M - BETA s.r.o.
41324871 |
Aktivní
|
předseda výboru |
05.07.2024 |
Adresa: |
40001, 17796393, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Masarykova, 110, 188, Masarykova 110/188, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
ROMAN POBORSKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.07.2024 |
Adresa: |
40010, 17812399, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Všebořice, Havířská, 151, 2, Havířská 151/2, Všebořice, 40010 Ústí nad Labem |
|
ESTRID TRNKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
27.10.2020 |
Adresa: |
40010, 17812399, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Všebořice, Havířská, 151, 2 |
|
M - BETA s.r.o.
41324871 |
Aktivní
|
Předseda výboru |
18.07.2018 |
Adresa: |
40001, 17796393, Ústí nad Labem, Klíše, Masarykova, 110, 188 |
|
ESTRID TRNKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.07.2024
|
Člen výboru |
27.10.2020 |
Adresa: |
40010, 17812399, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Všebořice, Havířská, 151, 2, Havířská 151/2, Všebořice, 40010 Ústí nad Labem |
|
M - BETA s.r.o.
41324871 |
Neaktivní
od 05.07.2024
|
Předseda výboru |
18.07.2018 |
Adresa: |
40001, 17796393, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Masarykova, 110, 188, Masarykova 110/188, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
PETR VOLF
|
Neaktivní
od 18.07.2018
|
Předseda výboru |
23.12.2014 |
Adresa: |
40010, 17812399, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Všebořice, Havířská, 151, 2 |
|
ROMAN POBORSKÝ
|
Neaktivní
od 18.07.2018
|
Člen výboru |
23.12.2014 |
Adresa: |
40010, 17812399, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Všebořice, Havířská, 151, 2 |
|
ESTRID TRNKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.10.2020
|
Člen výboru |
23.12.2014 |
Adresa: |
40010, 17812399, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Všebořice, Havířská, 151, 2 |
|
PETR VOLF
|
Neaktivní
od 18.07.2018
|
Předseda výboru |
23.12.2014 |
Adresa: |
40010, 17812399, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Všebořice, Havířská, 151, 2, Havířská 151/2, Všebořice, 40010 Ústí nad Labem |
|
ROMAN POBORSKÝ
|
Neaktivní
od 18.07.2018
|
Člen výboru |
23.12.2014 |
Adresa: |
40010, 17812399, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Všebořice, Havířská, 151, 2, Havířská 151/2, Všebořice, 40010 Ústí nad Labem |
|
ESTRID TRNKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.10.2020
|
Člen výboru |
23.12.2014 |
Adresa: |
40010, 17812399, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Všebořice, Havířská, 151, 2, Havířská 151/2, Všebořice, 40010 Ústí nad Labem |
|
Cezar Stejarel Ciomaga
|
Neaktivní
od 23.12.2014
|
Člen výboru |
21.10.2009 |
Adresa: |
17812402, Ústí nad Labem, Havířská, 152/4 |
|
Cezar Stejarel Ciomaga
|
Neaktivní
od 23.12.2014
|
Člen výboru |
21.10.2009 |
Adresa: |
40010, 17812402, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Všebořice, Havířská, 152, 4, Havířská 152/4, Všebořice, 40010 Ústí nad Labem |
|
Jan Flejšar
|
Neaktivní
od 21.10.2009
|
Člen výboru |
15.07.2008 |
Adresa: |
17875919, Ústí nad Labem, Glennova, 2705/5 |
|
Miroslav Gorol
|
Neaktivní
od 23.12.2014
|
Předseda výboru |
15.07.2008 |
Adresa: |
17812402, Ústí nad Labem, Havířská, 152/4 |
|
Estrid Trnková
|
Neaktivní
od 23.12.2014
|
Místopředseda výboru |
15.07.2008 |
Adresa: |
17812399, Ústí nad Labem, Havířská, 151/2 |
|
Jan Flejšar
|
Neaktivní
od 21.10.2009
|
Člen výboru |
15.07.2008 |
Adresa: |
40011, 17875919, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Glennova, 2705, 5, Glennova 2705/5, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
Miroslav Gorol
|
Neaktivní
od 23.12.2014
|
Předseda výboru |
15.07.2008 |
Adresa: |
40010, 17812402, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Všebořice, Havířská, 152, 4, Havířská 152/4, Všebořice, 40010 Ústí nad Labem |
|
ESTRID TRNKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.12.2014
|
Místopředseda výboru |
15.07.2008 |
Adresa: |
40010, 17812399, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Všebořice, Havířská, 151, 2, Havířská 151/2, Všebořice, 40010 Ústí nad Labem |
|