Ing. LUKÁŠ PAŘÍZEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
31.12.2020 |
Adresa: |
41201, 25398580, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Stránského, 1986, 23 |
|
MILOSLAV KOROL
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
31.12.2020 |
Adresa: |
41201, 25398563, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Stránského, 1986, 19 |
|
Ing. JOSEF MAYER
|
Aktivní
|
Člen výboru |
31.12.2020 |
Adresa: |
41201, 2915286, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Ankertova, 2119, 9 |
|
Ing. LUKÁŠ PAŘÍZEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
31.12.2020 |
Adresa: |
41201, 25398580, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Stránského, 1986, 23, Stránského 1986/23, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
MILOSLAV KOROL
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
31.12.2020 |
Adresa: |
41201, 25398563, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Stránského, 1986, 19, Stránského 1986/19, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Ing. JOSEF MAYER
|
Aktivní
|
Člen výboru |
31.12.2020 |
Adresa: |
41201, 2915286, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Ankertova, 2119, 9, Ankertova 2119/9, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Ing. LUKÁŠ PAŘÍZEK
|
Neaktivní
od 31.12.2020
|
Předseda |
20.05.2016 |
Adresa: |
41201, 25398580, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Stránského, 1986, 23 |
|
Ing. LUKÁŠ PAŘÍZEK
|
Neaktivní
od 31.12.2020
|
Předseda |
20.05.2016 |
Adresa: |
41201, 25398580, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Stránského, 1986, 23, Stránského 1986/23, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Ing. LUKÁŠ PAŘÍZEK
|
Neaktivní
od 20.05.2016
|
Předseda |
16.05.2015 |
Adresa: |
41201, 2906953, Litoměřice, Předměstí, Chelčického, 1264, 9 |
|
MILOSLAV KOROL
|
Neaktivní
od 31.12.2020
|
Místopředseda |
16.05.2015 |
Adresa: |
41201, 25398563, Litoměřice, Předměstí, Stránského, 1986, 19 |
|
ALEX WEISS
|
Neaktivní
od 31.12.2020
|
Člen výboru |
16.05.2015 |
Adresa: |
41201, 25398563, Litoměřice, Předměstí, Stránského, 1986, 19 |
|
Ing. LUKÁŠ PAŘÍZEK
|
Neaktivní
od 20.05.2016
|
Předseda |
16.05.2015 |
Adresa: |
41201, 2906953, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Chelčického, 1264, 9, Chelčického 1264/9, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
MILOSLAV KOROL
|
Neaktivní
od 31.12.2020
|
Místopředseda |
16.05.2015 |
Adresa: |
41201, 25398563, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Stránského, 1986, 19, Stránského 1986/19, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
ALEX WEISS
|
Neaktivní
od 31.12.2020
|
Člen výboru |
16.05.2015 |
Adresa: |
41201, 25398563, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Stránského, 1986, 19, Stránského 1986/19, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
JIŘÍ HOMOLKA
|
Neaktivní
od 16.05.2015
|
Předseda výboru |
05.03.2015 |
Adresa: |
40746, 273601, Děčín, Krásná Lípa, Krásná Lípa, Elišky Krásnohorské, 1069, 3 |
|
JIŘÍ HOMOLKA
|
Neaktivní
od 16.05.2015
|
Předseda výboru |
05.03.2015 |
Adresa: |
40746, 273601, Děčín, Krásná Lípa, Krásná Lípa, Elišky Krásnohorské, 1069, 3, Elišky Krásnohorské 1069/3, 40746 Krásná Lípa |
|
Jiří Homolka
|
Neaktivní
od 05.03.2015
|
Předseda výboru |
03.05.2007 |
Adresa: |
25398563, Litoměřice, Stránského, č.p. 1986/19 |
|
Miloslav Švagrovský
|
Neaktivní
od 16.05.2015
|
Místopředseda výboru |
03.05.2007 |
Adresa: |
25398563, Litoměřice, Stránského, č.p. 1986/19 |
|
Karla Talácková
|
Neaktivní
od 16.05.2015
|
Člen výboru |
03.05.2007 |
Adresa: |
25398571, Litoměřice, Stránského, č.p. 1986/21 |
|
Jiří Homolka
|
Neaktivní
od 05.03.2015
|
Předseda výboru |
03.05.2007 |
Adresa: |
41201, 25398563, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Stránského, 1986, 19, Stránského 1986/19, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
MILOSLAV ŠVAGROVSKÝ
|
Neaktivní
od 16.05.2015
|
Místopředseda výboru |
03.05.2007 |
Adresa: |
41201, 25398563, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Stránského, 1986, 19, Stránského 1986/19, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Karla Talácková
|
Neaktivní
od 16.05.2015
|
Člen výboru |
03.05.2007 |
Adresa: |
41201, 25398571, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Stránského, 1986, 21, Stránského 1986/21, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Miloslav Švagrovský
|
Neaktivní
od 03.05.2007
|
Předseda výboru |
28.08.2001 |
Adresa: |
25398563, Litoměřice, Stránského, 1986/19 |
|
Lenka Homolková
|
Neaktivní
od 03.05.2007
|
Místopředseda výboru |
28.08.2001 |
Adresa: |
25398563, Litoměřice, Stránského, 1986/19 |
|
Karla Talácková
|
Neaktivní
od 03.05.2007
|
Člen výboru |
28.08.2001 |
Adresa: |
25398571, Litoměřice, Stránského, 1986/21 |
|
Rudolf Marušinec
|
Neaktivní
od 03.05.2007
|
Člen výboru |
28.08.2001 |
Adresa: |
25398563, Litoměřice, Stránského, 1986/19 |
|
Anna Drábková
|
Neaktivní
od 03.05.2007
|
Člen výboru |
28.08.2001 |
Adresa: |
25398580, Litoměřice, Stránského, 1986/23 |
|
MILOSLAV ŠVAGROVSKÝ
|
Neaktivní
od 03.05.2007
|
Předseda výboru |
28.08.2001 |
Adresa: |
41201, 25398563, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Stránského, 1986, 19, Stránského 1986/19, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Lenka Homolková
|
Neaktivní
od 03.05.2007
|
Místopředseda výboru |
28.08.2001 |
Adresa: |
41201, 25398563, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Stránského, 1986, 19, Stránského 1986/19, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Karla Talácková
|
Neaktivní
od 03.05.2007
|
Člen výboru |
28.08.2001 |
Adresa: |
41201, 25398571, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Stránského, 1986, 21, Stránského 1986/21, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Rudolf Marušinec
|
Neaktivní
od 03.05.2007
|
Člen výboru |
28.08.2001 |
Adresa: |
41201, 25398563, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Stránského, 1986, 19, Stránského 1986/19, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Anna Drábková
|
Neaktivní
od 03.05.2007
|
Člen výboru |
28.08.2001 |
Adresa: |
41201, 25398580, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Stránského, 1986, 23, Stránského 1986/23, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|