Ladislav Brambůrek
|
Neaktivní
od 08.07.2011
|
Člen výboru |
28.07.2009 |
Adresa: |
40003, 17903076, Ústí nad Labem, Žukovova, 385/51 |
|
Ladislav Brambůrek
|
Neaktivní
od 08.07.2011
|
Člen výboru |
28.07.2009 |
Adresa: |
40003, 17903076, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova, 385, 51, Žukovova 385/51, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Petr Šíma
|
Neaktivní
od 08.07.2011
|
Předseda |
14.07.2005 |
Adresa: |
40003, 17903076, Ústí nad Labem, Žukovova, 385/51 |
|
Mgr. Jiří Kugl
|
Neaktivní
od 08.07.2011
|
Místopředseda |
14.07.2005 |
Adresa: |
40003, 17903076, Ústí nad Labem, Žukovova, 385/51 |
|
Zdeněk Rejthárek
|
Neaktivní
od 08.07.2011
|
Člen |
14.07.2005 |
Adresa: |
40003, 17903076, Ústí nad Labem, Žukovova, 385/51 |
|
Petr Šíma
|
Neaktivní
od 08.07.2011
|
Předseda |
14.07.2005 |
Adresa: |
40003, 17903076, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova, 385, 51, Žukovova 385/51, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Mgr. Jiří Kugl
|
Neaktivní
od 08.07.2011
|
Místopředseda |
14.07.2005 |
Adresa: |
40003, 17903076, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova, 385, 51, Žukovova 385/51, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Zdeněk Rejthárek
|
Neaktivní
od 08.07.2011
|
Člen |
14.07.2005 |
Adresa: |
40003, 17903076, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova, 385, 51, Žukovova 385/51, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Zbyněk Mach
|
Neaktivní
od 14.07.2005
|
Předseda |
21.04.2004 |
Adresa: |
17903076, Ústí nad Labem, Žukovova, 385/51 |
|
Mgr. Jiří Kugl
|
Neaktivní
od 14.07.2005
|
Místopředseda |
21.04.2004 |
Adresa: |
17903076, Ústí nad Labem, Žukovova, 385/51 |
|
Petr Šíma
|
Neaktivní
od 14.07.2005
|
Člen výboru |
21.04.2004 |
Adresa: |
17903076, Ústí nad Labem, Žukovova, 385/51 |
|
Zdeněk Rejthárek
|
Neaktivní
od 14.07.2005
|
Člen výboru |
21.04.2004 |
Adresa: |
17903076, Ústí nad Labem, Žukovova, 385/51 |
|
Zbyněk Mach
|
Neaktivní
od 14.07.2005
|
Předseda |
21.04.2004 |
Adresa: |
40003, 17903076, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova, 385, 51, Žukovova 385/51, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Mgr. Jiří Kugl
|
Neaktivní
od 14.07.2005
|
Místopředseda |
21.04.2004 |
Adresa: |
40003, 17903076, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova, 385, 51, Žukovova 385/51, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Petr Šíma
|
Neaktivní
od 14.07.2005
|
Člen výboru |
21.04.2004 |
Adresa: |
40003, 17903076, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova, 385, 51, Žukovova 385/51, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Zdeněk Rejthárek
|
Neaktivní
od 14.07.2005
|
Člen výboru |
21.04.2004 |
Adresa: |
40003, 17903076, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova, 385, 51, Žukovova 385/51, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Zbyněk Mach
|
Neaktivní
od 21.04.2004
|
Předseda |
10.04.2002 |
Adresa: |
17903076, Ústí nad Labem, Žukovova, 385/51 |
|
Jan Zahradník
|
Neaktivní
od 21.04.2004
|
Místopředseda |
10.04.2002 |
Adresa: |
17903076, Ústí nad Labem, Žukovova, 385/51 |
|
Mgr. Jiří Kugl
|
Neaktivní
od 21.04.2004
|
Člen |
10.04.2002 |
Adresa: |
17903076, Ústí nad Labem, Žukovova, 385/51 |
|
Zbyněk Mach
|
Neaktivní
od 21.04.2004
|
Předseda |
10.04.2002 |
Adresa: |
40003, 17903076, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova, 385, 51, Žukovova 385/51, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Jan Zahradník
|
Neaktivní
od 21.04.2004
|
Místopředseda |
10.04.2002 |
Adresa: |
40003, 17903076, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova, 385, 51, Žukovova 385/51, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Mgr. Jiří Kugl
|
Neaktivní
od 21.04.2004
|
Člen |
10.04.2002 |
Adresa: |
40003, 17903076, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova, 385, 51, Žukovova 385/51, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|