 23716711, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Baltská, 939, 24, Baltská 939/24, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|