PETR TRNOVEC
|
Aktivní
|
předseda výboru |
08.11.2023 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1, Rozcestí 721/1, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
MARTIN JEŘÁBEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
08.11.2023 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1, Rozcestí 721/1, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
Ing. MARTIN NOVÁK
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.11.2023 |
Adresa: |
40007, 17896410, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, U Pivovarské zahrady, 691, 26, U Pivovarské zahrady 691/26, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
PETR TRNOVEC
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
30.10.2021 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1 |
|
MARTIN JEŘÁBEK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
30.10.2021 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1 |
|
Ing. MARTIN NOVÁK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
30.10.2021 |
Adresa: |
40007, 17896410, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, U Pivovarské zahrady, 691, 26 |
|
PETR TRNOVEC
|
Neaktivní
od 08.11.2023
|
Předseda výboru |
30.10.2021 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1, Rozcestí 721/1, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
MARTIN JEŘÁBEK
|
Neaktivní
od 08.11.2023
|
Místopředseda výboru |
30.10.2021 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1, Rozcestí 721/1, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
Ing. MARTIN NOVÁK
|
Neaktivní
od 08.11.2023
|
Člen výboru |
30.10.2021 |
Adresa: |
40007, 17896410, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, U Pivovarské zahrady, 691, 26, U Pivovarské zahrady 691/26, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
PETR TRNOVEC
|
Neaktivní
od 30.10.2021
|
Předseda výboru |
30.11.2019 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1 |
|
MARTIN JEŘÁBEK
|
Neaktivní
od 30.10.2021
|
Místopředseda výboru |
30.11.2019 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1 |
|
Ing. MARTIN NOVÁK
|
Neaktivní
od 30.10.2021
|
Člen výboru |
30.11.2019 |
Adresa: |
40007, 17896410, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, U Pivovarské zahrady, 691, 26 |
|
PETR TRNOVEC
|
Neaktivní
od 30.10.2021
|
Předseda výboru |
30.11.2019 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1, Rozcestí 721/1, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
MARTIN JEŘÁBEK
|
Neaktivní
od 30.10.2021
|
Místopředseda výboru |
30.11.2019 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1, Rozcestí 721/1, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
Ing. MARTIN NOVÁK
|
Neaktivní
od 30.10.2021
|
Člen výboru |
30.11.2019 |
Adresa: |
40007, 17896410, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, U Pivovarské zahrady, 691, 26, U Pivovarské zahrady 691/26, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
PETR TRNOVEC
|
Neaktivní
od 30.11.2019
|
předseda výboru |
11.11.2017 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1 |
|
MARTIN JEŘÁBEK
|
Neaktivní
od 30.11.2019
|
místopředseda výboru |
11.11.2017 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1 |
|
Ing. MARTIN NOVÁK
|
Neaktivní
od 30.11.2019
|
člen výboru |
11.11.2017 |
Adresa: |
40007, 17896410, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, U Pivovarské zahrady, 691, 26 |
|
PETR TRNOVEC
|
Neaktivní
od 30.11.2019
|
předseda výboru |
11.11.2017 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1, Rozcestí 721/1, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
MARTIN JEŘÁBEK
|
Neaktivní
od 30.11.2019
|
místopředseda výboru |
11.11.2017 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1, Rozcestí 721/1, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
Ing. MARTIN NOVÁK
|
Neaktivní
od 30.11.2019
|
člen výboru |
11.11.2017 |
Adresa: |
40007, 17896410, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, U Pivovarské zahrady, 691, 26, U Pivovarské zahrady 691/26, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
MARTIN JEŘÁBEK
|
Neaktivní
od 11.11.2017
|
místopředseda výboru |
24.11.2015 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1 |
|
Ing. MARTIN NOVÁK
|
Neaktivní
od 11.11.2017
|
člen výboru |
24.11.2015 |
Adresa: |
40007, 17896410, Ústí nad Labem, Krásné Březno, U Pivovarské zahrady, 691, 26 |
|
PETR TRNOVEC
|
Neaktivní
od 11.11.2017
|
předseda výboru |
24.11.2015 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1 |
|
MARTIN JEŘÁBEK
|
Neaktivní
od 11.11.2017
|
místopředseda výboru |
24.11.2015 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1, Rozcestí 721/1, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
Ing. MARTIN NOVÁK
|
Neaktivní
od 11.11.2017
|
člen výboru |
24.11.2015 |
Adresa: |
40007, 17896410, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, U Pivovarské zahrady, 691, 26, U Pivovarské zahrady 691/26, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
PETR TRNOVEC
|
Neaktivní
od 11.11.2017
|
předseda výboru |
24.11.2015 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1, Rozcestí 721/1, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
PETRA BADEOVÁ
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
Člen |
09.12.2013 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1 |
|
PETR TRNOVEC
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
Předseda |
09.12.2013 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1 |
|
OKSANA MELIKHOVA
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
Místopředseda |
09.12.2013 |
Adresa: |
25067, 28113217, Klecany, Klecany, V Honech, 689 |
|
JAN KORČÍK
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
Člen |
09.12.2013 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1 |
|
MARTIN JEŘÁBEK
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
Člen |
09.12.2013 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1 |
|
PETRA BADEOVÁ
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
Člen |
09.12.2013 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1, Rozcestí 721/1, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
PETR TRNOVEC
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
Předseda |
09.12.2013 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1, Rozcestí 721/1, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
OKSANA MELIKHOVA
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
Místopředseda |
09.12.2013 |
Adresa: |
25067, 28113217, Praha-východ, Klecany, Klecany, V Honech, 689, V Honech 689, 25067 Klecany |
|
JAN KORČÍK
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
Člen |
09.12.2013 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1, Rozcestí 721/1, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
MARTIN JEŘÁBEK
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
Člen |
09.12.2013 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1, Rozcestí 721/1, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
Martin Tůma
|
Neaktivní
od 21.12.2012
|
Člen |
31.05.2012 |
Adresa: |
40007, Ústí nad Labem, Rozcestí, 721, 1 |
|
Milada Turková
|
Neaktivní
od 19.07.2013
|
Místopředseda |
31.05.2012 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Rozcestí, 721, 1 |
|
Dagmar Schneiderová
|
Neaktivní
od 09.12.2013
|
Předseda |
31.05.2012 |
Adresa: |
40007, Ústí nad Labem, Rozcestí, 721, 1 |
|
Kristina Karaffová
|
Neaktivní
od 09.12.2013
|
Člen |
31.05.2012 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Rozcestí, 721, 1 |
|
Hynek Černý
|
Neaktivní
od 09.12.2013
|
Člen |
31.05.2012 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Rozcestí, 721, 1 |
|
Martin Tůma
|
Neaktivní
od 21.12.2012
|
Člen |
31.05.2012 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1, Rozcestí 721/1, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
Milada Turková
|
Neaktivní
od 19.07.2013
|
Místopředseda |
31.05.2012 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1, Rozcestí 721/1, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
Kristina Karaffová
|
Neaktivní
od 09.12.2013
|
Člen |
31.05.2012 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1, Rozcestí 721/1, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
Hynek Černý
|
Neaktivní
od 09.12.2013
|
Člen |
31.05.2012 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1, Rozcestí 721/1, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
Dagmar Schneiderová
|
Neaktivní
od 09.12.2013
|
Předseda |
31.05.2012 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1, Rozcestí 721/1, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
Milada Turková
|
Neaktivní
od 19.02.2003
|
pověřený vlastník |
16.11.2001 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Rozcestí, 721/1 |
|
Milada Turková
|
Neaktivní
od 19.02.2003
|
pověřený vlastník |
16.11.2001 |
Adresa: |
40007, 17896711, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Rozcestí, 721, 1, Rozcestí 721/1, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|