Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | DVĚ SESTŘIČKY - NL s.r.o. v likvidaci |
ICO: | 25435281 |
Registrovaná adresa: | 46331, 23602635, Liberec, Nová Ves, Nová Ves, 141, č.p. 141, 46331 Nová Ves |
Začleněno na: | 26.09.2001 |
Předmět podnikání: |
ubytovací služby
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Inge Jolanda de Gans - Vleming | Aktivní | 26.09.2001 | |
|
|||
Corrnelia Jeanne Louise de Vries - Vleming | Aktivní | 26.09.2001 | |
|
|||
Paul Cornelis de Vries | Aktivní | 26.09.2001 | |
|
|||
Inge Jolanda de Gans - Vleming | Aktivní | 26.09.2001 | |
|
|||
Corrnelia Jeanne Louise de Vries - Vleming | Aktivní | 26.09.2001 | |
|
|||
Paul Cornelis de Vries | Aktivní | 26.09.2001 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. HELENA SASOVÁ | Aktivní | Jednatel | 25.12.2013 |
|
|||
Ing. HELENA SASOVÁ | Aktivní | Jednatel | 25.12.2013 |
|
|||
Inge Jolanda de Gans-Vleming | Aktivní | Jednatel | 26.04.2005 |
|
|||
Inge Jolanda de Gans-Vleming | Aktivní | Jednatel | 26.04.2005 |
|
|||
Ing. Helena Sasová | Neaktivní od 25.12.2013 | Jednatel | 26.04.2005 |
|
|||
Ing. HELENA SASOVÁ | Neaktivní od 25.12.2013 | Jednatel | 26.04.2005 |
|
|||
Kateřina Němcová | Neaktivní od 26.04.2005 | Jednatel | 26.09.2001 |
|
|||
Kateřina Němcová | Neaktivní od 26.04.2005 | Jednatel | 26.09.2001 |
|
Registrační číslo DVĚ SESTŘIČKY - NL s.r.o. v likvidaci je 25435281.
Registrační adresa DVĚ SESTŘIČKY - NL s.r.o. v likvidaci je 46331, 23602635, Liberec, Nová Ves, Nová Ves, 141, č.p. 141, 46331 Nová Ves.
DVĚ SESTŘIČKY - NL s.r.o. v likvidaci byla založena 26.09.2001.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Inge Jolanda de Gans - Vleming, Corrnelia Jeanne Louise de Vries - Vleming, Paul Cornelis de Vries, Inge Jolanda de Gans - Vleming, Corrnelia Jeanne Louise de Vries - Vleming, Paul Cornelis de Vries.