Ing. JANA HELLEROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.02.2016 |
Adresa: |
41301, 16691644, Litoměřice, Kleneč, Kleneč, Hlavní, 93 |
|
Ing. JANA HELLEROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.02.2016 |
Adresa: |
41301, 16691644, Litoměřice, Kleneč, Kleneč, Hlavní, 93, Hlavní 93, 41301 Kleneč |
|
ZDENĚK BĚLKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.05.2015 |
Adresa: |
41301, 16691644, Litoměřice, Kleneč, Kleneč, Hlavní, 93 |
|
ZDENĚK BĚLKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.05.2015 |
Adresa: |
41301, 16691644, Litoměřice, Kleneč, Kleneč, Hlavní, 93, Hlavní 93, 41301 Kleneč |
|
Ing. JANA BĚLKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
Jednatel |
12.03.2014 |
Adresa: |
41301, 16691644, Kleneč, Kleneč, Hlavní, 93 |
|
Ing. JANA BĚLKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
Jednatel |
12.03.2014 |
Adresa: |
41301, 16691644, Litoměřice, Kleneč, Kleneč, Hlavní, 93, Hlavní 93, 41301 Kleneč |
|
Zdeněk Bělka
|
Neaktivní
od 07.05.2015
|
Jednatel |
12.12.2003 |
Adresa: |
41301, Roudnice nad Labem, Kleneč č.p., 93 |
|
ZDENĚK BĚLKA
|
Neaktivní
od 07.05.2015
|
Jednatel |
12.12.2003 |
Adresa: |
41301, 16691644, Litoměřice, Kleneč, Kleneč, Hlavní, 93, Hlavní 93, 41301 Kleneč |
|
Zdeněk Bělka
|
Neaktivní
od 12.12.2003
|
Jednatel |
24.04.2002 |
Adresa: |
27746, Veltrusy, Karla Čapka č.p., 348 |
|
Ing. Jana Bělková
|
Neaktivní
od 12.03.2014
|
Jednatel |
24.04.2002 |
Adresa: |
41301, Roudnice nad Labem, Kleneč č.p., 93 |
|
Zdeněk Bělka
|
Neaktivní
od 12.12.2003
|
Jednatel |
24.04.2002 |
Adresa: |
27746, 2107767, Mělník, Veltrusy, Veltrusy, K. Čapka, 348, K. Čapka 348, 27746 Veltrusy |
|
Ing. JANA BĚLKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2014
|
Jednatel |
24.04.2002 |
Adresa: |
41301, 16691644, Litoměřice, Kleneč, Kleneč, Hlavní, 93, Hlavní 93, 41301 Kleneč |
|