Ing. RUDOLF BREJŠKA
|
Aktivní
|
PŘEDSEDA VÝBORU |
04.11.2022 |
Adresa: |
40502, 224073, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Raisova, 882, 4 |
|
JOSEF BÉDY
|
Aktivní
|
MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU |
04.11.2022 |
Adresa: |
40502, 224073, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Raisova, 882, 4 |
|
TOMÁŠ POKORNÝ
|
Aktivní
|
ČLEN |
04.11.2022 |
Adresa: |
40502, 224073, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Raisova, 882, 4 |
|
Ing. RUDOLF BREJŠKA
|
Aktivní
|
PŘEDSEDA VÝBORU |
04.11.2022 |
Adresa: |
40502, 224073, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Raisova, 882, 4, Raisova 882/4, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín |
|
JOSEF BÉDY
|
Aktivní
|
MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU |
04.11.2022 |
Adresa: |
40502, 224073, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Raisova, 882, 4, Raisova 882/4, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín |
|
TOMÁŠ POKORNÝ
|
Aktivní
|
ČLEN |
04.11.2022 |
Adresa: |
40502, 224073, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Raisova, 882, 4, Raisova 882/4, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín |
|
VÁCLAV PELC
|
Neaktivní
od 04.11.2022
|
Člen |
09.07.2016 |
Adresa: |
40713, 54739, Děčín, Ludvíkovice, Ludvíkovice, 3 |
|
VÁCLAV PELC
|
Neaktivní
od 04.11.2022
|
Člen |
09.07.2016 |
Adresa: |
40713, 54739, Děčín, Ludvíkovice, Ludvíkovice, 3, č.p. 3, 40713 Ludvíkovice |
|
RUDOLF BREJŠKA
|
Neaktivní
od 04.11.2022
|
Předseda |
06.06.2014 |
Adresa: |
40502, 224073, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Raisova, 882, 4 |
|
LUDĚK WEIS
|
Neaktivní
od 04.11.2022
|
Místopředseda |
06.06.2014 |
Adresa: |
40502, 224073, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Raisova, 882, 4 |
|
VÁCLAV PELC
|
Neaktivní
od 09.07.2016
|
Člen |
06.06.2014 |
Adresa: |
40502, 224073, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Raisova, 882, 4 |
|
VÁCLAV PELC
|
Neaktivní
od 09.07.2016
|
Člen |
06.06.2014 |
Adresa: |
40502, 224073, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Raisova, 882, 4, Raisova 882/4, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín |
|
RUDOLF BREJŠKA
|
Neaktivní
od 04.11.2022
|
Předseda |
06.06.2014 |
Adresa: |
40502, 224073, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Raisova, 882, 4, Raisova 882/4, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín |
|
LUDĚK WEIS
|
Neaktivní
od 04.11.2022
|
Místopředseda |
06.06.2014 |
Adresa: |
40502, 224073, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Raisova, 882, 4, Raisova 882/4, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín |
|
Anna Brejšková
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
Předseda výboru |
13.02.2009 |
Adresa: |
Děčín IV, Raisova, 882/4 |
|
Luděk Weis
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
Místopředseda výboru |
13.02.2009 |
Adresa: |
Děčín IV, Raisova, 882/4 |
|
Václav Pelc
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
Člen výboru |
13.02.2009 |
Adresa: |
Děčín IV, Raisova, 882/4 |
|
Anna Brejšková
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
Předseda výboru |
13.02.2009 |
Adresa: |
40502, 224073, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Raisova, 882, 4, Raisova 882/4, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín |
|
LUDĚK WEIS
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
Místopředseda výboru |
13.02.2009 |
Adresa: |
40502, 224073, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Raisova, 882, 4, Raisova 882/4, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín |
|
VÁCLAV PELC
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
Člen výboru |
13.02.2009 |
Adresa: |
40502, 224073, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Raisova, 882, 4, Raisova 882/4, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín |
|
Anna Brejšková
|
Neaktivní
od 13.02.2009
|
Předseda |
10.03.2004 |
Adresa: |
Děčín IV, Raisova, 882/4 |
|
Luděk Weis
|
Neaktivní
od 13.02.2009
|
Místopředseda |
10.03.2004 |
Adresa: |
Děčín IV, Raisova, 882/4 |
|
Miroslava Kyselová
|
Neaktivní
od 13.02.2009
|
Člen |
10.03.2004 |
Adresa: |
Děčín IV, Raisova, 882/4 |
|
Anna Brejšková
|
Neaktivní
od 13.02.2009
|
Předseda |
10.03.2004 |
Adresa: |
40502, 224073, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Raisova, 882, 4, Raisova 882/4, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín |
|
LUDĚK WEIS
|
Neaktivní
od 13.02.2009
|
Místopředseda |
10.03.2004 |
Adresa: |
40502, 224073, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Raisova, 882, 4, Raisova 882/4, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín |
|
Miroslava Kyselová
|
Neaktivní
od 13.02.2009
|
Člen |
10.03.2004 |
Adresa: |
40502, 224073, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Raisova, 882, 4, Raisova 882/4, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín |
|