PETR ŠIDLOF
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
19.03.2022 |
Adresa: |
46015, 23721391, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Husova, 459, 88 |
|
Mgr. MARTINA MICHALOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
19.03.2022 |
Adresa: |
46015, 23721383, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Husova, 458, 86 |
|
Ing. EVA STUCHLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.03.2022 |
Adresa: |
46015, 23722436, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Lyžařská, 563 |
|
PETR ŠIDLOF
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
19.03.2022 |
Adresa: |
46015, 23721391, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Husova, 459, 88, Husova 459/88, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
Mgr. MARTINA MICHALOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
19.03.2022 |
Adresa: |
46015, 23721383, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Husova, 458, 86, Husova 458/86, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
ing. Eva Stuchlíková
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.03.2022 |
Adresa: |
46015, 23722436, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Lyžařská, 563, Lyžařská 563, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
MARTINA MICHALOVÁ
|
Neaktivní
od 19.03.2022
|
místopředseda výboru |
03.10.2018 |
Adresa: |
46015, 23721383, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Husova, 458, 86 |
|
MARTINA MICHALOVÁ
|
Neaktivní
od 19.03.2022
|
místopředseda výboru |
03.10.2018 |
Adresa: |
46015, 23721383, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Husova, 458, 86, Husova 458/86, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
MARTINA ROUDNICKÁ
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
místopředseda výboru |
14.02.2017 |
Adresa: |
46015, 23721383, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Husova, 458, 86 |
|
PETR ŠIDLOF
|
Neaktivní
od 19.03.2022
|
předseda výboru |
14.02.2017 |
Adresa: |
46015, 23721391, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Husova, 459, 88 |
|
RŮŽENA KOUCKÁ
|
Neaktivní
od 19.03.2022
|
člen výboru |
14.02.2017 |
Adresa: |
46015, 23721391, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Husova, 459, 88 |
|
MARTINA ROUDNICKÁ
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
místopředseda výboru |
14.02.2017 |
Adresa: |
46015, 23721383, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Husova, 458, 86, Husova 458/86, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
RŮŽENA KOUCKÁ
|
Neaktivní
od 19.03.2022
|
člen výboru |
14.02.2017 |
Adresa: |
46015, 23721391, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Husova, 459, 88, Husova 459/88, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
PETR ŠIDLOF
|
Neaktivní
od 19.03.2022
|
předseda výboru |
14.02.2017 |
Adresa: |
46015, 23721391, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Husova, 459, 88, Husova 459/88, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
Ing. PETR ŠIDLOF
|
Neaktivní
od 14.02.2017
|
předseda výboru |
06.12.2014 |
Adresa: |
46015, 23721391, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Husova, 459, 88 |
|
Mgr. MARTINA ROUDNICKÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2017
|
místopředseda výboru |
06.12.2014 |
Adresa: |
46015, 23721383, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Husova, 458, 86 |
|
RŮŽENA KOUCKÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2017
|
člen výboru |
06.12.2014 |
Adresa: |
46015, 23721391, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Husova, 459, 88 |
|
Ing. PETR ŠIDLOF
|
Neaktivní
od 14.02.2017
|
předseda výboru |
06.12.2014 |
Adresa: |
46015, 23721391, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Husova, 459, 88, Husova 459/88, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
Mgr. MARTINA ROUDNICKÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2017
|
místopředseda výboru |
06.12.2014 |
Adresa: |
46015, 23721383, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Husova, 458, 86, Husova 458/86, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
RŮŽENA KOUCKÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2017
|
člen výboru |
06.12.2014 |
Adresa: |
46015, 23721391, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Husova, 459, 88, Husova 459/88, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
Mgr. Martina Roudnická
|
Neaktivní
od 06.12.2014
|
předseda výboru |
04.07.2009 |
Adresa: |
46001, Liberec XV, Husova, 458/86 |
|
Ing. Petr Šidlof
|
Neaktivní
od 06.12.2014
|
místopředseda výboru |
04.07.2009 |
Adresa: |
46001, Liberec XV, Husova, 459/88 |
|
Růžena Koucká
|
Neaktivní
od 06.12.2014
|
člen výboru |
04.07.2009 |
Adresa: |
46001, Liberec XV, Husova, 459/88 |
|
Mgr. MARTINA ROUDNICKÁ
|
Neaktivní
od 06.12.2014
|
předseda výboru |
04.07.2009 |
Adresa: |
46015, 23721383, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Husova, 458, 86, Husova 458/86, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
Ing. PETR ŠIDLOF
|
Neaktivní
od 06.12.2014
|
místopředseda výboru |
04.07.2009 |
Adresa: |
46015, 23721391, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Husova, 459, 88, Husova 459/88, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
RŮŽENA KOUCKÁ
|
Neaktivní
od 06.12.2014
|
člen výboru |
04.07.2009 |
Adresa: |
46015, 23721391, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Husova, 459, 88, Husova 459/88, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|